9 (44/112) |
2013-01-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - mgk1919 |
9 (68/112) |
2013-01-25 |
Tím zanikol - mgk1919 |
9 (68/112) |
2013-01-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - andre pereir1 |
9 (91/112) |
2013-02-17 |
Tím zanikol - andre pereir1 |
9 (105/112) |
2013-03-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - luis san |
10 (16/112) |
2013-03-26 |
Tím zanikol - luis san |
10 (16/112) |
2013-03-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - PINAS10 |
10 (39/112) |
2013-04-18 |
Tím zanikol - PINAS10 |
10 (52/112) |
2013-05-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - joaocarvalho333 |
10 (76/112) |
2013-05-25 |
Tím zanikol - joaocarvalho333 |
10 (79/112) |
2013-05-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - gongaaas |
10 (102/112) |
2013-06-20 |
Tím zanikol - gongaaas |
10 (102/112) |
2013-06-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - manuel to |
11 (29/112) |
2013-07-29 |
Tím zanikol - manuel to |
14 (30/112) |
2014-07-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - IgorFerreira |
14 (53/112) |
2014-07-24 |
Tím zanikol - IgorFerreira |
14 (54/112) |
2014-07-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - pastaxi |
14 (77/112) |
2014-08-17 |
Tím zanikol - pastaxi |
14 (77/112) |
2014-08-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - chico2002 |
14 (100/112) |
2014-09-09 |
Tím zanikol - chico2002 |
14 (100/112) |
2014-09-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Joaosantos1996 |
15 (12/112) |
2014-10-03 |
Tím zanikol - Joaosantos1996 |
15 (12/112) |
2014-10-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Psyco97 |
15 (35/112) |
2014-10-26 |
Tím zanikol - Psyco97 |
15 (35/112) |
2014-10-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - jmporto1990 |
15 (58/112) |
2014-11-18 |
Tím zanikol - jmporto1990 |
15 (62/112) |
2014-11-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luís Pedro BRAVO14 |
15 (85/112) |
2014-12-15 |
Tím zanikol - Luís Pedro BRAVO14 |
15 (86/112) |
2014-12-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Filipe93 |
16 (74/112) |
2015-03-26 |
Tím zanikol - Filipe93 |
16 (109/112) |
2015-04-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Leogotze |
17 (20/112) |
2015-05-23 |
Tím zanikol - Leogotze |
17 (21/112) |
2015-05-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Carlos Galrinho |
17 (57/112) |
2015-06-29 |
Tím zanikol - Carlos Galrinho |
17 (71/112) |
2015-07-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - diogoilva |
17 (94/112) |
2015-08-05 |
Tím zanikol - diogoilva |
17 (98/112) |
2015-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Diogo Ramalho da Silva |
18 (9/112) |
2015-09-01 |
Tím zanikol - Diogo Ramalho da Silva |
18 (12/112) |
2015-09-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - filipe sil |
18 (35/112) |
2015-09-27 |
Tím zanikol - filipe sil |
18 (39/112) |
2015-10-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Permanu |
18 (62/112) |
2015-10-24 |
Tím zanikol - Permanu |
18 (65/112) |
2015-10-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Treinador595 |
18 (88/112) |
2015-11-19 |
Tím zanikol - Treinador595 |
18 (91/112) |
2015-11-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bernardo Ferreira |
19 (2/112) |
2015-12-15 |
Tím zanikol - Bernardo Ferreira |
19 (4/112) |
2015-12-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gustavovski |
19 (27/112) |
2016-01-09 |
Tím zanikol - Gustavovski |
19 (29/112) |
2016-01-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - MrHugoAlmeida |
19 (52/112) |
2016-02-03 |
Tím zanikol - MrHugoAlmeida |
19 (53/112) |
2016-02-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - cunhaj |
19 (76/112) |
2016-02-27 |
Tím zanikol - cunhaj |
19 (76/112) |
2016-02-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - carlitos55 |
19 (99/112) |
2016-03-21 |
Tím zanikol - carlitos55 |
19 (103/112) |
2016-03-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tiago Lourenço |
20 (14/112) |
2016-04-17 |
Tím zanikol - Tiago Lourenço |
20 (18/112) |
2016-04-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - ANV4 |
20 (41/112) |
2016-05-14 |
Tím zanikol - ANV4 |
20 (44/112) |
2016-05-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - andresantosss |
20 (67/112) |
2016-06-09 |
Tím zanikol - andresantosss |
20 (70/112) |
2016-06-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - susanense |
20 (102/112) |
2016-07-14 |
Tím zanikol - susanense |
20 (109/112) |
2016-07-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - MartinDias |
21 (20/112) |
2016-08-13 |
Tím zanikol - MartinDias |
21 (24/112) |
2016-08-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - danielmartins25 |
21 (47/112) |
2016-09-09 |
Tím zanikol - danielmartins25 |
21 (52/112) |
2016-09-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - LXCARNIDE |
21 (75/112) |
2016-10-07 |
Tím zanikol - LXCARNIDE |
21 (85/112) |
2016-10-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Underblue2000 |
21 (108/112) |
2016-11-09 |
Tím zanikol - Underblue2000 |
22 (39/112) |
2016-12-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mister Neves |
22 (62/112) |
2017-01-14 |
Tím zanikol - Mister Neves |
22 (75/112) |
2017-01-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Fuzetaman05 |
22 (98/112) |
2017-02-19 |
Tím zanikol - Fuzetaman05 |
22 (101/112) |
2017-02-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - guilvaz |
23 (12/112) |
2017-03-17 |
Tím zanikol - guilvaz |
23 (17/112) |
2017-03-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - deadzone |
23 (40/112) |
2017-04-14 |
Tím zanikol - deadzone |
23 (41/112) |
2017-04-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vito Pakas |
23 (64/112) |
2017-05-08 |
Tím zanikol - Vito Pakas |
23 (83/112) |
2017-05-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - FL18 |
23 (106/112) |
2017-06-19 |
Tím zanikol - FL18 |
23 (108/112) |
2017-06-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - DiogoGame26 |
24 (19/112) |
2017-07-14 |
Tím zanikol - DiogoGame26 |
24 (19/112) |
2017-07-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Joel S Martins |
24 (42/112) |
2017-08-06 |
Tím zanikol - Joel S Martins |
24 (42/112) |
2017-08-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - casola |
24 (65/112) |
2017-08-29 |
Tím zanikol - casola |
24 (78/112) |
2017-09-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Simao Pedro Reis |
24 (101/112) |
2017-10-04 |
Tím zanikol - Simao Pedro Reis |