4 (61/112) |
2011-07-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Wojtas Nalepa |
4 (84/112) |
2011-07-31 |
Tím zanikol - Wojtas Nalepa |
4 (84/112) |
2011-07-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - ArekPL1999 |
4 (107/112) |
2011-08-23 |
Tím zanikol - ArekPL1999 |
4 (107/112) |
2011-08-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - lubieszczesnego |
5 (18/112) |
2011-09-15 |
Tím zanikol - lubieszczesnego |
5 (36/112) |
2011-10-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - maju1992 |
5 (59/112) |
2011-10-26 |
Tím zanikol - maju1992 |
6 (38/112) |
2012-01-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - AdasMX |
6 (61/112) |
2012-02-17 |
Tím zanikol - AdasMX |
6 (61/112) |
2012-02-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - dawiw2 |
6 (84/112) |
2012-03-11 |
Tím zanikol - dawiw2 |
6 (84/112) |
2012-03-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - uzzi5585 |
6 (107/112) |
2012-04-03 |
Tím zanikol - uzzi5585 |
6 (107/112) |
2012-04-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Krzysiek Czapiewski |
7 (18/112) |
2012-04-26 |
Tím zanikol - Krzysiek Czapiewski |
7 (18/112) |
2012-04-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - orzeszek7 |
7 (41/112) |
2012-05-19 |
Tím zanikol - orzeszek7 |
7 (41/112) |
2012-05-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - kuba sanok |
7 (66/112) |
2012-06-13 |
Tím zanikol - kuba sanok |
7 (70/112) |
2012-06-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - 111pusia |
7 (94/112) |
2012-07-11 |
Tím zanikol - 111pusia |
7 (97/112) |
2012-07-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Daniel Kawalec |
8 (8/112) |
2012-08-06 |
Tím zanikol - Daniel Kawalec |
8 (17/112) |
2012-08-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - krycha321 |
8 (40/112) |
2012-09-07 |
Tím zanikol - krycha321 |
8 (46/112) |
2012-09-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - RafalPB |
8 (69/112) |
2012-10-06 |
Tím zanikol - RafalPB |
8 (81/112) |
2012-10-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - StasiuuU |
8 (104/112) |
2012-11-10 |
Tím zanikol - StasiuuU |
11 (42/112) |
2013-08-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - MeO1 |
11 (66/112) |
2013-09-04 |
Tím zanikol - MeO1 |
11 (89/112) |
2013-09-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Przemek Naja |
11 (112/112) |
2013-10-20 |
Tím zanikol - Przemek Naja |
11 (112/112) |
2013-10-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - arturkaczka3 |
12 (23/112) |
2013-11-12 |
Tím zanikol - arturkaczka3 |
12 (23/112) |
2013-11-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Krzyś Skorek |
12 (46/112) |
2013-12-05 |
Tím zanikol - Krzyś Skorek |
12 (46/112) |
2013-12-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - ziomek300 |
12 (69/112) |
2013-12-28 |
Tím zanikol - ziomek300 |
12 (69/112) |
2013-12-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - pyzatachrupka |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tím zanikol - pyzatachrupka |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Wojtasina |
13 (3/112) |
2014-02-12 |
Tím zanikol - Wojtasina |
13 (3/112) |
2014-02-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - darus20 |
13 (27/112) |
2014-03-08 |
Tím zanikol - darus20 |
13 (27/112) |
2014-03-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - grycu97pb |
13 (50/112) |
2014-03-31 |
Tím zanikol - grycu97pb |
13 (50/112) |
2014-03-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - MJacek88 |
13 (54/112) |
2014-04-04 |
Tím zanikol - MJacek88 |
13 (54/112) |
2014-04-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nietoperek |
15 (58/112) |
2014-11-18 |
Tím zanikol - Nietoperek |