3 (24/112) |
2011-02-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Roby93 |
3 (47/112) |
2011-03-04 |
Tím zanikol - Roby93 |
3 (47/112) |
2011-03-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mazzarella Alessio |
3 (71/112) |
2011-03-28 |
Tím zanikol - Mazzarella Alessio |
3 (75/112) |
2011-04-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - FKare |
3 (98/112) |
2011-04-24 |
Tím zanikol - FKare |
3 (100/112) |
2011-04-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - dar32 |
4 (11/112) |
2011-05-19 |
Tím zanikol - dar32 |
4 (12/112) |
2011-05-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - mentiperse87 |
4 (35/112) |
2011-06-12 |
Tím zanikol - mentiperse87 |
4 (38/112) |
2011-06-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - gianbs |
4 (61/112) |
2011-07-08 |
Tím zanikol - gianbs |
4 (62/112) |
2011-07-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Matteo Blas |
4 (85/112) |
2011-08-01 |
Tím zanikol - Matteo Blas |
4 (86/112) |
2011-08-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - celto |
4 (109/112) |
2011-08-25 |
Tím zanikol - celto |
4 (109/112) |
2011-08-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - parrella88 |
5 (20/112) |
2011-09-17 |
Tím zanikol - parrella88 |
5 (20/112) |
2011-09-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - ghostopamax |
5 (44/112) |
2011-10-11 |
Tím zanikol - ghostopamax |
5 (44/112) |
2011-10-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gabriele Pasqualin |
5 (67/112) |
2011-11-03 |
Tím zanikol - Gabriele Pasqualin |
5 (67/112) |
2011-11-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mario Niola |
5 (90/112) |
2011-11-26 |
Tím zanikol - Mario Niola |
5 (90/112) |
2011-11-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Rusky |
9 (69/112) |
2013-01-26 |
Tím zanikol - Rusky |