8 (25/112) |
2012-08-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - gazlowehx |
8 (48/112) |
2012-09-15 |
Tím zanikol - gazlowehx |
8 (50/112) |
2012-09-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - xxsebasxx |
8 (73/112) |
2012-10-10 |
Tím zanikol - xxsebasxx |
8 (75/112) |
2012-10-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - MIGLIORE |
8 (98/112) |
2012-11-04 |
Tím zanikol - MIGLIORE |
8 (101/112) |
2012-11-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - nic12 |
9 (13/112) |
2012-12-01 |
Tím zanikol - nic12 |
9 (13/112) |
2012-12-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - nachogm |
9 (67/112) |
2013-01-24 |
Tím zanikol - nachogm |
9 (67/112) |
2013-01-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - guardiola4454 |
9 (90/112) |
2013-02-16 |
Tím zanikol - guardiola4454 |
9 (90/112) |
2013-02-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - santicapo18 |
10 (1/112) |
2013-03-11 |
Tím zanikol - santicapo18 |
10 (2/112) |
2013-03-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - isaac barrios |
10 (25/112) |
2013-04-04 |
Tím zanikol - isaac barrios |
10 (28/112) |
2013-04-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - nacho ca |
10 (52/112) |
2013-05-01 |
Tím zanikol - nacho ca |
10 (76/112) |
2013-05-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Juampiyaylen |
10 (99/112) |
2013-06-17 |
Tím zanikol - Juampiyaylen |
11 (35/112) |
2013-08-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kelo1980 |
11 (58/112) |
2013-08-27 |
Tím zanikol - Kelo1980 |
11 (58/112) |
2013-08-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - ssebaman |
11 (81/112) |
2013-09-19 |
Tím zanikol - ssebaman |
11 (86/112) |
2013-09-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - gianni 2000 |
11 (110/112) |
2013-10-18 |
Tím zanikol - gianni 2000 |
14 (51/112) |
2014-07-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - gatoloco05 |
14 (84/112) |
2014-08-24 |
Tím zanikol - gatoloco05 |
14 (99/112) |
2014-09-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Hache Jeremias |
15 (10/112) |
2014-10-01 |
Tím zanikol - Hache Jeremias |
15 (10/112) |
2014-10-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pablo Cesar Gomez |
15 (33/112) |
2014-10-24 |
Tím zanikol - Pablo Cesar Gomez |
15 (33/112) |
2014-10-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedro jara |
15 (57/112) |
2014-11-17 |
Tím zanikol - pedro jara |
15 (57/112) |
2014-11-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - agusemanuel7 |
15 (81/112) |
2014-12-11 |
Tím zanikol - agusemanuel7 |
15 (81/112) |
2014-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - michel2 |
15 (105/112) |
2015-01-04 |
Tím zanikol - michel2 |
15 (105/112) |
2015-01-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - fabrizi |
16 (17/112) |
2015-01-28 |
Tím zanikol - fabrizi |
16 (31/112) |
2015-02-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - MARCOSGALARZA |
16 (54/112) |
2015-03-06 |
Tím zanikol - MARCOSGALARZA |
16 (58/112) |
2015-03-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - drogbapablo |
16 (81/112) |
2015-04-02 |
Tím zanikol - drogbapablo |
16 (96/112) |
2015-04-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - SebaL |
17 (10/112) |
2015-05-13 |
Tím zanikol - SebaL |
17 (10/112) |
2015-05-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - sota jr |
17 (45/112) |
2015-06-17 |
Tím zanikol - sota jr |
17 (45/112) |
2015-06-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - kesuke |
17 (69/112) |
2015-07-11 |
Tím zanikol - kesuke |
17 (69/112) |
2015-07-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - blast100 |
17 (92/112) |
2015-08-03 |
Tím zanikol - blast100 |
17 (92/112) |
2015-08-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - miguel comisso |
18 (3/112) |
2015-08-26 |
Tím zanikol - miguel comisso |
18 (4/112) |
2015-08-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - juanpaRC |
18 (27/112) |
2015-09-19 |
Tím zanikol - juanpaRC |
18 (28/112) |
2015-09-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - axel otazo |
18 (51/112) |
2015-10-13 |
Tím zanikol - axel otazo |
18 (52/112) |
2015-10-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - AdrianReba1 |
18 (76/112) |
2015-11-07 |
Tím zanikol - AdrianReba1 |
18 (76/112) |
2015-11-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - mogi2312 |
18 (100/112) |
2015-12-01 |
Tím zanikol - mogi2312 |
18 (101/112) |
2015-12-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Artaud |
19 (12/112) |
2015-12-25 |
Tím zanikol - Artaud |
19 (12/112) |
2015-12-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gabriela Lorenzi |
19 (35/112) |
2016-01-17 |
Tím zanikol - Gabriela Lorenzi |
19 (36/112) |
2016-01-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - LOKOPEKE |
19 (59/112) |
2016-02-10 |
Tím zanikol - LOKOPEKE |
19 (59/112) |
2016-02-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - mauroandres128 |
19 (102/112) |
2016-03-24 |
Tím zanikol - mauroandres128 |
19 (102/112) |
2016-03-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Cami Tremea |
20 (13/112) |
2016-04-16 |
Tím zanikol - Cami Tremea |
20 (13/112) |
2016-04-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Fran Leonel |
20 (37/112) |
2016-05-10 |
Tím zanikol - Fran Leonel |
20 (37/112) |
2016-05-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Juan Augusto Escobar |
20 (60/112) |
2016-06-02 |
Tím zanikol - Juan Augusto Escobar |
20 (60/112) |
2016-06-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - alexann87 |
20 (83/112) |
2016-06-25 |
Tím zanikol - alexann87 |
20 (84/112) |
2016-06-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - pollo666 |
32 (4/112) |
2019-12-12 |
Tím zanikol - pollo666 |