4 (102/112) |
2011-08-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Andrea Giacobbi |
5 (92/112) |
2011-11-28 |
Tím zanikol - Andrea Giacobbi |
7 (38/112) |
2012-05-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - papermore |
7 (61/112) |
2012-06-08 |
Tím zanikol - papermore |
7 (61/112) |
2012-06-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - meganoidedgl |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tím zanikol - meganoidedgl |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Andrew Jhonson |
8 (24/112) |
2012-08-22 |
Tím zanikol - Andrew Jhonson |
8 (26/112) |
2012-08-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - giupa94 |
8 (50/112) |
2012-09-17 |
Tím zanikol - giupa94 |
8 (63/112) |
2012-09-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Polverone780 |
9 (3/112) |
2012-11-21 |
Tím zanikol - Polverone780 |
9 (12/112) |
2012-11-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - machi21 |
9 (35/112) |
2012-12-23 |
Tím zanikol - machi21 |
9 (39/112) |
2012-12-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - kekkobee |
9 (62/112) |
2013-01-19 |
Tím zanikol - kekkobee |
9 (66/112) |
2013-01-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - detroid0 |
9 (89/112) |
2013-02-15 |
Tím zanikol - detroid0 |
9 (92/112) |
2013-02-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Neymar55 |
10 (3/112) |
2013-03-13 |
Tím zanikol - Neymar55 |
10 (8/112) |
2013-03-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Enzo Bonetta |
10 (31/112) |
2013-04-10 |
Tím zanikol - Enzo Bonetta |
10 (34/112) |
2013-04-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - dellamau |
10 (57/112) |
2013-05-06 |
Tím zanikol - dellamau |
10 (59/112) |
2013-05-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Intorre Marco |
10 (83/112) |
2013-06-01 |
Tím zanikol - Intorre Marco |
10 (86/112) |
2013-06-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marco Caputo |
10 (94/112) |
2013-06-12 |
Tím zanikol - Marco Caputo |
11 (31/112) |
2013-07-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - gianvise |
11 (54/112) |
2013-08-23 |
Tím zanikol - gianvise |
11 (54/112) |
2013-08-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - zanett |
11 (77/112) |
2013-09-15 |
Tím zanikol - zanett |
11 (77/112) |
2013-09-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - manutatore |
11 (100/112) |
2013-10-08 |
Tím zanikol - manutatore |
11 (101/112) |
2013-10-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - thomas68 |
12 (12/112) |
2013-11-01 |
Tím zanikol - thomas68 |
12 (12/112) |
2013-11-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ko Be |
12 (49/112) |
2013-12-08 |
Tím zanikol - Ko Be |
12 (49/112) |
2013-12-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mario Salvo |
12 (72/112) |
2013-12-31 |
Tím zanikol - Mario Salvo |
12 (73/112) |
2014-01-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - kekkopocho22 |
12 (96/112) |
2014-01-24 |
Tím zanikol - kekkopocho22 |
12 (98/112) |
2014-01-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - makbert |
13 (35/112) |
2014-03-16 |
Tím zanikol - makbert |
13 (43/112) |
2014-03-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - salvatore25 |
13 (66/112) |
2014-04-16 |
Tím zanikol - salvatore25 |
13 (68/112) |
2014-04-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - OSIRIDE |
13 (95/112) |
2014-05-15 |
Tím zanikol - OSIRIDE |
13 (95/112) |
2014-05-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - cingoliamoremio |
14 (7/112) |
2014-06-08 |
Tím zanikol - cingoliamoremio |
14 (7/112) |
2014-06-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Oussama Benfatima |
14 (30/112) |
2014-07-01 |
Tím zanikol - Oussama Benfatima |
14 (30/112) |
2014-07-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - raffaele8 |
14 (53/112) |
2014-07-24 |
Tím zanikol - raffaele8 |
14 (53/112) |
2014-07-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - SAMUELiiNHO |
14 (76/112) |
2014-08-16 |
Tím zanikol - SAMUELiiNHO |
14 (76/112) |
2014-08-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luca Peccarisi |
14 (105/112) |
2014-09-14 |
Tím zanikol - Luca Peccarisi |
14 (106/112) |
2014-09-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - kekko123 |
15 (17/112) |
2014-10-08 |
Tím zanikol - kekko123 |
15 (18/112) |
2014-10-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nicola Sciusco |
15 (42/112) |
2014-11-02 |
Tím zanikol - Nicola Sciusco |
15 (42/112) |
2014-11-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - ziomalio |
15 (65/112) |
2014-11-25 |
Tím zanikol - ziomalio |
15 (69/112) |
2014-11-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - CIUCIULEDDU |
15 (93/112) |
2014-12-23 |
Tím zanikol - CIUCIULEDDU |
15 (97/112) |
2014-12-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ditan |
16 (64/112) |
2015-03-16 |
Tím zanikol - Ditan |
16 (70/112) |
2015-03-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Emys zeman |
16 (94/112) |
2015-04-15 |
Tím zanikol - Emys zeman |
16 (103/112) |
2015-04-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - gigi3 |
17 (14/112) |
2015-05-17 |
Tím zanikol - gigi3 |
17 (37/112) |
2015-06-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - raidergamer89 |
17 (61/112) |
2015-07-03 |
Tím zanikol - raidergamer89 |
17 (109/112) |
2015-08-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tauros2 |
20 (4/112) |
2016-04-07 |
Tím zanikol - Tauros2 |