Sezóna | Dátum | Udalosť | 3 (15/112) | 2011-01-31 | Tím bol pridelený manažérovi - bahri630 | 3 (38/112) | 2011-02-23 | Tím zanikol - bahri630 | 3 (42/112) | 2011-02-27 | Tím bol pridelený manažérovi - onderkaan02 | 3 (65/112) | 2011-03-22 | Tím zanikol - onderkaan02 | 4 (35/112) | 2011-06-12 | Tím bol pridelený manažérovi - onurgarnett | 4 (58/112) | 2011-07-05 | Tím zanikol - onurgarnett | 4 (101/112) | 2011-08-17 | Tím bol pridelený manažérovi - velades alican | 5 (12/112) | 2011-09-09 | Tím zanikol - velades alican | 5 (12/112) | 2011-09-09 | Tím bol pridelený manažérovi - ozanakkus0145 | 5 (35/112) | 2011-10-02 | Tím zanikol - ozanakkus0145 | 5 (39/112) | 2011-10-06 | Tím bol pridelený manažérovi - necipbaba | 5 (62/112) | 2011-10-29 | Tím zanikol - necipbaba | 5 (62/112) | 2011-10-29 | Tím bol pridelený manažérovi - forlair07 | 5 (85/112) | 2011-11-21 | Tím zanikol - forlair07 | 5 (85/112) | 2011-11-21 | Tím bol pridelený manažérovi - carpediem45 | 5 (108/112) | 2011-12-14 | Tím zanikol - carpediem45 | 5 (110/112) | 2011-12-16 | Tím bol pridelený manažérovi - Elvan Kivrak | 6 (21/112) | 2012-01-08 | Tím zanikol - Elvan Kivrak | 7 (20/112) | 2012-04-28 | Tím bol pridelený manažérovi - onureslek | 7 (28/112) | 2012-05-06 | Tím zanikol - onureslek | 7 (28/112) | 2012-05-06 | Tím bol pridelený manažérovi - Aysena Yaşar | 7 (36/112) | 2012-05-14 | Tím zanikol - Aysena Yaşar | 7 (36/112) | 2012-05-14 | Tím bol pridelený manažérovi - mertyildizbas | 7 (59/112) | 2012-06-06 | Tím zanikol - mertyildizbas | 7 (59/112) | 2012-06-06 | Tím bol pridelený manažérovi - fenerlie | 7 (82/112) | 2012-06-29 | Tím zanikol - fenerlie | 7 (82/112) | 2012-06-29 | Tím bol pridelený manažérovi - fare520952 | 7 (105/112) | 2012-07-22 | Tím zanikol - fare520952 | 7 (106/112) | 2012-07-23 | Tím bol pridelený manažérovi - burhanbjk | 8 (17/112) | 2012-08-15 | Tím zanikol - burhanbjk | 8 (23/112) | 2012-08-21 | Tím bol pridelený manažérovi - greenice07 | 8 (46/112) | 2012-09-13 | Tím zanikol - greenice07 | 8 (46/112) | 2012-09-13 | Tím bol pridelený manažérovi - kapta | 8 (69/112) | 2012-10-06 | Tím zanikol - kapta | 8 (75/112) | 2012-10-12 | Tím bol pridelený manažérovi - mustafa ous | 8 (98/112) | 2012-11-04 | Tím zanikol - mustafa ous | 8 (105/112) | 2012-11-11 | Tím bol pridelený manažérovi - 51rombo51 | 9 (16/112) | 2012-12-04 | Tím zanikol - 51rombo51 | 9 (17/112) | 2012-12-05 | Tím bol pridelený manažérovi - tolga201106 | 9 (40/112) | 2012-12-28 | Tím zanikol - tolga201106 | 9 (40/112) | 2012-12-28 | Tím bol pridelený manažérovi - Yazardiola | 9 (63/112) | 2013-01-20 | Tím zanikol - Yazardiola | 9 (63/112) | 2013-01-20 | Tím bol pridelený manažérovi - DenizProo | 9 (86/112) | 2013-02-12 | Tím zanikol - DenizProo | 9 (86/112) | 2013-02-12 | Tím bol pridelený manažérovi - harun5454 | 9 (109/112) | 2013-03-07 | Tím zanikol - harun5454 | 9 (109/112) | 2013-03-07 | Tím bol pridelený manažérovi - ibodaa61 | 10 (20/112) | 2013-03-30 | Tím zanikol - ibodaa61 | 10 (24/112) | 2013-04-03 | Tím bol pridelený manažérovi - ufuk melo | 10 (47/112) | 2013-04-26 | Tím zanikol - ufuk melo | 10 (50/112) | 2013-04-29 | Tím bol pridelený manažérovi - hasan eken | 10 (73/112) | 2013-05-22 | Tím zanikol - hasan eken | 10 (75/112) | 2013-05-24 | Tím bol pridelený manažérovi - aykut95 | 10 (98/112) | 2013-06-16 | Tím zanikol - aykut95 | 10 (99/112) | 2013-06-17 | Tím bol pridelený manažérovi - DarkMan14 | 11 (21/112) | 2013-07-21 | Tím zanikol - DarkMan14 | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Tím bol pridelený manažérovi - bburrak | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tím zanikol - bburrak | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tím bol pridelený manažérovi - resplease | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tím zanikol - resplease | 12 (61/112) | 2013-12-20 | Tím bol pridelený manažérovi - neymarda yu | 12 (84/112) | 2014-01-12 | Tím zanikol - neymarda yu | 12 (85/112) | 2014-01-13 | Tím bol pridelený manažérovi - alwin | 12 (108/112) | 2014-02-05 | Tím zanikol - alwin | 14 (31/112) | 2014-07-02 | Tím bol pridelený manažérovi - Mojoonur | 14 (54/112) | 2014-07-25 | Tím zanikol - Mojoonur | 14 (54/112) | 2014-07-25 | Tím bol pridelený manažérovi - ahmedilla | 14 (77/112) | 2014-08-17 | Tím zanikol - ahmedilla | 14 (79/112) | 2014-08-19 | Tím bol pridelený manažérovi - Mehmetaziz Dinç | 14 (102/112) | 2014-09-11 | Tím zanikol - Mehmetaziz Dinç |
Sezóna | Názov tímu | Výsledky |
46 | KiNgLiOn2121 SK† |
10. miesto v Ligovom pohári. |
8. miesto v lige IV.59. |
||
45 | KiNgLiOn2121 SK† |
21. miesto v lige IV.59. |
44 | KiNgLiOn2121 SK† |
13. miesto v Ligovom pohári. |
13. miesto v lige IV.59. |
||
43 | KiNgLiOn2121 SK† |
10. miesto v Ligovom pohári. |
9. miesto v lige IV.59. |
||
42 | KiNgLiOn2121 SK† |
16. miesto v Ligovom pohári. |
12. miesto v lige IV.59. |
||
41 | KiNgLiOn2121 SK† |
14. miesto v Ligovom pohári. |
4. miesto v lige IV.59. |
||
40 | KiNgLiOn2121 SK† |
13. miesto v Ligovom pohári. |
15. miesto v lige IV.59. |
||
39 | KiNgLiOn2121 SK† |
5. miesto v Ligovom pohári. |
1. miesto v lige IV.59. |
||
38 | KiNgLiOn2121 SK† |
6. miesto v Ligovom pohári. |
8. miesto v lige IV.59. |
||
37 | KiNgLiOn2121 SK† |
19. miesto v lige IV.59. |
36 | KiNgLiOn2121 SK† |
11. miesto v Ligovom pohári. |
5. miesto v lige IV.59. |
||
35 | KiNgLiOn2121 SK† |
9. miesto v Ligovom pohári. |
1. miesto v lige IV.59. |
||
34 | KiNgLiOn2121 SK† |
1. miesto v Ligovom pohári. |
3. miesto v lige IV.59. |
||
33 | KiNgLiOn2121 SK† |
4. miesto v Ligovom pohári. |
5. miesto v lige IV.59. |
||
32 | KiNgLiOn2121 SK† |
1. miesto v Ligovom pohári. |
5. miesto v lige IV.59. |
||
31 | KiNgLiOn2121 SK† |
5. miesto v Ligovom pohári. |
6. miesto v lige IV.59. |
||
30 | KiNgLiOn2121 SK† |
8. miesto v Ligovom pohári. |
6. miesto v lige IV.59. |
||
29 | KiNgLiOn2121 SK† |
8. miesto v Ligovom pohári. |
10. miesto v lige IV.59. |
||
28 | KiNgLiOn2121 SK† |
12. miesto v Ligovom pohári. |
15. miesto v lige IV.59. |
||
27 | KiNgLiOn2121 SK† |
18. miesto v lige IV.59. |
26 | KiNgLiOn2121 SK† |
18. miesto v lige IV.59. |
25 | KiNgLiOn2121 SK† |
20. miesto v lige IV.59. |
24 | KiNgLiOn2121 SK† |
18. miesto v lige IV.59. |
23 | KiNgLiOn2121 SK† |
20. miesto v lige IV.59. |
22 | KiNgLiOn2121 SK† |
19. miesto v lige IV.59. |
21 | KiNgLiOn2121 SK† |
17. miesto v lige IV.59. |
20 | KiNgLiOn2121 SK† |
12. miesto v Ligovom pohári. |
12. miesto v lige IV.59. |
||
19 | KiNgLiOn2121 SK† |
18. miesto v lige IV.59. |
18 | KiNgLiOn2121 SK† |
19. miesto v lige IV.59. |
17 | KiNgLiOn2121 SK† |
21. miesto v lige IV.59. |
16 | KiNgLiOn2121 SK† |
4. miesto v Ligovom pohári. |
14. miesto v lige IV.59. |
||
15 | KiNgLiOn2121 SK† |
19. miesto v lige IV.59. |
14 | KiNgLiOn2121 SK |
20. miesto v lige IV.59. |
13 | barcelona BFC† |
10. miesto v Ligovom pohári. |
9. miesto v lige IV.59. |
||
12 | barcelona BFC |
6. miesto v Ligovom pohári. |
7. miesto v lige IV.59. |
||
11 | Kara Şovalyeler PPM† |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
13. miesto v Ligovom pohári. |
||
2049. miesto v Superligovom pohári. |
||
Tím vypadol do ligy IV.59. |
||
Prehra v baráži o záchranu v lige III.11. |
||
15. miesto v lige III.11. |
||
10 | trabzonspor61 |
1025. miesto v Národnom pohári. |
1. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím postúpil do ligy III.11. |
||
1. miesto v lige IV.27. |
||
9 | GaLaTaSaRaY51 |
1025. miesto v Národnom pohári. |
11. miesto v Ligovom pohári. |
||
13. miesto v lige IV.27. |
||
8 | sarı site |
513. miesto v Národnom pohári. |
8. miesto v Ligovom pohári. |
||
5. miesto v lige IV.27. |
||
7 | Real Mora |
1025. miesto v Národnom pohári. |
10. miesto v Ligovom pohári. |
||
3. miesto v lige IV.27. |
||
6 | Team noname 49376 |
129. miesto v Národnom pohári. |
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.27. |
||
18. miesto v lige III.15. |
||
5 | Rutubet SK |
513. miesto v Národnom pohári. |
10. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy III.15. |
||
8. miesto v lige IV.10. |
||
4 | Team noname 49376 |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
9. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.10. |
||
12. miesto v lige IV.35. |
||
3 | Team noname 49376 |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
10. miesto v lige IV.35. |