2 (30/112) |
2010-10-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Borek93 |
2 (53/112) |
2010-11-18 |
Tím zanikol - Borek93 |
2 (53/112) |
2010-11-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - gdar23 |
2 (76/112) |
2010-12-11 |
Tím zanikol - gdar23 |
2 (76/112) |
2010-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - markjo74 |
2 (99/112) |
2011-01-03 |
Tím zanikol - markjo74 |
2 (99/112) |
2011-01-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - mateusz2 |
3 (14/112) |
2011-01-30 |
Tím zanikol - mateusz2 |
3 (20/112) |
2011-02-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - klaudek7 |
3 (63/112) |
2011-03-20 |
Tím zanikol - klaudek7 |
3 (63/112) |
2011-03-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tiberivs |
3 (72/112) |
2011-03-29 |
Tím zanikol - Tiberivs |
3 (73/112) |
2011-03-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - senczak |
3 (99/112) |
2011-04-25 |
Tím zanikol - senczak |
3 (99/112) |
2011-04-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - mazi801 |
4 (10/112) |
2011-05-18 |
Tím zanikol - mazi801 |
4 (13/112) |
2011-05-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Slawek Bienkowski |
4 (36/112) |
2011-06-13 |
Tím zanikol - Slawek Bienkowski |
4 (37/112) |
2011-06-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - lolek529 |
4 (60/112) |
2011-07-07 |
Tím zanikol - lolek529 |
4 (61/112) |
2011-07-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - taiz6 |
4 (85/112) |
2011-08-01 |
Tím zanikol - taiz6 |
4 (85/112) |
2011-08-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Guardiola97 |
4 (108/112) |
2011-08-24 |
Tím zanikol - Guardiola97 |
4 (108/112) |
2011-08-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - eljasiu001 |
5 (19/112) |
2011-09-16 |
Tím zanikol - eljasiu001 |
5 (19/112) |
2011-09-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - tomitomi05041977 |
5 (42/112) |
2011-10-09 |
Tím zanikol - tomitomi05041977 |
5 (42/112) |
2011-10-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - padmix2 |
5 (65/112) |
2011-11-01 |
Tím zanikol - padmix2 |
5 (65/112) |
2011-11-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Carlon |
5 (88/112) |
2011-11-24 |
Tím zanikol - Carlon |
5 (88/112) |
2011-11-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - marcin27 |
6 (4/112) |
2011-12-22 |
Tím zanikol - marcin27 |
6 (4/112) |
2011-12-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - tomekee |
6 (27/112) |
2012-01-14 |
Tím zanikol - tomekee |
6 (27/112) |
2012-01-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lagren |
6 (50/112) |
2012-02-06 |
Tím zanikol - Lagren |
6 (50/112) |
2012-02-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - wojtas14 |
6 (73/112) |
2012-02-29 |
Tím zanikol - wojtas14 |
6 (73/112) |
2012-02-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - karollo20 |
6 (96/112) |
2012-03-23 |
Tím zanikol - karollo20 |
6 (105/112) |
2012-04-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - malina ks |
7 (1/112) |
2012-04-09 |
Tím zanikol - malina ks |
7 (16/112) |
2012-04-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kacper Paszta |
7 (39/112) |
2012-05-17 |
Tím zanikol - Kacper Paszta |
7 (39/112) |
2012-05-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - lysanderr |
7 (62/112) |
2012-06-09 |
Tím zanikol - lysanderr |
7 (62/112) |
2012-06-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Karol Owczarczuk |
7 (86/112) |
2012-07-03 |
Tím zanikol - Karol Owczarczuk |
7 (98/112) |
2012-07-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - wania120 |
8 (10/112) |
2012-08-08 |
Tím zanikol - wania120 |
8 (52/112) |
2012-09-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - jukoos |
8 (75/112) |
2012-10-12 |
Tím zanikol - jukoos |
8 (90/112) |
2012-10-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - bartekm098 |
9 (1/112) |
2012-11-19 |
Tím zanikol - bartekm098 |
9 (3/112) |
2012-11-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - BROTHER LIVE |
9 (26/112) |
2012-12-14 |
Tím zanikol - BROTHER LIVE |
9 (26/112) |
2012-12-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - MineFifa |
9 (49/112) |
2013-01-06 |
Tím zanikol - MineFifa |
9 (49/112) |
2013-01-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - ogli |
9 (72/112) |
2013-01-29 |
Tím zanikol - ogli |
9 (72/112) |
2013-01-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - 20071996 |
9 (95/112) |
2013-02-21 |
Tím zanikol - 20071996 |
9 (95/112) |
2013-02-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - kali1976 |
10 (27/112) |
2013-04-06 |
Tím zanikol - kali1976 |
10 (27/112) |
2013-04-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - palga |
10 (50/112) |
2013-04-29 |
Tím zanikol - palga |
10 (69/112) |
2013-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tomek1996961 |
13 (3/112) |
2014-02-12 |
Tím zanikol - Tomek1996961 |