7 (51/112) |
2012-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - ariel011 |
7 (77/112) |
2012-06-24 |
Tím zanikol - ariel011 |
7 (100/112) |
2012-07-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - eduardoaugustobrito |
8 (11/112) |
2012-08-09 |
Tím zanikol - eduardoaugustobrito |
8 (11/112) |
2012-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Andre Martins junior |
8 (35/112) |
2012-09-02 |
Tím zanikol - Andre Martins junior |
8 (40/112) |
2012-09-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - F3LIP3 |
8 (64/112) |
2012-10-01 |
Tím zanikol - F3LIP3 |
8 (66/112) |
2012-10-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - varlei |
8 (89/112) |
2012-10-26 |
Tím zanikol - varlei |
8 (93/112) |
2012-10-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - leohand13 |
9 (4/112) |
2012-11-22 |
Tím zanikol - leohand13 |
9 (4/112) |
2012-11-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tigresa |
9 (27/112) |
2012-12-15 |
Tím zanikol - Tigresa |
9 (27/112) |
2012-12-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - kekelven |
9 (50/112) |
2013-01-07 |
Tím zanikol - kekelven |
9 (51/112) |
2013-01-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - joao pedro8 |
9 (74/112) |
2013-01-31 |
Tím zanikol - joao pedro8 |
9 (74/112) |
2013-01-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alexandre pires couto |
9 (97/112) |
2013-02-23 |
Tím zanikol - Alexandre pires couto |
9 (104/112) |
2013-03-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Rullyz |
10 (15/112) |
2013-03-25 |
Tím zanikol - Rullyz |
10 (17/112) |
2013-03-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Guilhermeplayer |
10 (41/112) |
2013-04-20 |
Tím zanikol - Guilhermeplayer |
10 (41/112) |
2013-04-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gabrionathan |
10 (64/112) |
2013-05-13 |
Tím zanikol - Gabrionathan |
10 (64/112) |
2013-05-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gabril123 |
10 (87/112) |
2013-06-05 |
Tím zanikol - Gabril123 |
10 (87/112) |
2013-06-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - andrezinhosz |
10 (110/112) |
2013-06-28 |
Tím zanikol - andrezinhosz |
10 (110/112) |
2013-06-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - arlei da silva |
11 (21/112) |
2013-07-21 |
Tím zanikol - arlei da silva |
11 (21/112) |
2013-07-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - felipe bonbinha |
11 (44/112) |
2013-08-13 |
Tím zanikol - felipe bonbinha |
11 (44/112) |
2013-08-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Fernando Andrade |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tím zanikol - Fernando Andrade |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - fantastico12 |
11 (90/112) |
2013-09-28 |
Tím zanikol - fantastico12 |
11 (90/112) |
2013-09-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - g2jogador |
12 (2/112) |
2013-10-22 |
Tím zanikol - g2jogador |
12 (2/112) |
2013-10-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ruclovisc |
12 (25/112) |
2013-11-14 |
Tím zanikol - Ruclovisc |
12 (25/112) |
2013-11-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Geovanner |
12 (48/112) |
2013-12-07 |
Tím zanikol - Geovanner |
12 (48/112) |
2013-12-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - mauurog |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tím zanikol - mauurog |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - henrico |
12 (95/112) |
2014-01-23 |
Tím zanikol - henrico |
12 (95/112) |
2014-01-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - mizael neves |
13 (6/112) |
2014-02-15 |
Tím zanikol - mizael neves |
13 (6/112) |
2014-02-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - fubazada |
13 (29/112) |
2014-03-10 |
Tím zanikol - fubazada |
13 (29/112) |
2014-03-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - kairo marce |
13 (52/112) |
2014-04-02 |
Tím zanikol - kairo marce |
13 (52/112) |
2014-04-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - jhonyorben2 |
13 (75/112) |
2014-04-25 |
Tím zanikol - jhonyorben2 |
13 (75/112) |
2014-04-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Wagner Bass |
13 (98/112) |
2014-05-18 |
Tím zanikol - Wagner Bass |
13 (98/112) |
2014-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - raposa |
14 (9/112) |
2014-06-10 |
Tím zanikol - raposa |
14 (9/112) |
2014-06-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - ney fra |
14 (32/112) |
2014-07-03 |
Tím zanikol - ney fra |
14 (32/112) |
2014-07-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Rüan1000 |
14 (55/112) |
2014-07-26 |
Tím zanikol - Rüan1000 |
15 (71/112) |
2014-12-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Diogohns |
15 (94/112) |
2014-12-24 |
Tím zanikol - Diogohns |
15 (97/112) |
2014-12-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Leandro Santosvt |
16 (9/112) |
2015-01-20 |
Tím zanikol - Leandro Santosvt |
16 (9/112) |
2015-01-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Maykon Obyan |
16 (32/112) |
2015-02-12 |
Tím zanikol - Maykon Obyan |
16 (32/112) |
2015-02-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Igor Belussi |
16 (55/112) |
2015-03-07 |
Tím zanikol - Igor Belussi |
16 (55/112) |
2015-03-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - MOI500 |
16 (79/112) |
2015-03-31 |
Tím zanikol - MOI500 |
16 (81/112) |
2015-04-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - danieellsilvaa |
16 (105/112) |
2015-04-26 |
Tím zanikol - danieellsilvaa |
16 (105/112) |
2015-04-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - RODRIGO8990 |
17 (16/112) |
2015-05-19 |
Tím zanikol - RODRIGO8990 |