Sezóna | Dátum | Udalosť | 3 (34/112) | 2011-02-19 | Tím bol pridelený manažérovi - mali vuk | 3 (57/112) | 2011-03-14 | Tím zanikol - mali vuk | 3 (63/112) | 2011-03-20 | Tím bol pridelený manažérovi - polarni | 3 (87/112) | 2011-04-13 | Tím zanikol - polarni | 3 (88/112) | 2011-04-14 | Tím bol pridelený manažérovi - Marko Jovanovic Pidza | 3 (111/112) | 2011-05-07 | Tím zanikol - Marko Jovanovic Pidza | 3 (112/112) | 2011-05-08 | Tím bol pridelený manažérovi - darkonda37 | 4 (86/112) | 2011-08-02 | Tím zanikol - darkonda37 | 4 (90/112) | 2011-08-06 | Tím bol pridelený manažérovi - datijebemmater | 5 (1/112) | 2011-08-29 | Tím zanikol - datijebemmater | 5 (9/112) | 2011-09-06 | Tím bol pridelený manažérovi - Juhász Csaba | 5 (33/112) | 2011-09-30 | Tím zanikol - Juhász Csaba | 5 (33/112) | 2011-09-30 | Tím bol pridelený manažérovi - NIKMIN | 5 (58/112) | 2011-10-25 | Tím zanikol - NIKMIN | 7 (35/112) | 2012-05-13 | Tím bol pridelený manažérovi - Ivan PFC | 7 (73/112) | 2012-06-20 | Tím zanikol - Ivan PFC | 7 (84/112) | 2012-07-01 | Tím bol pridelený manažérovi - mihajlo2002 | 7 (107/112) | 2012-07-24 | Tím zanikol - mihajlo2002 | 8 (53/112) | 2012-09-20 | Tím bol pridelený manažérovi - Kabai Krissz | 8 (76/112) | 2012-10-13 | Tím zanikol - Kabai Krissz | 8 (76/112) | 2012-10-13 | Tím bol pridelený manažérovi - Bojan Maksimovic | 8 (99/112) | 2012-11-05 | Tím zanikol - Bojan Maksimovic | 8 (99/112) | 2012-11-05 | Tím bol pridelený manažérovi - Bagija | 9 (10/112) | 2012-11-28 | Tím zanikol - Bagija | 9 (13/112) | 2012-12-01 | Tím bol pridelený manažérovi - Zika98 | 9 (36/112) | 2012-12-24 | Tím zanikol - Zika98 | 9 (69/112) | 2013-01-26 | Tím bol pridelený manažérovi - DIK XREBELJANOVIC | 9 (92/112) | 2013-02-18 | Tím zanikol - DIK XREBELJANOVIC | 9 (111/112) | 2013-03-09 | Tím bol pridelený manažérovi - danilo008 | 10 (22/112) | 2013-04-01 | Tím zanikol - danilo008 | 10 (24/112) | 2013-04-03 | Tím bol pridelený manažérovi - gordan 83 | 10 (47/112) | 2013-04-26 | Tím zanikol - gordan 83 | 10 (50/112) | 2013-04-29 | Tím bol pridelený manažérovi - Miki Gvardiola | 10 (73/112) | 2013-05-22 | Tím zanikol - Miki Gvardiola | 10 (76/112) | 2013-05-25 | Tím bol pridelený manažérovi - milos2013 | 10 (101/112) | 2013-06-19 | Tím zanikol - milos2013 | 10 (101/112) | 2013-06-19 | Tím bol pridelený manažérovi - Nikola Popovic97 | 11 (12/112) | 2013-07-12 | Tím zanikol - Nikola Popovic97 | 11 (21/112) | 2013-07-21 | Tím bol pridelený manažérovi - nenad f | 11 (44/112) | 2013-08-13 | Tím zanikol - nenad f | 11 (44/112) | 2013-08-13 | Tím bol pridelený manažérovi - Samir Hamzic | 11 (67/112) | 2013-09-05 | Tím zanikol - Samir Hamzic | 12 (63/112) | 2013-12-22 | Tím bol pridelený manažérovi - Slobodan m | 12 (86/112) | 2014-01-14 | Tím zanikol - Slobodan m | 12 (88/112) | 2014-01-16 | Tím bol pridelený manažérovi - dusan labus | 12 (111/112) | 2014-02-08 | Tím zanikol - dusan labus |
Sezóna | Názov tímu | Výsledky |
46 | Dusan† |
10. miesto v Ligovom pohári. |
11. miesto v lige IV.6. |
||
45 | Dusan† |
16. miesto v Ligovom pohári. |
15. miesto v lige IV.6. |
||
44 | Dusan† |
15. miesto v Ligovom pohári. |
9. miesto v lige IV.6. |
||
43 | Dusan† |
18. miesto v lige IV.6. |
42 | Dusan† |
14. miesto v Ligovom pohári. |
7. miesto v lige IV.6. |
||
41 | Dusan† |
1. miesto v Ligovom pohári. |
11. miesto v lige IV.6. |
||
40 | Dusan† |
11. miesto v Ligovom pohári. |
14. miesto v lige IV.6. |
||
39 | Dusan† |
11. miesto v Ligovom pohári. |
9. miesto v lige IV.6. |
||
38 | Dusan† |
14. miesto v Ligovom pohári. |
15. miesto v lige IV.6. |
||
37 | Dusan† |
3. miesto v Ligovom pohári. |
5. miesto v lige IV.6. |
||
36 | Dusan† |
6. miesto v Ligovom pohári. |
4. miesto v lige IV.6. |
||
35 | Dusan† |
10. miesto v Ligovom pohári. |
15. miesto v lige IV.6. |
||
34 | Dusan† |
12. miesto v Ligovom pohári. |
16. miesto v lige IV.6. |
||
33 | Dusan† |
15. miesto v Ligovom pohári. |
16. miesto v lige IV.6. |
||
32 | Dusan† |
18. miesto v lige IV.6. |
31 | Dusan† |
20. miesto v lige IV.6. |
30 | Dusan† |
21. miesto v lige IV.6. |
29 | Dusan† |
22. miesto v lige IV.6. |
28 | Dusan† |
18. miesto v lige IV.6. |
27 | Dusan† |
17. miesto v lige IV.6. |
26 | Dusan† |
19. miesto v lige IV.6. |
25 | Dusan† |
17. miesto v lige IV.6. |
24 | Dusan† |
19. miesto v lige IV.6. |
23 | Dusan† |
20. miesto v lige IV.6. |
22 | Dusan† |
21. miesto v lige IV.6. |
21 | Dusan† |
18. miesto v lige IV.6. |
20 | Dusan† |
21. miesto v lige IV.6. |
19 | Dusan† |
18. miesto v lige IV.6. |
18 | Dusan† |
12. miesto v Ligovom pohári. |
16. miesto v lige IV.6. |
||
17 | Dusan† |
19. miesto v lige IV.6. |
16 | Dusan† |
17. miesto v lige IV.6. |
15 | Dusan† |
14. miesto v Ligovom pohári. |
13. miesto v lige IV.6. |
||
14 | Dusan† |
20. miesto v lige IV.6. |
13 | Dusan† |
15. miesto v Ligovom pohári. |
11. miesto v lige IV.6. |
||
12 | Dusan |
12. miesto v Ligovom pohári. |
12. miesto v lige IV.6. |
||
11 | FK Red Star 52988 † |
Tím vypadol v 3. kole Národného pohára. |
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.6. |
||
19. miesto v lige III.7. |
||
10 | Grdanovac |
513. miesto v Národnom pohári. |
9. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy III.7. |
||
13. miesto v lige IV.19. |
||
9 | Zvezdani Orao |
513. miesto v Národnom pohári. |
21. miesto v lige IV.19. |
||
8 | STR Club |
1025. miesto v Národnom pohári. |
14. miesto v Ligovom pohári. |
||
15. miesto v lige IV.19. |
||
7 | Mihajlo |
513. miesto v Národnom pohári. |
10. miesto v Ligovom pohári. |
||
10. miesto v lige IV.19. |
||
6 | Team noname 52988 |
513. miesto v Národnom pohári. |
5. miesto v Ligovom pohári. |
||
8. miesto v lige IV.19. |
||
5 | Team noname 52988 |
513. miesto v Národnom pohári. |
21. miesto v lige IV.19. |
||
4 | Renamed 52988 |
Tím vypadol v 3. kole Národného pohára. |
10. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.19. |
||
9. miesto v lige IV.31. |
||
3 | Ibarski vukovi |
12. miesto v lige IV.31. |