4 (64/112) |
2011-07-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Patryk1983 |
4 (87/112) |
2011-08-03 |
Tím zanikol - Patryk1983 |
4 (87/112) |
2011-08-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - jarson100 |
4 (110/112) |
2011-08-26 |
Tím zanikol - jarson100 |
4 (110/112) |
2011-08-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - rynek666 |
5 (21/112) |
2011-09-18 |
Tím zanikol - rynek666 |
5 (27/112) |
2011-09-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - piotr rutkowski |
5 (37/112) |
2011-10-04 |
Tím zanikol - piotr rutkowski |
5 (37/112) |
2011-10-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - mlodyrudy98 |
5 (60/112) |
2011-10-27 |
Tím zanikol - mlodyrudy98 |
5 (62/112) |
2011-10-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - jaworek5551 |
5 (87/112) |
2011-11-23 |
Tím zanikol - jaworek5551 |
5 (89/112) |
2011-11-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - ozixd |
5 (112/112) |
2011-12-18 |
Tím zanikol - ozixd |
7 (41/112) |
2012-05-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mił1 |
7 (64/112) |
2012-06-11 |
Tím zanikol - Mił1 |
7 (64/112) |
2012-06-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - prezesek |
7 (88/112) |
2012-07-05 |
Tím zanikol - prezesek |
7 (88/112) |
2012-07-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - artureknowicki |
7 (111/112) |
2012-07-28 |
Tím zanikol - artureknowicki |
7 (111/112) |
2012-07-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Dawid Skwarek |
8 (22/112) |
2012-08-20 |
Tím zanikol - Dawid Skwarek |
8 (23/112) |
2012-08-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - przemek20 |
8 (46/112) |
2012-09-13 |
Tím zanikol - przemek20 |
8 (46/112) |
2012-09-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bartek Królik |
8 (69/112) |
2012-10-06 |
Tím zanikol - Bartek Królik |
8 (69/112) |
2012-10-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - kosowicz997 |
8 (92/112) |
2012-10-29 |
Tím zanikol - kosowicz997 |
8 (92/112) |
2012-10-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - dziadu7 |
9 (3/112) |
2012-11-21 |
Tím zanikol - dziadu7 |
9 (4/112) |
2012-11-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - kacprzak |
9 (27/112) |
2012-12-15 |
Tím zanikol - kacprzak |
9 (31/112) |
2012-12-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Karl in sky |
9 (54/112) |
2013-01-11 |
Tím zanikol - Karl in sky |
9 (55/112) |
2013-01-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - kamis93 |
9 (79/112) |
2013-02-05 |
Tím zanikol - kamis93 |
9 (80/112) |
2013-02-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kuba4721 |
9 (103/112) |
2013-03-01 |
Tím zanikol - Kuba4721 |
10 (84/112) |
2013-06-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - karusPB |
10 (107/112) |
2013-06-25 |
Tím zanikol - karusPB |
11 (33/112) |
2013-08-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - jakub2003 |
11 (56/112) |
2013-08-25 |
Tím zanikol - jakub2003 |
11 (57/112) |
2013-08-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - noskit |
11 (80/112) |
2013-09-18 |
Tím zanikol - noskit |
11 (110/112) |
2013-10-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - USIL |
12 (21/112) |
2013-11-10 |
Tím zanikol - USIL |
12 (21/112) |
2013-11-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - marcin b |
12 (44/112) |
2013-12-03 |
Tím zanikol - marcin b |
12 (48/112) |
2013-12-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Levvandowski |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tím zanikol - Levvandowski |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - adi156 |
12 (94/112) |
2014-01-22 |
Tím zanikol - adi156 |
12 (94/112) |
2014-01-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Wiktor 32 |
13 (5/112) |
2014-02-14 |
Tím zanikol - Wiktor 32 |
13 (14/112) |
2014-02-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - patrykd00 |
13 (37/112) |
2014-03-18 |
Tím zanikol - patrykd00 |
14 (22/112) |
2014-06-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - fckuba123 |
14 (46/112) |
2014-07-17 |
Tím zanikol - fckuba123 |
14 (46/112) |
2014-07-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Zagrajmer2013 |
14 (69/112) |
2014-08-09 |
Tím zanikol - Zagrajmer2013 |
14 (69/112) |
2014-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - mitchell1 |
14 (92/112) |
2014-09-01 |
Tím zanikol - mitchell1 |
14 (92/112) |
2014-09-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Eryk26 |
15 (3/112) |
2014-09-24 |
Tím zanikol - Eryk26 |
15 (4/112) |
2014-09-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Reus123 |
15 (27/112) |
2014-10-18 |
Tím zanikol - Reus123 |
17 (59/112) |
2015-07-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - LiberZS |
17 (82/112) |
2015-07-24 |
Tím zanikol - LiberZS |
17 (109/112) |
2015-08-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Szczekowski |
18 (27/112) |
2015-09-19 |
Tím zanikol - Szczekowski |
18 (27/112) |
2015-09-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - daws30 |
18 (50/112) |
2015-10-12 |
Tím zanikol - daws30 |
18 (54/112) |
2015-10-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - okik2207 |
18 (77/112) |
2015-11-08 |
Tím zanikol - okik2207 |
18 (77/112) |
2015-11-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Artur manista |
18 (100/112) |
2015-12-01 |
Tím zanikol - Artur manista |
18 (100/112) |
2015-12-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - iwoofm |
18 (104/112) |
2015-12-05 |
Tím zanikol - iwoofm |
18 (104/112) |
2015-12-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - kapi1237 |
19 (15/112) |
2015-12-28 |
Tím zanikol - kapi1237 |
19 (16/112) |
2015-12-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - RafałSport |
19 (39/112) |
2016-01-21 |
Tím zanikol - RafałSport |
19 (39/112) |
2016-01-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - ofpeuqw |
19 (62/112) |
2016-02-13 |
Tím zanikol - ofpeuqw |
20 (87/112) |
2016-06-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - anpolio |
20 (110/112) |
2016-07-22 |
Tím zanikol - anpolio |
20 (111/112) |
2016-07-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Rutek88 |
21 (22/112) |
2016-08-15 |
Tím zanikol - Rutek88 |
21 (23/112) |
2016-08-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - misiu0015 |
21 (46/112) |
2016-09-08 |
Tím zanikol - misiu0015 |
21 (46/112) |
2016-09-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kowaks |
21 (69/112) |
2016-10-01 |
Tím zanikol - Kowaks |
21 (69/112) |
2016-10-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kryspin11 |
21 (92/112) |
2016-10-24 |
Tím zanikol - Kryspin11 |
21 (93/112) |
2016-10-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mercurialo1 |
22 (4/112) |
2016-11-17 |
Tím zanikol - Mercurialo1 |
22 (5/112) |
2016-11-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Siarkon |
22 (28/112) |
2016-12-11 |
Tím zanikol - Siarkon |
22 (41/112) |
2016-12-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - bartek234 |
22 (64/112) |
2017-01-16 |
Tím zanikol - bartek234 |
22 (64/112) |
2017-01-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - P Stempak |
22 (87/112) |
2017-02-08 |
Tím zanikol - P Stempak |
22 (89/112) |
2017-02-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Esta1 |
22 (112/112) |
2017-03-05 |
Tím zanikol - Esta1 |
22 (112/112) |
2017-03-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - natalka1221 |
23 (27/112) |
2017-04-01 |
Tím zanikol - natalka1221 |
23 (46/112) |
2017-04-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - MICHU8819 |
23 (69/112) |
2017-05-13 |
Tím zanikol - MICHU8819 |
23 (71/112) |
2017-05-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - bysiorek8 |
23 (94/112) |
2017-06-07 |
Tím zanikol - bysiorek8 |
23 (98/112) |
2017-06-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - filip12345678910 |
24 (51/112) |
2017-08-15 |
Tím zanikol - filip12345678910 |
25 (11/112) |
2017-10-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marcin Golak |
25 (34/112) |
2017-11-18 |
Tím zanikol - Marcin Golak |
25 (34/112) |
2017-11-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - killer9454 |
25 (57/112) |
2017-12-11 |
Tím zanikol - killer9454 |
25 (57/112) |
2017-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gracz5 |
27 (20/112) |
2018-06-16 |
Tím zanikol - Gracz5 |