3 (16/112) |
2011-02-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - cyril3351 |
3 (39/112) |
2011-02-24 |
Tím zanikol - cyril3351 |
3 (40/112) |
2011-02-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - filik9 |
4 (13/112) |
2011-05-21 |
Tím zanikol - filik9 |
4 (13/112) |
2011-05-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Petko Faltin |
4 (36/112) |
2011-06-13 |
Tím zanikol - Petko Faltin |
4 (36/112) |
2011-06-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Scranton |
4 (58/112) |
2011-07-05 |
Tím zanikol - Scranton |
4 (58/112) |
2011-07-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Oliver Mlynarčik |
4 (93/112) |
2011-08-09 |
Tím zanikol - Oliver Mlynarčik |
4 (93/112) |
2011-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - huto111 |
5 (4/112) |
2011-09-01 |
Tím zanikol - huto111 |
5 (4/112) |
2011-09-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - sudruh |
5 (27/112) |
2011-09-24 |
Tím zanikol - sudruh |
5 (29/112) |
2011-09-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - brn13 |
7 (1/112) |
2012-04-09 |
Tím zanikol - brn13 |