7 (49/112) |
2012-05-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Aaronngau |
7 (72/112) |
2012-06-19 |
Tím zanikol - Aaronngau |
7 (94/112) |
2012-07-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - omid00 |
8 (5/112) |
2012-08-03 |
Tím zanikol - omid00 |
8 (9/112) |
2012-08-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - saif981 |
8 (32/112) |
2012-08-30 |
Tím zanikol - saif981 |
8 (33/112) |
2012-08-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - generalmahdi |
8 (56/112) |
2012-09-23 |
Tím zanikol - generalmahdi |
8 (56/112) |
2012-09-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - zeemalik9 |
8 (79/112) |
2012-10-16 |
Tím zanikol - zeemalik9 |
8 (79/112) |
2012-10-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Fr05ty |
8 (102/112) |
2012-11-08 |
Tím zanikol - Fr05ty |
8 (103/112) |
2012-11-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - shenly |
9 (16/112) |
2012-12-04 |
Tím zanikol - shenly |
9 (40/112) |
2012-12-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - 21092001bejo |
9 (63/112) |
2013-01-20 |
Tím zanikol - 21092001bejo |
9 (70/112) |
2013-01-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - almuha |
9 (93/112) |
2013-02-19 |
Tím zanikol - almuha |
9 (97/112) |
2013-02-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - alattas |
10 (8/112) |
2013-03-18 |
Tím zanikol - alattas |
10 (10/112) |
2013-03-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - saina |
10 (33/112) |
2013-04-12 |
Tím zanikol - saina |
10 (36/112) |
2013-04-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - kiikop |
10 (59/112) |
2013-05-08 |
Tím zanikol - kiikop |
10 (60/112) |
2013-05-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - 10203043 |
10 (83/112) |
2013-06-01 |
Tím zanikol - 10203043 |
10 (86/112) |
2013-06-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - moneer |
10 (109/112) |
2013-06-27 |
Tím zanikol - moneer |
10 (111/112) |
2013-06-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Omargoll |
11 (23/112) |
2013-07-23 |
Tím zanikol - Omargoll |
11 (23/112) |
2013-07-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - zupipu |
11 (46/112) |
2013-08-15 |
Tím zanikol - zupipu |
11 (46/112) |
2013-08-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jasper Velocity Sanchez |
11 (72/112) |
2013-09-10 |
Tím zanikol - Jasper Velocity Sanchez |
11 (78/112) |
2013-09-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - fahedmalaji |
12 (7/112) |
2013-10-27 |
Tím zanikol - fahedmalaji |
13 (3/112) |
2014-02-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bahgat Zinedine |
13 (27/112) |
2014-03-08 |
Tím zanikol - Bahgat Zinedine |
13 (27/112) |
2014-03-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - ladia13 |
13 (50/112) |
2014-03-31 |
Tím zanikol - ladia13 |
13 (62/112) |
2014-04-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - irakli777 |
13 (85/112) |
2014-05-05 |
Tím zanikol - irakli777 |
13 (86/112) |
2014-05-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - zuka77 |
13 (109/112) |
2014-05-29 |
Tím zanikol - zuka77 |
13 (110/112) |
2014-05-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - mohamd saadon |
14 (21/112) |
2014-06-22 |
Tím zanikol - mohamd saadon |
14 (23/112) |
2014-06-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - ahmadbelfort |
14 (46/112) |
2014-07-17 |
Tím zanikol - ahmadbelfort |
14 (47/112) |
2014-07-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - afalferaih |
14 (71/112) |
2014-08-11 |
Tím zanikol - afalferaih |
14 (74/112) |
2014-08-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Rivier |
14 (97/112) |
2014-09-06 |
Tím zanikol - Rivier |
14 (111/112) |
2014-09-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - senderos1 |
15 (26/112) |
2014-10-17 |
Tím zanikol - senderos1 |
15 (49/112) |
2014-11-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tigran Gevorgyan |
15 (72/112) |
2014-12-02 |
Tím zanikol - Tigran Gevorgyan |
15 (87/112) |
2014-12-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Coach JethJo |
18 (100/112) |
2015-12-01 |
Tím zanikol - Coach JethJo |