Sezóna | Dátum | Udalosť | 3 (15/112) | 2011-01-31 | Tím bol pridelený manažérovi - okyay41 | 3 (38/112) | 2011-02-23 | Tím zanikol - okyay41 | 3 (56/112) | 2011-03-13 | Tím bol pridelený manažérovi - Abdullah Kol | 3 (79/112) | 2011-04-05 | Tím zanikol - Abdullah Kol | 3 (83/112) | 2011-04-09 | Tím bol pridelený manažérovi - mıstık06 | 3 (106/112) | 2011-05-02 | Tím zanikol - mıstık06 | 4 (20/112) | 2011-05-28 | Tím bol pridelený manažérovi - kwim | 4 (43/112) | 2011-06-20 | Tím zanikol - kwim | 4 (47/112) | 2011-06-24 | Tím bol pridelený manažérovi - Arda1999 | 4 (70/112) | 2011-07-17 | Tím zanikol - Arda1999 | 4 (102/112) | 2011-08-18 | Tím bol pridelený manažérovi - tahircan36 | 5 (13/112) | 2011-09-10 | Tím zanikol - tahircan36 | 5 (15/112) | 2011-09-12 | Tím bol pridelený manažérovi - WeLz | 5 (38/112) | 2011-10-05 | Tím zanikol - WeLz | 5 (48/112) | 2011-10-15 | Tím bol pridelený manažérovi - emire | 5 (71/112) | 2011-11-07 | Tím zanikol - emire | 5 (71/112) | 2011-11-07 | Tím bol pridelený manažérovi - Sakar14 | 5 (94/112) | 2011-11-30 | Tím zanikol - Sakar14 | 5 (97/112) | 2011-12-03 | Tím bol pridelený manažérovi - Kuzen Kardeşler | 6 (8/112) | 2011-12-26 | Tím zanikol - Kuzen Kardeşler | 6 (12/112) | 2011-12-30 | Tím bol pridelený manažérovi - cena2626 | 6 (37/112) | 2012-01-24 | Tím zanikol - cena2626 | 7 (40/112) | 2012-05-18 | Tím bol pridelený manažérovi - dogan852 | 7 (63/112) | 2012-06-10 | Tím zanikol - dogan852 | 7 (63/112) | 2012-06-10 | Tím bol pridelený manažérovi - dedeköy | 7 (86/112) | 2012-07-03 | Tím zanikol - dedeköy | 7 (86/112) | 2012-07-03 | Tím bol pridelený manažérovi - terim55 | 7 (109/112) | 2012-07-26 | Tím zanikol - terim55 | 7 (109/112) | 2012-07-26 | Tím bol pridelený manažérovi - Eren 396 | 8 (20/112) | 2012-08-18 | Tím zanikol - Eren 396 | 8 (20/112) | 2012-08-18 | Tím bol pridelený manažérovi - katkar singh | 8 (43/112) | 2012-09-10 | Tím zanikol - katkar singh | 8 (43/112) | 2012-09-10 | Tím bol pridelený manažérovi - Imparatorr35 | 8 (66/112) | 2012-10-03 | Tím zanikol - Imparatorr35 | 8 (68/112) | 2012-10-05 | Tím bol pridelený manažérovi - fokro15 | 8 (91/112) | 2012-10-28 | Tím zanikol - fokro15 | 8 (92/112) | 2012-10-29 | Tím bol pridelený manažérovi - Berke Nasuh | 9 (3/112) | 2012-11-21 | Tím zanikol - Berke Nasuh | 9 (5/112) | 2012-11-23 | Tím bol pridelený manažérovi - rmzser | 9 (33/112) | 2012-12-21 | Tím zanikol - rmzser | 9 (40/112) | 2012-12-28 | Tím bol pridelený manažérovi - ozanl | 9 (63/112) | 2013-01-20 | Tím zanikol - ozanl | 9 (63/112) | 2013-01-20 | Tím bol pridelený manažérovi - kaan5467 | 9 (86/112) | 2013-02-12 | Tím zanikol - kaan5467 | 9 (86/112) | 2013-02-12 | Tím bol pridelený manažérovi - Tolga Cesur | 9 (109/112) | 2013-03-07 | Tím zanikol - Tolga Cesur | 9 (109/112) | 2013-03-07 | Tím bol pridelený manažérovi - furkanpekyilmaz | 10 (5/112) | 2013-03-15 | Tím zanikol - furkanpekyilmaz | 10 (12/112) | 2013-03-22 | Tím bol pridelený manažérovi - pasamefe | 10 (35/112) | 2013-04-14 | Tím zanikol - pasamefe | 10 (36/112) | 2013-04-15 | Tím bol pridelený manažérovi - kamil1222 | 10 (59/112) | 2013-05-08 | Tím zanikol - kamil1222 | 10 (61/112) | 2013-05-10 | Tím bol pridelený manažérovi - dgkn01 | 10 (84/112) | 2013-06-02 | Tím zanikol - dgkn01 | 10 (86/112) | 2013-06-04 | Tím bol pridelený manažérovi - 33 aykut kocaman 33 | 10 (109/112) | 2013-06-27 | Tím zanikol - 33 aykut kocaman 33 | 10 (109/112) | 2013-06-27 | Tím bol pridelený manažérovi - mcfeda | 11 (20/112) | 2013-07-20 | Tím zanikol - mcfeda | 11 (20/112) | 2013-07-20 | Tím bol pridelený manažérovi - alikarataspor | 11 (43/112) | 2013-08-12 | Tím zanikol - alikarataspor | 11 (45/112) | 2013-08-14 | Tím bol pridelený manažérovi - Samet Gölgeci | 11 (68/112) | 2013-09-06 | Tím zanikol - Samet Gölgeci | 11 (68/112) | 2013-09-06 | Tím bol pridelený manažérovi - 20366463820 | 11 (91/112) | 2013-09-29 | Tím zanikol - 20366463820 | 11 (92/112) | 2013-09-30 | Tím bol pridelený manažérovi - arabullu34 | 12 (3/112) | 2013-10-23 | Tím zanikol - arabullu34 | 12 (3/112) | 2013-10-23 | Tím bol pridelený manažérovi - Ümit Kurtçu | 12 (27/112) | 2013-11-16 | Tím zanikol - Ümit Kurtçu | 12 (27/112) | 2013-11-16 | Tím bol pridelený manažérovi - 123ceza | 12 (50/112) | 2013-12-09 | Tím zanikol - 123ceza | 12 (103/112) | 2014-01-31 | Tím bol pridelený manažérovi - Karakaya42 | 13 (14/112) | 2014-02-23 | Tím zanikol - Karakaya42 | 13 (97/112) | 2014-05-17 | Tím bol pridelený manažérovi - cengizakan | 14 (8/112) | 2014-06-09 | Tím zanikol - cengizakan | 14 (8/112) | 2014-06-09 | Tím bol pridelený manažérovi - kbms35 | 14 (31/112) | 2014-07-02 | Tím zanikol - kbms35 | 14 (31/112) | 2014-07-02 | Tím bol pridelený manažérovi - karaşovalye1907 | 14 (55/112) | 2014-07-26 | Tím zanikol - karaşovalye1907 | 14 (57/112) | 2014-07-28 | Tím bol pridelený manažérovi - Göksel Akar | 14 (80/112) | 2014-08-20 | Tím zanikol - Göksel Akar | 14 (83/112) | 2014-08-23 | Tím bol pridelený manažérovi - omerpskl | 14 (106/112) | 2014-09-15 | Tím zanikol - omerpskl |
Sezóna | Názov tímu | Výsledky |
46 | BUYUKÇEKMECE SK† |
19. miesto v lige IV.53. |
45 | BUYUKÇEKMECE SK† |
16. miesto v Ligovom pohári. |
16. miesto v lige IV.53. |
||
44 | BUYUKÇEKMECE SK† |
15. miesto v Ligovom pohári. |
15. miesto v lige IV.53. |
||
43 | BUYUKÇEKMECE SK† |
21. miesto v lige IV.53. |
42 | BUYUKÇEKMECE SK† |
19. miesto v lige IV.53. |
41 | BUYUKÇEKMECE SK† |
18. miesto v lige IV.53. |
40 | BUYUKÇEKMECE SK† |
19. miesto v lige IV.53. |
39 | BUYUKÇEKMECE SK† |
22. miesto v lige IV.53. |
38 | BUYUKÇEKMECE SK† |
21. miesto v lige IV.53. |
37 | BUYUKÇEKMECE SK† |
21. miesto v lige IV.53. |
36 | BUYUKÇEKMECE SK† |
18. miesto v lige IV.53. |
35 | BUYUKÇEKMECE SK† |
18. miesto v lige IV.53. |
34 | BUYUKÇEKMECE SK† |
11. miesto v Ligovom pohári. |
10. miesto v lige IV.53. |
||
33 | BUYUKÇEKMECE SK† |
5. miesto v Ligovom pohári. |
4. miesto v lige IV.53. |
||
32 | BUYUKÇEKMECE SK† |
5. miesto v Ligovom pohári. |
7. miesto v lige IV.53. |
||
31 | BUYUKÇEKMECE SK† |
10. miesto v Ligovom pohári. |
7. miesto v lige IV.53. |
||
30 | BUYUKÇEKMECE SK† |
6. miesto v Ligovom pohári. |
11. miesto v lige IV.53. |
||
29 | BUYUKÇEKMECE SK† |
13. miesto v Ligovom pohári. |
12. miesto v lige IV.53. |
||
28 | BUYUKÇEKMECE SK† |
10. miesto v Ligovom pohári. |
15. miesto v lige IV.53. |
||
27 | BUYUKÇEKMECE SK† |
10. miesto v Ligovom pohári. |
5. miesto v lige IV.53. |
||
26 | BUYUKÇEKMECE SK† |
7. miesto v Ligovom pohári. |
7. miesto v lige IV.53. |
||
25 | BUYUKÇEKMECE SK† |
8. miesto v Ligovom pohári. |
6. miesto v lige IV.53. |
||
24 | BUYUKÇEKMECE SK† |
18. miesto v lige IV.53. |
23 | BUYUKÇEKMECE SK† |
17. miesto v lige IV.53. |
22 | BUYUKÇEKMECE SK† |
10. miesto v Ligovom pohári. |
9. miesto v lige IV.53. |
||
21 | BUYUKÇEKMECE SK† |
12. miesto v Ligovom pohári. |
15. miesto v lige IV.53. |
||
20 | BUYUKÇEKMECE SK† |
7. miesto v Ligovom pohári. |
10. miesto v lige IV.53. |
||
19 | BUYUKÇEKMECE SK† |
9. miesto v Ligovom pohári. |
5. miesto v lige IV.53. |
||
18 | BUYUKÇEKMECE SK† |
10. miesto v Ligovom pohári. |
11. miesto v lige IV.53. |
||
17 | BUYUKÇEKMECE SK† |
9. miesto v Ligovom pohári. |
10. miesto v lige IV.53. |
||
16 | BUYUKÇEKMECE SK† |
15. miesto v Ligovom pohári. |
7. miesto v lige IV.53. |
||
15 | BUYUKÇEKMECE SK† |
13. miesto v Ligovom pohári. |
7. miesto v lige IV.53. |
||
14 | BUYUKÇEKMECE SK |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
3. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.53. |
||
8. miesto v lige IV.15. |
||
13 | iskenderun demir çelik |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
21. miesto v lige IV.15. |
||
12 | BarcelonaSk† |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
12. miesto v Ligovom pohári. |
||
11. miesto v lige IV.15. |
||
11 | ümraniyespor |
Tím vypadol v 4. kole Národného pohára. |
4. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.15. |
||
9. miesto v lige IV.45. |
||
10 | -RED DEVİL- |
2049. miesto v Národnom pohári. |
6. miesto v Ligovom pohári. |
||
11. miesto v lige IV.45. |
||
9 | Sikilacci |
1025. miesto v Národnom pohári. |
4. miesto v Ligovom pohári. |
||
8. miesto v lige IV.45. |
||
8 | Lion of Icarus FC |
1025. miesto v Národnom pohári. |
11. miesto v Ligovom pohári. |
||
9. miesto v lige IV.45. |
||
7 | petlas özdil |
1025. miesto v Národnom pohári. |
14. miesto v Ligovom pohári. |
||
7. miesto v lige IV.45. |
||
6 | Team noname 49386 |
129. miesto v Národnom pohári. |
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.45. |
||
Tím vypadol do ligy IV.13. |
||
Prehra v baráži o záchranu v lige III.4. |
||
18. miesto v lige III.4. |
||
5 | Fenerland |
257. miesto v Národnom pohári. |
7. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy III.4. |
||
6. miesto v lige IV.2. |
||
4 | Team noname 49386 |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.2. |
||
19. miesto v lige IV.36. |
||
3 | FC_BARCELONAA |
Tím vypadol v 3. kole Národného pohára. |
Prehra v baráži o postup do ligy III.9. |
||
2. miesto v lige IV.36. |