1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - antonor |
1 (32/112) |
2010-07-08 |
Tím zanikol - antonor |
1 (47/112) |
2010-07-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vayacondias |
1 (88/112) |
2010-09-02 |
Tím zanikol - Vayacondias |
1 (101/112) |
2010-09-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - eminem4 |
2 (12/112) |
2010-10-08 |
Tím zanikol - eminem4 |
2 (16/112) |
2010-10-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marek645 |
2 (39/112) |
2010-11-04 |
Tím zanikol - Marek645 |
2 (42/112) |
2010-11-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - alonso fernando |
2 (65/112) |
2010-11-30 |
Tím zanikol - alonso fernando |
2 (65/112) |
2010-11-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Stano Samponek Stanislav |
3 (47/112) |
2011-03-04 |
Tím zanikol - Stano Samponek Stanislav |
3 (48/112) |
2011-03-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - robertobaggio |
3 (72/112) |
2011-03-29 |
Tím zanikol - robertobaggio |
3 (82/112) |
2011-04-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tomáš Uličný |
3 (105/112) |
2011-05-01 |
Tím zanikol - Tomáš Uličný |
3 (105/112) |
2011-05-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pan JURAJ |
4 (16/112) |
2011-05-24 |
Tím zanikol - Pan JURAJ |
4 (36/112) |
2011-06-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - andulka |
4 (83/112) |
2011-07-30 |
Tím zanikol - andulka |
4 (83/112) |
2011-07-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - swoker11 |
4 (107/112) |
2011-08-23 |
Tím zanikol - swoker11 |
4 (107/112) |
2011-08-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - nikuli |
5 (18/112) |
2011-09-15 |
Tím zanikol - nikuli |
5 (18/112) |
2011-09-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - 3898sava |
5 (41/112) |
2011-10-08 |
Tím zanikol - 3898sava |
5 (41/112) |
2011-10-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - miso2806 |
9 (56/112) |
2013-01-13 |
Tím zanikol - miso2806 |