2 (23/112) |
2010-10-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - stipekvesic |
2 (46/112) |
2010-11-11 |
Tím zanikol - stipekvesic |
2 (56/112) |
2010-11-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - dzenan94 |
2 (80/112) |
2010-12-15 |
Tím zanikol - dzenan94 |
2 (112/112) |
2011-01-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - deniys |
3 (23/112) |
2011-02-08 |
Tím zanikol - deniys |
3 (31/112) |
2011-02-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jovan Djokic |
3 (54/112) |
2011-03-11 |
Tím zanikol - Jovan Djokic |
4 (14/112) |
2011-05-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - tmdjomla |
4 (37/112) |
2011-06-14 |
Tím zanikol - tmdjomla |
4 (55/112) |
2011-07-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - SLAVIJA 97 |
4 (78/112) |
2011-07-25 |
Tím zanikol - SLAVIJA 97 |
4 (79/112) |
2011-07-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Edin Lindov |
4 (102/112) |
2011-08-18 |
Tím zanikol - Edin Lindov |
4 (102/112) |
2011-08-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Siniša Petrović |
5 (13/112) |
2011-09-10 |
Tím zanikol - Siniša Petrović |
5 (13/112) |
2011-09-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Arministrator |
7 (45/112) |
2012-05-23 |
Tím zanikol - Arministrator |