2 (33/112) |
2010-10-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - stigahokej |
2 (80/112) |
2010-12-15 |
Tím zanikol - stigahokej |
2 (80/112) |
2010-12-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pajky35 |
2 (103/112) |
2011-01-07 |
Tím zanikol - Pajky35 |
2 (103/112) |
2011-01-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - dejvak |
3 (14/112) |
2011-01-30 |
Tím zanikol - dejvak |
3 (17/112) |
2011-02-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - chuck196 |
3 (43/112) |
2011-02-28 |
Tím zanikol - chuck196 |
3 (43/112) |
2011-02-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - hhrrss |
3 (75/112) |
2011-04-01 |
Tím zanikol - hhrrss |
3 (78/112) |
2011-04-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ferkovic |
3 (101/112) |
2011-04-27 |
Tím zanikol - Ferkovic |
3 (101/112) |
2011-04-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - mucka |
4 (12/112) |
2011-05-20 |
Tím zanikol - mucka |
4 (12/112) |
2011-05-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - zvedavec |
4 (67/112) |
2011-07-14 |
Tím zanikol - zvedavec |
4 (67/112) |
2011-07-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - hiroshimanagasaki |
4 (90/112) |
2011-08-06 |
Tím zanikol - hiroshimanagasaki |
4 (90/112) |
2011-08-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - markinc |
4 (105/112) |
2011-08-21 |
Tím zanikol - markinc |
4 (105/112) |
2011-08-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - kubis777 |
5 (16/112) |
2011-09-13 |
Tím zanikol - kubis777 |
5 (17/112) |
2011-09-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tomáš1907 |
5 (40/112) |
2011-10-07 |
Tím zanikol - Tomáš1907 |
5 (40/112) |
2011-10-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jacobsons |
5 (63/112) |
2011-10-30 |
Tím zanikol - Jacobsons |
5 (79/112) |
2011-11-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Queen Forever |
6 (59/112) |
2012-02-15 |
Tím zanikol - Queen Forever |
6 (59/112) |
2012-02-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ondisek |
6 (82/112) |
2012-03-09 |
Tím zanikol - Ondisek |
6 (83/112) |
2012-03-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Slepec97 |
7 (16/112) |
2012-04-24 |
Tím zanikol - Slepec97 |
7 (32/112) |
2012-05-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - marecekxxx |
7 (57/112) |
2012-06-04 |
Tím zanikol - marecekxxx |
10 (84/112) |
2013-06-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Beat18 |
10 (107/112) |
2013-06-25 |
Tím zanikol - Beat18 |
10 (107/112) |
2013-06-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - kala4 |
11 (18/112) |
2013-07-18 |
Tím zanikol - kala4 |
11 (21/112) |
2013-07-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - vanejo |
12 (30/112) |
2013-11-19 |
Tím zanikol - vanejo |
12 (34/112) |
2013-11-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Karasnikow |
12 (83/112) |
2014-01-11 |
Tím zanikol - Karasnikow |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - LUKAS697 |
13 (4/112) |
2014-02-13 |
Tím zanikol - LUKAS697 |
13 (4/112) |
2014-02-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marxus |
15 (12/112) |
2014-10-03 |
Tím zanikol - Marxus |