Sezóna | Dátum | Udalosť | 5 (1/112) | 2011-08-29 | Tím bol pridelený manažérovi - DaKosta | 5 (24/112) | 2011-09-21 | Tím zanikol - DaKosta | 5 (24/112) | 2011-09-21 | Tím bol pridelený manažérovi - malah82 | 5 (47/112) | 2011-10-14 | Tím zanikol - malah82 | 5 (49/112) | 2011-10-16 | Tím bol pridelený manažérovi - killer37 | 5 (72/112) | 2011-11-08 | Tím zanikol - killer37 | 5 (73/112) | 2011-11-09 | Tím bol pridelený manažérovi - VLADLOWARA | 5 (96/112) | 2011-12-02 | Tím zanikol - VLADLOWARA | 5 (96/112) | 2011-12-02 | Tím bol pridelený manažérovi - ASUS30 | 6 (10/112) | 2011-12-28 | Tím zanikol - ASUS30 | 6 (10/112) | 2011-12-28 | Tím bol pridelený manažérovi - ICmoscow | 6 (33/112) | 2012-01-20 | Tím zanikol - ICmoscow | 6 (34/112) | 2012-01-21 | Tím bol pridelený manažérovi - pralexic | 6 (57/112) | 2012-02-13 | Tím zanikol - pralexic | 6 (64/112) | 2012-02-20 | Tím bol pridelený manažérovi - ikalash | 6 (87/112) | 2012-03-14 | Tím zanikol - ikalash | 6 (89/112) | 2012-03-16 | Tím bol pridelený manažérovi - burcev | 12 (53/112) | 2013-12-12 | Tím zanikol - burcev |
Sezóna | Názov tímu | Výsledky |
12 | FC Lazur Tver† |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
22. miesto v lige IV.1. |
||
11 | FC Lazur Tver |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
21. miesto v lige IV.1. |
||
10 | FC Lazur Tver |
1025. miesto v Národnom pohári. |
22. miesto v lige IV.1. |
||
9 | FC Lazur Tver |
1025. miesto v Národnom pohári. |
16. miesto v Ligovom pohári. |
||
16. miesto v lige IV.1. |
||
8 | FC Lazur Tver |
1025. miesto v Národnom pohári. |
16. miesto v Ligovom pohári. |
||
13. miesto v lige IV.1. |
||
7 | FC Lazur Tver |
513. miesto v Národnom pohári. |
19. miesto v lige IV.1. |
||
6 | FC Lazur Tver |
1025. miesto v Národnom pohári. |
20. miesto v lige IV.1. |
||
5 | ФКСерпухов |
1025. miesto v Národnom pohári. |
16. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.1. |
||
15. miesto v lige IV.23. |