Sezóna | Dátum | Udalosť | 7 (58/112) | 2012-06-05 | Tím bol pridelený manažérovi - jonathan pin | 7 (81/112) | 2012-06-28 | Tím zanikol - jonathan pin | 7 (98/112) | 2012-07-15 | Tím bol pridelený manažérovi - freddou | 8 (10/112) | 2012-08-08 | Tím zanikol - freddou | 8 (20/112) | 2012-08-18 | Tím bol pridelený manažérovi - fernandobarcelona | 8 (43/112) | 2012-09-10 | Tím zanikol - fernandobarcelona | 8 (45/112) | 2012-09-12 | Tím bol pridelený manažérovi - smoreira | 8 (68/112) | 2012-10-05 | Tím zanikol - smoreira | 8 (82/112) | 2012-10-19 | Tím bol pridelený manažérovi - Erick Leaños Mamani | 8 (106/112) | 2012-11-12 | Tím zanikol - Erick Leaños Mamani | 9 (32/112) | 2012-12-20 | Tím bol pridelený manažérovi - agapo | 9 (55/112) | 2013-01-12 | Tím zanikol - agapo | 9 (75/112) | 2013-02-01 | Tím bol pridelený manažérovi - stevenc007 | 9 (98/112) | 2013-02-24 | Tím zanikol - stevenc007 | 12 (41/112) | 2013-11-30 | Tím bol pridelený manažérovi - jose2961996 | 12 (64/112) | 2013-12-23 | Tím zanikol - jose2961996 | 12 (98/112) | 2014-01-26 | Tím bol pridelený manažérovi - jimmyvele | 13 (9/112) | 2014-02-18 | Tím zanikol - jimmyvele | 13 (46/112) | 2014-03-27 | Tím bol pridelený manažérovi - johan valero | 13 (69/112) | 2014-04-19 | Tím zanikol - johan valero | 13 (104/112) | 2014-05-24 | Tím bol pridelený manažérovi - Hernàn AD | 14 (15/112) | 2014-06-16 | Tím zanikol - Hernàn AD | 14 (17/112) | 2014-06-18 | Tím bol pridelený manažérovi - silvio227 | 14 (48/112) | 2014-07-19 | Tím zanikol - silvio227 | 14 (59/112) | 2014-07-30 | Tím bol pridelený manažérovi - Daniel Torres | 14 (82/112) | 2014-08-22 | Tím zanikol - Daniel Torres | 16 (76/112) | 2015-03-28 | Tím bol pridelený manažérovi - Barcelona sc | 16 (99/112) | 2015-04-20 | Tím zanikol - Barcelona sc | 16 (101/112) | 2015-04-22 | Tím bol pridelený manažérovi - AndresAleramrod | 17 (13/112) | 2015-05-16 | Tím zanikol - AndresAleramrod | 17 (13/112) | 2015-05-16 | Tím bol pridelený manažérovi - EriCksito AnDrade | 17 (37/112) | 2015-06-09 | Tím zanikol - EriCksito AnDrade | 17 (78/112) | 2015-07-20 | Tím bol pridelený manažérovi - Yukimura | 17 (101/112) | 2015-08-12 | Tím zanikol - Yukimura | 20 (12/112) | 2016-04-15 | Tím bol pridelený manažérovi - CyberMoney | 20 (35/112) | 2016-05-08 | Tím zanikol - CyberMoney | 20 (48/112) | 2016-05-21 | Tím bol pridelený manažérovi - niack | 20 (72/112) | 2016-06-14 | Tím zanikol - niack | 20 (84/112) | 2016-06-26 | Tím bol pridelený manažérovi - Fas316 | 20 (107/112) | 2016-07-19 | Tím zanikol - Fas316 | 20 (111/112) | 2016-07-23 | Tím bol pridelený manažérovi - Pablo Briones | 21 (22/112) | 2016-08-15 | Tím zanikol - Pablo Briones | 21 (26/112) | 2016-08-19 | Tím bol pridelený manažérovi - ac111 | 21 (49/112) | 2016-09-11 | Tím zanikol - ac111 | 21 (49/112) | 2016-09-11 | Tím bol pridelený manažérovi - Jorge Pilco | 21 (73/112) | 2016-10-05 | Tím zanikol - Jorge Pilco | 22 (25/112) | 2016-12-08 | Tím bol pridelený manažérovi - Thiago Aguilar | 22 (49/112) | 2017-01-01 | Tím zanikol - Thiago Aguilar | 23 (13/112) | 2017-03-18 | Tím bol pridelený manažérovi - Greyveen | 23 (36/112) | 2017-04-10 | Tím zanikol - Greyveen | 23 (39/112) | 2017-04-13 | Tím bol pridelený manažérovi - jandrybaque | 23 (62/112) | 2017-05-06 | Tím zanikol - jandrybaque | 24 (34/112) | 2017-07-29 | Tím bol pridelený manažérovi - josueperalta20 | 24 (57/112) | 2017-08-21 | Tím zanikol - josueperalta20 | 27 (34/112) | 2018-06-30 | Tím bol pridelený manažérovi - Jhonatan Verdejo | 27 (57/112) | 2018-07-23 | Tím zanikol - Jhonatan Verdejo | 32 (1/112) | 2019-12-09 | Tím bol pridelený manažérovi - tomashi12 | 32 (24/112) | 2020-01-01 | Tím zanikol - tomashi12 | 32 (48/112) | 2020-01-25 | Tím bol pridelený manažérovi - valencia16 | 32 (71/112) | 2020-02-17 | Tím zanikol - valencia16 | 32 (73/112) | 2020-02-19 | Tím bol pridelený manažérovi - Rodrigo Hurtado Campos | 32 (96/112) | 2020-03-13 | Tím zanikol - Rodrigo Hurtado Campos | 33 (14/112) | 2020-04-12 | Tím bol pridelený manažérovi - Many21 | 33 (20/112) | 2020-04-18 | Tím zanikol - Many21 | 33 (23/112) | 2020-04-21 | Tím bol pridelený manažérovi - pzspipee | 33 (46/112) | 2020-05-14 | Tím zanikol - pzspipee | 33 (65/112) | 2020-06-02 | Tím bol pridelený manažérovi - Enzo2020 | 35 (6/112) | 2020-11-14 | Tím zanikol - Enzo2020 |
Sezóna | Názov tímu | Výsledky |
35 | Victoria fc 85539 † |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
10. miesto v Ligovom pohári. |
||
6. miesto v lige II.1. |
||
34 | Victoria fc |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
2. miesto v Ligovom pohári. |
||
Prehra v baráži o postup do ligy I.1. |
||
2. miesto v lige II.1. |
||
33 | Victoria fc |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
5. miesto v Ligovom pohári. |
||
12. miesto v lige II.1. |
||
32 | LOS LEONES FC 85539 † |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
12. miesto v Ligovom pohári. |
||
12. miesto v lige II.1. |
||
31 | DEFENSORES† |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
22. miesto v lige II.1. |
||
30 | DEFENSORES† |
4. miesto v Ligovom pohári. |
4. miesto v lige II.1. |
||
29 | DEFENSORES† |
4. miesto v Ligovom pohári. |
5. miesto v lige II.1. |
||
28 | DEFENSORES† |
8. miesto v Ligovom pohári. |
12. miesto v lige II.1. |
||
27 | DEFENSORES† |
6. miesto v Ligovom pohári. |
7. miesto v lige II.1. |
||
26 | barcelona s.c† |
Tím vypadol v osemfinále Národného pohára. |
14. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy II.1. |
||
15. miesto v lige I.1. |
||
25 | barcelona s.c† |
Tím vypadol v osemfinále Národného pohára. |
17. miesto v lige I.1. |
||
24 | barcelona s.c† |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
14. miesto v Ligovom pohári. |
||
13. miesto v lige I.1. |
||
23 | jandry fc† |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
15. miesto v Ligovom pohári. |
||
14. miesto v lige I.1. |
||
22 | Aguilas Doradas Sc† |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
17. miesto v lige I.1. |
||
21 | ColosusYT† |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
10. miesto v Ligovom pohári. |
||
11. miesto v lige I.1. |
||
20 | AKDEMIA |
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy I.1. |
22. miesto v lige II.2. |
||
19 | Taim Space† |
11. miesto v Ligovom pohári. |
13. miesto v lige II.2. |
||
18 | Taim Space† |
12. miesto v Ligovom pohári. |
15. miesto v lige II.2. |
||
17 | Taim Space |
Tím vypadol v 3. kole Národného pohára. |
22. miesto v lige II.2. |
||
16 | Barce |
7. miesto v Ligovom pohári. |
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy II.2. |
||
16. miesto v lige II.3. |
||
15 | CHEFC† |
19. miesto v lige II.3. |
14 | CHEFC† |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy II.3. |
||
17. miesto v lige II.1. |
||
13 | alfaro moreno† |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy II.1. |
||
18. miesto v lige II.2. |
||
12 | club deportivo velez |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
5. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy II.2. |
||
3. miesto v lige II.4. |
||
11 | Team noname 85539 |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
13. miesto v Ligovom pohári. |
||
13. miesto v lige II.4. |
||
10 | Team noname 85539 |
65. miesto v Národnom pohári. |
15. miesto v Ligovom pohári. |
||
13. miesto v lige II.4. |
||
9 | Team noname 85539 |
129. miesto v Národnom pohári. |
20. miesto v lige II.4. |
||
8 | BARCELONAECUADOR |
65. miesto v Národnom pohári. |
14. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy II.4. |
||
13. miesto v lige II.1. |
||
7 | Wilstermann |
14. miesto v Ligovom pohári. |
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy II.1. |
||
14. miesto v lige III.2. |