9 (20/112) |
2012-12-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vesko567 |
9 (43/112) |
2012-12-31 |
Tím zanikol - Vesko567 |
9 (47/112) |
2013-01-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - ahmed k |
9 (70/112) |
2013-01-27 |
Tím zanikol - ahmed k |
9 (74/112) |
2013-01-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - chipi85 |
9 (97/112) |
2013-02-23 |
Tím zanikol - chipi85 |
9 (100/112) |
2013-02-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Daniele Da |
10 (11/112) |
2013-03-21 |
Tím zanikol - Daniele Da |
10 (15/112) |
2013-03-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - satrapaaa |
10 (38/112) |
2013-04-17 |
Tím zanikol - satrapaaa |
10 (50/112) |
2013-04-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - bilkapa |
10 (73/112) |
2013-05-22 |
Tím zanikol - bilkapa |
10 (110/112) |
2013-06-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - driblyora |
11 (21/112) |
2013-07-21 |
Tím zanikol - driblyora |
11 (21/112) |
2013-07-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Niki111 |
11 (44/112) |
2013-08-13 |
Tím zanikol - Niki111 |
11 (44/112) |
2013-08-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - iliq99 |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tím zanikol - iliq99 |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - AKS |
11 (90/112) |
2013-09-28 |
Tím zanikol - AKS |
11 (94/112) |
2013-10-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - tosheto7 |
12 (5/112) |
2013-10-25 |
Tím zanikol - tosheto7 |
12 (6/112) |
2013-10-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - teo tao |
12 (29/112) |
2013-11-18 |
Tím zanikol - teo tao |
12 (29/112) |
2013-11-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - lisuger |
12 (76/112) |
2014-01-04 |
Tím zanikol - lisuger |
12 (76/112) |
2014-01-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - dustubak |
12 (99/112) |
2014-01-27 |
Tím zanikol - dustubak |
12 (99/112) |
2014-01-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - d7e7n7i7s7 |
13 (10/112) |
2014-02-19 |
Tím zanikol - d7e7n7i7s7 |
13 (36/112) |
2014-03-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Djings |
13 (59/112) |
2014-04-09 |
Tím zanikol - Djings |
13 (62/112) |
2014-04-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - gabitoto |
13 (85/112) |
2014-05-05 |
Tím zanikol - gabitoto |
13 (101/112) |
2014-05-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - rumen 21 |
14 (12/112) |
2014-06-13 |
Tím zanikol - rumen 21 |
14 (14/112) |
2014-06-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - miteto986 |
14 (37/112) |
2014-07-08 |
Tím zanikol - miteto986 |
14 (37/112) |
2014-07-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - roni999 |
14 (65/112) |
2014-08-05 |
Tím zanikol - roni999 |
14 (66/112) |
2014-08-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - conko c |
14 (89/112) |
2014-08-29 |
Tím zanikol - conko c |
14 (96/112) |
2014-09-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - cvetirai |
15 (8/112) |
2014-09-29 |
Tím zanikol - cvetirai |
15 (8/112) |
2014-09-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - stefan popov |
15 (32/112) |
2014-10-23 |
Tím zanikol - stefan popov |
15 (32/112) |
2014-10-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - bobi25 |
15 (55/112) |
2014-11-15 |
Tím zanikol - bobi25 |
15 (56/112) |
2014-11-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - goshkotanq |
15 (79/112) |
2014-12-09 |
Tím zanikol - goshkotanq |
15 (81/112) |
2014-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kemal Mafiqta |
15 (104/112) |
2015-01-03 |
Tím zanikol - Kemal Mafiqta |
15 (108/112) |
2015-01-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Emancipator |
16 (19/112) |
2015-01-30 |
Tím zanikol - Emancipator |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - ceco92 |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tím zanikol - ceco92 |
16 (46/112) |
2015-02-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Animals1948Cska |
16 (69/112) |
2015-03-21 |
Tím zanikol - Animals1948Cska |
16 (74/112) |
2015-03-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Teleklos2997 |
16 (97/112) |
2015-04-18 |
Tím zanikol - Teleklos2997 |
16 (99/112) |
2015-04-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - OBLE |
17 (10/112) |
2015-05-13 |
Tím zanikol - OBLE |
17 (13/112) |
2015-05-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - sasho kitanov |
17 (36/112) |
2015-06-08 |
Tím zanikol - sasho kitanov |
17 (42/112) |
2015-06-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Hristina Dimitrova |
17 (66/112) |
2015-07-08 |
Tím zanikol - Hristina Dimitrova |
17 (66/112) |
2015-07-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Musa Alendar |
17 (89/112) |
2015-07-31 |
Tím zanikol - Musa Alendar |
17 (89/112) |
2015-07-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - ervin11 |
17 (112/112) |
2015-08-23 |
Tím zanikol - ervin11 |
18 (3/112) |
2015-08-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - avatar18bg |
18 (26/112) |
2015-09-18 |
Tím zanikol - avatar18bg |
18 (27/112) |
2015-09-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - bretan |
18 (50/112) |
2015-10-12 |
Tím zanikol - bretan |
18 (51/112) |
2015-10-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - futbolistche |
18 (74/112) |
2015-11-05 |
Tím zanikol - futbolistche |
18 (101/112) |
2015-12-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - svetko55 |
19 (12/112) |
2015-12-25 |
Tím zanikol - svetko55 |
19 (27/112) |
2016-01-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - loan26 |
19 (50/112) |
2016-02-01 |
Tím zanikol - loan26 |
19 (63/112) |
2016-02-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Braian is the |
19 (86/112) |
2016-03-08 |
Tím zanikol - Braian is the |
19 (103/112) |
2016-03-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - tapata |
20 (14/112) |
2016-04-17 |
Tím zanikol - tapata |
20 (26/112) |
2016-04-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - yonito11 |
20 (49/112) |
2016-05-22 |
Tím zanikol - yonito11 |
22 (36/112) |
2016-12-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gavazov93 |
22 (59/112) |
2017-01-11 |
Tím zanikol - Gavazov93 |
22 (66/112) |
2017-01-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - georgigermanov |
22 (111/112) |
2017-03-04 |
Tím zanikol - georgigermanov |
22 (112/112) |
2017-03-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Muconi |
23 (23/112) |
2017-03-28 |
Tím zanikol - Muconi |