9 (28/112) |
2012-12-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - kevinmota |
9 (51/112) |
2013-01-08 |
Tím zanikol - kevinmota |
9 (52/112) |
2013-01-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - 1310 |
9 (75/112) |
2013-02-01 |
Tím zanikol - 1310 |
9 (75/112) |
2013-02-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - diogopint |
9 (98/112) |
2013-02-24 |
Tím zanikol - diogopint |
9 (98/112) |
2013-02-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - GeniusCoach |
10 (9/112) |
2013-03-19 |
Tím zanikol - GeniusCoach |
10 (9/112) |
2013-03-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - carlosdanie |
10 (32/112) |
2013-04-11 |
Tím zanikol - carlosdanie |
10 (50/112) |
2013-04-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - paulofilipe |
10 (74/112) |
2013-05-23 |
Tím zanikol - paulofilipe |
10 (76/112) |
2013-05-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - MrConcas |
10 (99/112) |
2013-06-17 |
Tím zanikol - MrConcas |
10 (100/112) |
2013-06-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - fadla123 |
11 (34/112) |
2013-08-03 |
Tím zanikol - fadla123 |
11 (34/112) |
2013-08-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - diofo |
11 (58/112) |
2013-08-27 |
Tím zanikol - diofo |
11 (60/112) |
2013-08-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - joaoabusado |
11 (84/112) |
2013-09-22 |
Tím zanikol - joaoabusado |
11 (85/112) |
2013-09-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - tomaz8 |
11 (108/112) |
2013-10-16 |
Tím zanikol - tomaz8 |
14 (41/112) |
2014-07-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Flipk Element |
14 (64/112) |
2014-08-04 |
Tím zanikol - Flipk Element |
14 (64/112) |
2014-08-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Frederic Oliveira |
14 (87/112) |
2014-08-27 |
Tím zanikol - Frederic Oliveira |
14 (87/112) |
2014-08-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedrobilro11 |
14 (110/112) |
2014-09-19 |
Tím zanikol - pedrobilro11 |
14 (111/112) |
2014-09-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - joaopm |
15 (22/112) |
2014-10-13 |
Tím zanikol - joaopm |
15 (22/112) |
2014-10-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - pintini |
15 (45/112) |
2014-11-05 |
Tím zanikol - pintini |
15 (47/112) |
2014-11-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - ze panelas |
15 (70/112) |
2014-11-30 |
Tím zanikol - ze panelas |
15 (77/112) |
2014-12-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - CoolMen36 |
15 (100/112) |
2014-12-30 |
Tím zanikol - CoolMen36 |
15 (105/112) |
2015-01-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pedrinho Fernandes |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tím zanikol - Pedrinho Fernandes |
16 (47/112) |
2015-02-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - HFMC |
16 (70/112) |
2015-03-22 |
Tím zanikol - HFMC |
16 (70/112) |
2015-03-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Rpgc00 |
16 (93/112) |
2015-04-14 |
Tím zanikol - Rpgc00 |
16 (97/112) |
2015-04-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Catarinapinto |
17 (8/112) |
2015-05-11 |
Tím zanikol - Catarinapinto |
17 (17/112) |
2015-05-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - vitorpreto12 |
17 (41/112) |
2015-06-13 |
Tím zanikol - vitorpreto12 |
17 (41/112) |
2015-06-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - MK34 |
17 (65/112) |
2015-07-07 |
Tím zanikol - MK34 |
17 (89/112) |
2015-07-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - v877 |
18 (1/112) |
2015-08-24 |
Tím zanikol - v877 |
18 (8/112) |
2015-08-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - miguel rodrigue |
18 (31/112) |
2015-09-23 |
Tím zanikol - miguel rodrigue |
18 (98/112) |
2015-11-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Zé Magalhães |
19 (10/112) |
2015-12-23 |
Tím zanikol - Zé Magalhães |
19 (14/112) |
2015-12-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - joaopedro2000 |
19 (37/112) |
2016-01-19 |
Tím zanikol - joaopedro2000 |
19 (41/112) |
2016-01-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - coelhoni |
19 (64/112) |
2016-02-15 |
Tím zanikol - coelhoni |
19 (68/112) |
2016-02-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - FilipePereira98 |
19 (92/112) |
2016-03-14 |
Tím zanikol - FilipePereira98 |
19 (94/112) |
2016-03-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - vinhasx |
20 (9/112) |
2016-04-12 |
Tím zanikol - vinhasx |
20 (9/112) |
2016-04-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Fábio Vaz |
20 (32/112) |
2016-05-05 |
Tím zanikol - Fábio Vaz |
20 (34/112) |
2016-05-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - andrealmeida17 |
20 (57/112) |
2016-05-30 |
Tím zanikol - andrealmeida17 |
20 (71/112) |
2016-06-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - gabi567 |
20 (94/112) |
2016-07-06 |
Tím zanikol - gabi567 |
20 (97/112) |
2016-07-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vito Oli |
23 (55/112) |
2017-04-29 |
Tím zanikol - Vito Oli |