3 (28/112) |
2011-02-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Játrovec |
3 (51/112) |
2011-03-08 |
Tím zanikol - Játrovec |
3 (51/112) |
2011-03-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - polcer |
3 (74/112) |
2011-03-31 |
Tím zanikol - polcer |
3 (74/112) |
2011-03-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - GrizzlyTheGreat |
4 (35/112) |
2011-06-12 |
Tím zanikol - GrizzlyTheGreat |
4 (43/112) |
2011-06-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Radim Klimecký |
4 (66/112) |
2011-07-13 |
Tím zanikol - Radim Klimecký |
4 (68/112) |
2011-07-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - BlackFujtech |
4 (91/112) |
2011-08-07 |
Tím zanikol - BlackFujtech |
4 (91/112) |
2011-08-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - TheManny |
5 (16/112) |
2011-09-13 |
Tím zanikol - TheManny |
5 (16/112) |
2011-09-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - VeverkaTom |
6 (63/112) |
2012-02-19 |
Tím zanikol - VeverkaTom |
6 (63/112) |
2012-02-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - KamilaKamila |
6 (86/112) |
2012-03-13 |
Tím zanikol - KamilaKamila |
6 (86/112) |
2012-03-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Turban28 |
6 (109/112) |
2012-04-05 |
Tím zanikol - Turban28 |
6 (109/112) |
2012-04-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - pcerv |
8 (20/112) |
2012-08-18 |
Tím zanikol - pcerv |