8 (16/112) |
2012-08-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - douglastenorio |
8 (39/112) |
2012-09-06 |
Tím zanikol - douglastenorio |
8 (50/112) |
2012-09-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - underfinedz |
8 (73/112) |
2012-10-10 |
Tím zanikol - underfinedz |
8 (105/112) |
2012-11-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - victor123456789 |
9 (16/112) |
2012-12-04 |
Tím zanikol - victor123456789 |
9 (16/112) |
2012-12-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - xtiagogoleirox11 |
9 (40/112) |
2012-12-28 |
Tím zanikol - xtiagogoleirox11 |
9 (41/112) |
2012-12-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - ianal |
9 (64/112) |
2013-01-21 |
Tím zanikol - ianal |
9 (64/112) |
2013-01-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - weuio |
9 (87/112) |
2013-02-13 |
Tím zanikol - weuio |
9 (89/112) |
2013-02-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - gahh2013 |
9 (112/112) |
2013-03-10 |
Tím zanikol - gahh2013 |
10 (1/112) |
2013-03-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - mauricio silva 282 |
10 (25/112) |
2013-04-04 |
Tím zanikol - mauricio silva 282 |
10 (26/112) |
2013-04-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - moura77 |
10 (49/112) |
2013-04-28 |
Tím zanikol - moura77 |
10 (50/112) |
2013-04-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mateus152 |
10 (74/112) |
2013-05-23 |
Tím zanikol - Mateus152 |
10 (74/112) |
2013-05-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - pablolinhares |
10 (98/112) |
2013-06-16 |
Tím zanikol - pablolinhares |
10 (98/112) |
2013-06-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - alexbaia |
11 (10/112) |
2013-07-10 |
Tím zanikol - alexbaia |
11 (11/112) |
2013-07-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - victor hugo da silva |
11 (34/112) |
2013-08-03 |
Tím zanikol - victor hugo da silva |
11 (34/112) |
2013-08-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - lucas paulitzki2 |
11 (57/112) |
2013-08-26 |
Tím zanikol - lucas paulitzki2 |
11 (61/112) |
2013-08-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - galocura |
11 (85/112) |
2013-09-23 |
Tím zanikol - galocura |
11 (88/112) |
2013-09-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - abiner |
11 (112/112) |
2013-10-20 |
Tím zanikol - abiner |
11 (112/112) |
2013-10-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - carloshas |
12 (24/112) |
2013-11-13 |
Tím zanikol - carloshas |
12 (27/112) |
2013-11-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - alexsander augusto |
12 (51/112) |
2013-12-10 |
Tím zanikol - alexsander augusto |
12 (52/112) |
2013-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Wesley Martins |
12 (81/112) |
2014-01-09 |
Tím zanikol - Wesley Martins |
12 (81/112) |
2014-01-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - gufelipe |
12 (104/112) |
2014-02-01 |
Tím zanikol - gufelipe |
12 (104/112) |
2014-02-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - internacional2008 |
13 (15/112) |
2014-02-24 |
Tím zanikol - internacional2008 |
13 (17/112) |
2014-02-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mickbh |
13 (40/112) |
2014-03-21 |
Tím zanikol - Mickbh |
13 (43/112) |
2014-03-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Wesley Snayth |
13 (66/112) |
2014-04-16 |
Tím zanikol - Wesley Snayth |
13 (66/112) |
2014-04-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - lokalopa |
13 (89/112) |
2014-05-09 |
Tím zanikol - lokalopa |
13 (89/112) |
2014-05-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - gabrielrange |
13 (112/112) |
2014-06-01 |
Tím zanikol - gabrielrange |
13 (112/112) |
2014-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - niltinho carlos |
14 (23/112) |
2014-06-24 |
Tím zanikol - niltinho carlos |
14 (23/112) |
2014-06-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - fael1538 |
14 (47/112) |
2014-07-18 |
Tím zanikol - fael1538 |
14 (47/112) |
2014-07-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jonas Martins |
14 (70/112) |
2014-08-10 |
Tím zanikol - Jonas Martins |
15 (75/112) |
2014-12-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - ArizonaEUA |
15 (98/112) |
2014-12-28 |
Tím zanikol - ArizonaEUA |
15 (103/112) |
2015-01-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - mAtHeUss1 |
16 (14/112) |
2015-01-25 |
Tím zanikol - mAtHeUss1 |
16 (14/112) |
2015-01-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - ademir augusto da costa |
16 (37/112) |
2015-02-17 |
Tím zanikol - ademir augusto da costa |
16 (37/112) |
2015-02-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Wudson Alves |
16 (60/112) |
2015-03-12 |
Tím zanikol - Wudson Alves |
16 (61/112) |
2015-03-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - samuka1c55 |
16 (84/112) |
2015-04-05 |
Tím zanikol - samuka1c55 |
16 (84/112) |
2015-04-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - luka san |
16 (107/112) |
2015-04-28 |
Tím zanikol - luka san |
16 (107/112) |
2015-04-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jorge Marcon |
17 (18/112) |
2015-05-21 |
Tím zanikol - Jorge Marcon |
17 (18/112) |
2015-05-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Arthur Camargos |
17 (41/112) |
2015-06-13 |
Tím zanikol - Arthur Camargos |
17 (43/112) |
2015-06-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - daniel bhabbb |
17 (66/112) |
2015-07-08 |
Tím zanikol - daniel bhabbb |
17 (68/112) |
2015-07-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - juanrealfc |
17 (91/112) |
2015-08-02 |
Tím zanikol - juanrealfc |
18 (15/112) |
2015-09-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedroamfh |
18 (38/112) |
2015-09-30 |
Tím zanikol - pedroamfh |
18 (39/112) |
2015-10-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luciano F |
18 (62/112) |
2015-10-24 |
Tím zanikol - Luciano F |
18 (66/112) |
2015-10-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - vandehilson |
18 (89/112) |
2015-11-20 |
Tím zanikol - vandehilson |
18 (108/112) |
2015-12-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - thalesfc |
19 (19/112) |
2016-01-01 |
Tím zanikol - thalesfc |
19 (27/112) |
2016-01-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Sr Teixeira |
19 (51/112) |
2016-02-02 |
Tím zanikol - Sr Teixeira |
19 (51/112) |
2016-02-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - jarb |
19 (76/112) |
2016-02-27 |
Tím zanikol - jarb |
19 (76/112) |
2016-02-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ronan12 |
19 (100/112) |
2016-03-22 |
Tím zanikol - Ronan12 |
20 (33/112) |
2016-05-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - marioguara28 |
20 (87/112) |
2016-06-29 |
Tím zanikol - marioguara28 |
21 (3/112) |
2016-07-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marcos09 |
21 (26/112) |
2016-08-19 |
Tím zanikol - Marcos09 |