3 (31/112) |
2011-02-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - BuRSuKu |
3 (54/112) |
2011-03-11 |
Tím zanikol - BuRSuKu |
3 (55/112) |
2011-03-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ciobanu Serban |
3 (91/112) |
2011-04-17 |
Tím zanikol - Ciobanu Serban |
3 (102/112) |
2011-04-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - cires90 |
4 (13/112) |
2011-05-21 |
Tím zanikol - cires90 |
4 (21/112) |
2011-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - impuls94 |
4 (44/112) |
2011-06-21 |
Tím zanikol - impuls94 |
4 (44/112) |
2011-06-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - xnx |
4 (67/112) |
2011-07-14 |
Tím zanikol - xnx |
4 (67/112) |
2011-07-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - adytzu20 |
4 (90/112) |
2011-08-06 |
Tím zanikol - adytzu20 |
4 (90/112) |
2011-08-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Szabo Anita |
5 (1/112) |
2011-08-29 |
Tím zanikol - Szabo Anita |
5 (2/112) |
2011-08-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Keseru |
5 (25/112) |
2011-09-22 |
Tím zanikol - Keseru |
5 (33/112) |
2011-09-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - InSecret Tzak |
5 (56/112) |
2011-10-23 |
Tím zanikol - InSecret Tzak |
5 (57/112) |
2011-10-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - sorinel110 |
5 (80/112) |
2011-11-16 |
Tím zanikol - sorinel110 |
5 (80/112) |
2011-11-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - FC OLT |
6 (31/112) |
2012-01-18 |
Tím zanikol - FC OLT |
6 (37/112) |
2012-01-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - vasylord22 |
6 (65/112) |
2012-02-21 |
Tím zanikol - vasylord22 |
7 (36/112) |
2012-05-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - ovi123 |
7 (59/112) |
2012-06-06 |
Tím zanikol - ovi123 |
8 (40/112) |
2012-09-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - andreibadaluta |
8 (63/112) |
2012-09-30 |
Tím zanikol - andreibadaluta |
8 (63/112) |
2012-09-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - yuly96 |
8 (86/112) |
2012-10-23 |
Tím zanikol - yuly96 |
8 (86/112) |
2012-10-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - vladianvasiu |
8 (109/112) |
2012-11-15 |
Tím zanikol - vladianvasiu |
8 (109/112) |
2012-11-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - abis9 |
9 (20/112) |
2012-12-08 |
Tím zanikol - abis9 |
9 (20/112) |
2012-12-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - florin88 |
9 (100/112) |
2013-02-26 |
Tím zanikol - florin88 |
9 (104/112) |
2013-03-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - suso123 |
10 (19/112) |
2013-03-29 |
Tím zanikol - suso123 |
10 (20/112) |
2013-03-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - valerianlupu |
10 (43/112) |
2013-04-22 |
Tím zanikol - valerianlupu |
10 (49/112) |
2013-04-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - andreil |
10 (72/112) |
2013-05-21 |
Tím zanikol - andreil |
10 (73/112) |
2013-05-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - bogdan9223 |
10 (96/112) |
2013-06-14 |
Tím zanikol - bogdan9223 |
10 (96/112) |
2013-06-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - klipei |
11 (7/112) |
2013-07-07 |
Tím zanikol - klipei |
11 (7/112) |
2013-07-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - zohan123 |
11 (30/112) |
2013-07-30 |
Tím zanikol - zohan123 |
11 (31/112) |
2013-07-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - crx50 |
11 (55/112) |
2013-08-24 |
Tím zanikol - crx50 |
11 (56/112) |
2013-08-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - lica1997 |
11 (79/112) |
2013-09-17 |
Tím zanikol - lica1997 |
11 (80/112) |
2013-09-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - lauran |
11 (103/112) |
2013-10-11 |
Tím zanikol - lauran |
11 (103/112) |
2013-10-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - ionut19 |
12 (14/112) |
2013-11-03 |
Tím zanikol - ionut19 |
12 (14/112) |
2013-11-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - vasilachi |
12 (37/112) |
2013-11-26 |
Tím zanikol - vasilachi |
12 (37/112) |
2013-11-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tibby |
12 (62/112) |
2013-12-21 |
Tím zanikol - Tibby |
12 (62/112) |
2013-12-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - adiguf |
12 (85/112) |
2014-01-13 |
Tím zanikol - adiguf |
12 (85/112) |
2014-01-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kwik |
12 (108/112) |
2014-02-05 |
Tím zanikol - Kwik |
12 (108/112) |
2014-02-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - broasca |
13 (19/112) |
2014-02-28 |
Tím zanikol - broasca |
13 (19/112) |
2014-02-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - forgacs levwente |
13 (42/112) |
2014-03-23 |
Tím zanikol - forgacs levwente |
13 (42/112) |
2014-03-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - gabita05 |
13 (65/112) |
2014-04-15 |
Tím zanikol - gabita05 |
13 (65/112) |
2014-04-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Cornel Jave |
13 (88/112) |
2014-05-08 |
Tím zanikol - Cornel Jave |
13 (88/112) |
2014-05-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - FC ANDREIUTSS |
13 (111/112) |
2014-05-31 |
Tím zanikol - FC ANDREIUTSS |
13 (111/112) |
2014-05-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - andreibujor2 |
14 (22/112) |
2014-06-23 |
Tím zanikol - andreibujor2 |
14 (22/112) |
2014-06-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Creata Ciprian |
14 (45/112) |
2014-07-16 |
Tím zanikol - Creata Ciprian |
14 (45/112) |
2014-07-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - stefan4u |
14 (68/112) |
2014-08-08 |
Tím zanikol - stefan4u |
14 (68/112) |
2014-08-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - sergiu44 |
14 (91/112) |
2014-08-31 |
Tím zanikol - sergiu44 |
14 (92/112) |
2014-09-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - hyttd |
15 (3/112) |
2014-09-24 |
Tím zanikol - hyttd |
15 (3/112) |
2014-09-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jinutz |
15 (26/112) |
2014-10-17 |
Tím zanikol - Jinutz |
15 (26/112) |
2014-10-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - chris24 fb |
15 (71/112) |
2014-12-01 |
Tím zanikol - chris24 fb |
15 (76/112) |
2014-12-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Stroe Nicu Fabian |
15 (99/112) |
2014-12-29 |
Tím zanikol - Stroe Nicu Fabian |
16 (29/112) |
2015-02-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Galateanu Valentin |
16 (52/112) |
2015-03-04 |
Tím zanikol - Galateanu Valentin |
16 (52/112) |
2015-03-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - goppoo |
16 (75/112) |
2015-03-27 |
Tím zanikol - goppoo |
16 (75/112) |
2015-03-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - foci menedzser |
16 (98/112) |
2015-04-19 |
Tím zanikol - foci menedzser |
16 (99/112) |
2015-04-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - kngurul |
17 (10/112) |
2015-05-13 |
Tím zanikol - kngurul |
17 (15/112) |
2015-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - alexandru edi |
17 (38/112) |
2015-06-10 |
Tím zanikol - alexandru edi |
17 (38/112) |
2015-06-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - cosmy2001 |
17 (98/112) |
2015-08-09 |
Tím zanikol - cosmy2001 |
17 (112/112) |
2015-08-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marius R Cristian |
18 (24/112) |
2015-09-16 |
Tím zanikol - Marius R Cristian |
18 (27/112) |
2015-09-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - AdrianDnj |
18 (50/112) |
2015-10-12 |
Tím zanikol - AdrianDnj |
18 (50/112) |
2015-10-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ady32 |
18 (73/112) |
2015-11-04 |
Tím zanikol - Ady32 |
18 (79/112) |
2015-11-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - reghe galca |
18 (102/112) |
2015-12-03 |
Tím zanikol - reghe galca |
18 (104/112) |
2015-12-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - dinucr |
19 (15/112) |
2015-12-28 |
Tím zanikol - dinucr |
19 (15/112) |
2015-12-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - MVPBOY10 |
19 (19/112) |
2016-01-01 |
Tím zanikol - MVPBOY10 |
19 (19/112) |
2016-01-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - geoandrey |
19 (42/112) |
2016-01-24 |
Tím zanikol - geoandrey |
19 (43/112) |
2016-01-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Dey98 |
19 (66/112) |
2016-02-17 |
Tím zanikol - Dey98 |
19 (66/112) |
2016-02-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - lucatoni16 |
20 (54/112) |
2016-05-27 |
Tím zanikol - lucatoni16 |
20 (76/112) |
2016-06-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - giulai |
20 (89/112) |
2016-07-01 |
Tím zanikol - giulai |
20 (90/112) |
2016-07-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - pethoetele |
21 (1/112) |
2016-07-25 |
Tím zanikol - pethoetele |
22 (73/112) |
2017-01-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - strategik |
22 (96/112) |
2017-02-17 |
Tím zanikol - strategik |
22 (100/112) |
2017-02-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - cbnsorin67 |
23 (11/112) |
2017-03-16 |
Tím zanikol - cbnsorin67 |
23 (13/112) |
2017-03-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - deac27 |
23 (36/112) |
2017-04-10 |
Tím zanikol - deac27 |
23 (39/112) |
2017-04-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alexandru Docuz |
23 (62/112) |
2017-05-06 |
Tím zanikol - Alexandru Docuz |
23 (66/112) |
2017-05-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - cirlig |
23 (89/112) |
2017-06-02 |
Tím zanikol - cirlig |
23 (93/112) |
2017-06-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Maluma10 |
24 (4/112) |
2017-06-29 |
Tím zanikol - Maluma10 |
24 (7/112) |
2017-07-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gratzi Barb |
26 (70/112) |
2018-04-15 |
Tím zanikol - Gratzi Barb |