7 (45/112) |
2012-05-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - bhrjv |
7 (68/112) |
2012-06-15 |
Tím zanikol - bhrjv |
7 (70/112) |
2012-06-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - tigname |
7 (102/112) |
2012-07-19 |
Tím zanikol - tigname |
7 (102/112) |
2012-07-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Zenit Dima |
8 (13/112) |
2012-08-11 |
Tím zanikol - Zenit Dima |
8 (13/112) |
2012-08-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - 4elovekpuk |
8 (36/112) |
2012-09-03 |
Tím zanikol - 4elovekpuk |
8 (38/112) |
2012-09-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Donics |
8 (61/112) |
2012-09-28 |
Tím zanikol - Donics |
8 (64/112) |
2012-10-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - FlowerPunk |
8 (73/112) |
2012-10-10 |
Tím zanikol - FlowerPunk |
8 (89/112) |
2012-10-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - ArsenalForever |
8 (112/112) |
2012-11-18 |
Tím zanikol - ArsenalForever |
9 (7/112) |
2012-11-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - bazaew |
9 (30/112) |
2012-12-18 |
Tím zanikol - bazaew |
9 (32/112) |
2012-12-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - gooolerooog |
9 (55/112) |
2013-01-12 |
Tím zanikol - gooolerooog |
9 (57/112) |
2013-01-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - OLEG GERA |
9 (80/112) |
2013-02-06 |
Tím zanikol - OLEG GERA |
9 (82/112) |
2013-02-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - dariy888 |
9 (105/112) |
2013-03-03 |
Tím zanikol - dariy888 |
9 (111/112) |
2013-03-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - FAD MAN |
10 (22/112) |
2013-04-01 |
Tím zanikol - FAD MAN |
10 (34/112) |
2013-04-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - ivanov383 |
10 (57/112) |
2013-05-06 |
Tím zanikol - ivanov383 |
10 (70/112) |
2013-05-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - FC Rostov |
10 (93/112) |
2013-06-11 |
Tím zanikol - FC Rostov |
10 (94/112) |
2013-06-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alexey2001 |
11 (5/112) |
2013-07-05 |
Tím zanikol - Alexey2001 |
11 (21/112) |
2013-07-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Terminat |
11 (44/112) |
2013-08-13 |
Tím zanikol - Terminat |
11 (45/112) |
2013-08-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - alibeki4 |
11 (68/112) |
2013-09-06 |
Tím zanikol - alibeki4 |
11 (111/112) |
2013-10-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - lbvf38 |
12 (22/112) |
2013-11-11 |
Tím zanikol - lbvf38 |
12 (23/112) |
2013-11-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - slim666 |
12 (46/112) |
2013-12-05 |
Tím zanikol - slim666 |
12 (46/112) |
2013-12-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - paxan1 |
12 (69/112) |
2013-12-28 |
Tím zanikol - paxan1 |
12 (69/112) |
2013-12-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - THE BEST MAN |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tím zanikol - THE BEST MAN |
12 (95/112) |
2014-01-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - eugenenazar |
13 (6/112) |
2014-02-15 |
Tím zanikol - eugenenazar |
13 (22/112) |
2014-03-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - totalic |
13 (50/112) |
2014-03-31 |
Tím zanikol - totalic |
13 (81/112) |
2014-05-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lodygin |
13 (104/112) |
2014-05-24 |
Tím zanikol - Lodygin |
13 (106/112) |
2014-05-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - asshole13 |
14 (18/112) |
2014-06-19 |
Tím zanikol - asshole13 |
14 (18/112) |
2014-06-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - driver4431 |
15 (67/112) |
2014-11-27 |
Tím zanikol - driver4431 |
15 (86/112) |
2014-12-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - semlemer |
16 (11/112) |
2015-01-22 |
Tím zanikol - semlemer |
16 (13/112) |
2015-01-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Roman Teteryatnikov |
16 (36/112) |
2015-02-16 |
Tím zanikol - Roman Teteryatnikov |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - zephyrdm |
16 (64/112) |
2015-03-16 |
Tím zanikol - zephyrdm |
16 (72/112) |
2015-03-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - sant1ago |
16 (96/112) |
2015-04-17 |
Tím zanikol - sant1ago |
16 (100/112) |
2015-04-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gussmaan |
17 (11/112) |
2015-05-14 |
Tím zanikol - Gussmaan |
18 (3/112) |
2015-08-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - domikus |
18 (26/112) |
2015-09-18 |
Tím zanikol - domikus |
18 (26/112) |
2015-09-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - kasten78 |
18 (49/112) |
2015-10-11 |
Tím zanikol - kasten78 |
18 (50/112) |
2015-10-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Stylos |
18 (99/112) |
2015-11-30 |
Tím zanikol - Stylos |
18 (99/112) |
2015-11-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - wook |
24 (43/112) |
2017-08-07 |
Tím zanikol - wook |