3 (26/112) |
2011-02-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - nasri9 |
3 (49/112) |
2011-03-06 |
Tím zanikol - nasri9 |
3 (51/112) |
2011-03-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - bennyrack |
3 (74/112) |
2011-03-31 |
Tím zanikol - bennyrack |
3 (89/112) |
2011-04-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - labibe |
4 (3/112) |
2011-05-11 |
Tím zanikol - labibe |
4 (37/112) |
2011-06-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - lilian50 |
4 (66/112) |
2011-07-13 |
Tím zanikol - lilian50 |
4 (89/112) |
2011-08-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - neuilly |
4 (112/112) |
2011-08-28 |
Tím zanikol - neuilly |
7 (56/112) |
2012-06-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - rastacol |
7 (79/112) |
2012-06-26 |
Tím zanikol - rastacol |
7 (80/112) |
2012-06-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - MamoruEndô |
7 (103/112) |
2012-07-20 |
Tím zanikol - MamoruEndô |
7 (103/112) |
2012-07-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - nawoufal |
8 (14/112) |
2012-08-12 |
Tím zanikol - nawoufal |
8 (14/112) |
2012-08-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Deily |
8 (47/112) |
2012-09-14 |
Tím zanikol - Deily |
8 (47/112) |
2012-09-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - yoyobaron |
8 (70/112) |
2012-10-07 |
Tím zanikol - yoyobaron |
8 (70/112) |
2012-10-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - coucoudu69 |
8 (93/112) |
2012-10-30 |
Tím zanikol - coucoudu69 |
8 (93/112) |
2012-10-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Evan 7 |
9 (4/112) |
2012-11-22 |
Tím zanikol - Evan 7 |
9 (4/112) |
2012-11-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - galsen78 |
9 (27/112) |
2012-12-15 |
Tím zanikol - galsen78 |
9 (27/112) |
2012-12-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - MrKillerR |
9 (50/112) |
2013-01-07 |
Tím zanikol - MrKillerR |
9 (50/112) |
2013-01-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - djeisa |
9 (82/112) |
2013-02-08 |
Tím zanikol - djeisa |
9 (82/112) |
2013-02-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - maxime59 |
9 (105/112) |
2013-03-03 |
Tím zanikol - maxime59 |
9 (105/112) |
2013-03-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alekdur |
10 (16/112) |
2013-03-26 |
Tím zanikol - Alekdur |
10 (16/112) |
2013-03-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - benjii28 |
10 (39/112) |
2013-04-18 |
Tím zanikol - benjii28 |
10 (42/112) |
2013-04-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - EnzoDu347 |
10 (65/112) |
2013-05-14 |
Tím zanikol - EnzoDu347 |
10 (66/112) |
2013-05-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - nimera |
10 (89/112) |
2013-06-07 |
Tím zanikol - nimera |
10 (89/112) |
2013-06-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - ronaldoeren |
10 (112/112) |
2013-06-30 |
Tím zanikol - ronaldoeren |
11 (3/112) |
2013-07-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - keffi |
11 (37/112) |
2013-08-06 |
Tím zanikol - keffi |
11 (37/112) |
2013-08-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - baby 27 |
11 (61/112) |
2013-08-30 |
Tím zanikol - baby 27 |
11 (61/112) |
2013-08-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - ilan12 |
11 (84/112) |
2013-09-22 |
Tím zanikol - ilan12 |
11 (85/112) |
2013-09-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Guiguihirth |
11 (108/112) |
2013-10-16 |
Tím zanikol - Guiguihirth |
11 (108/112) |
2013-10-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - mikael92bc |
12 (19/112) |
2013-11-08 |
Tím zanikol - mikael92bc |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - elouan29 |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tím zanikol - elouan29 |
12 (63/112) |
2013-12-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - alibooubababa |
12 (86/112) |
2014-01-14 |
Tím zanikol - alibooubababa |
12 (97/112) |
2014-01-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - popcornn3 |
13 (8/112) |
2014-02-17 |
Tím zanikol - popcornn3 |
13 (13/112) |
2014-02-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - momino2003 |
13 (36/112) |
2014-03-17 |
Tím zanikol - momino2003 |
13 (42/112) |
2014-03-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Edgar Gendrot Fcn |
13 (65/112) |
2014-04-15 |
Tím zanikol - Edgar Gendrot Fcn |
13 (69/112) |
2014-04-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ricardo Dirrigo |
13 (92/112) |
2014-05-12 |
Tím zanikol - Ricardo Dirrigo |
13 (97/112) |
2014-05-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - BIGRI |
14 (13/112) |
2014-06-14 |
Tím zanikol - BIGRI |
14 (30/112) |
2014-07-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Eljipsg18 |
14 (53/112) |
2014-07-24 |
Tím zanikol - Eljipsg18 |
14 (75/112) |
2014-08-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - saad2001 |
14 (98/112) |
2014-09-07 |
Tím zanikol - saad2001 |
15 (35/112) |
2014-10-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - yacinelemf |
15 (59/112) |
2014-11-19 |
Tím zanikol - yacinelemf |
15 (62/112) |
2014-11-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - RCLENS62750 |
15 (92/112) |
2014-12-22 |
Tím zanikol - RCLENS62750 |
16 (52/112) |
2015-03-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Enzo Camilleri Couble |
16 (75/112) |
2015-03-27 |
Tím zanikol - Enzo Camilleri Couble |
16 (102/112) |
2015-04-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - remi savenier |
17 (13/112) |
2015-05-16 |
Tím zanikol - remi savenier |
17 (13/112) |
2015-05-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - staf07 |
17 (37/112) |
2015-06-09 |
Tím zanikol - staf07 |
18 (102/112) |
2015-12-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - hopett |
19 (13/112) |
2015-12-26 |
Tím zanikol - hopett |
19 (13/112) |
2015-12-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - cedi44 |
19 (36/112) |
2016-01-18 |
Tím zanikol - cedi44 |
19 (40/112) |
2016-01-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Rafik Abdallah |
19 (63/112) |
2016-02-14 |
Tím zanikol - Rafik Abdallah |
19 (63/112) |
2016-02-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Hayzr |
19 (86/112) |
2016-03-08 |
Tím zanikol - Hayzr |
19 (86/112) |
2016-03-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - nono3084 |
19 (109/112) |
2016-03-31 |
Tím zanikol - nono3084 |
19 (110/112) |
2016-04-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - iDiGiTalViPer |
20 (21/112) |
2016-04-24 |
Tím zanikol - iDiGiTalViPer |
20 (21/112) |
2016-04-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nallos |
20 (44/112) |
2016-05-17 |
Tím zanikol - Nallos |
20 (49/112) |
2016-05-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - nbow94 |
20 (72/112) |
2016-06-14 |
Tím zanikol - nbow94 |
20 (74/112) |
2016-06-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Aceal |
20 (97/112) |
2016-07-09 |
Tím zanikol - Aceal |
20 (98/112) |
2016-07-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kenan Ozbek |
22 (9/112) |
2016-11-22 |
Tím zanikol - Kenan Ozbek |