1 (87/112) |
2010-09-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - alfaharun |
1 (109/112) |
2010-09-23 |
Tím zanikol - alfaharun |
1 (109/112) |
2010-09-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - maraz19999 |
2 (20/112) |
2010-10-16 |
Tím zanikol - maraz19999 |
2 (41/112) |
2010-11-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - kralrauf |
2 (64/112) |
2010-11-29 |
Tím zanikol - kralrauf |
2 (98/112) |
2011-01-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - serdardesouza |
3 (9/112) |
2011-01-25 |
Tím zanikol - serdardesouza |
3 (9/112) |
2011-01-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - ysencerm |
3 (32/112) |
2011-02-17 |
Tím zanikol - ysencerm |
3 (36/112) |
2011-02-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - yagiz135 |
3 (59/112) |
2011-03-16 |
Tím zanikol - yagiz135 |
3 (61/112) |
2011-03-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - torikos |
3 (84/112) |
2011-04-10 |
Tím zanikol - torikos |
3 (111/112) |
2011-05-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - desenger06 |
4 (22/112) |
2011-05-30 |
Tím zanikol - desenger06 |
4 (28/112) |
2011-06-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - zeko22 |
4 (51/112) |
2011-06-28 |
Tím zanikol - zeko22 |
4 (71/112) |
2011-07-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - TheAmazinG |
4 (79/112) |
2011-07-26 |
Tím zanikol - TheAmazinG |
4 (98/112) |
2011-08-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - burak1331 |
5 (9/112) |
2011-09-06 |
Tím zanikol - burak1331 |
5 (9/112) |
2011-09-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - evres |
5 (32/112) |
2011-09-29 |
Tím zanikol - evres |
5 (39/112) |
2011-10-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - spearmaster |
5 (64/112) |
2011-10-31 |
Tím zanikol - spearmaster |
6 (12/112) |
2011-12-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Yunus Emre Gökçek |
6 (36/112) |
2012-01-23 |
Tím zanikol - Yunus Emre Gökçek |
6 (36/112) |
2012-01-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - hasandoqan2 |
6 (59/112) |
2012-02-15 |
Tím zanikol - hasandoqan2 |
6 (59/112) |
2012-02-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - daniel227 |
6 (82/112) |
2012-03-09 |
Tím zanikol - daniel227 |
6 (82/112) |
2012-03-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - mert o |
6 (105/112) |
2012-04-01 |
Tím zanikol - mert o |
6 (105/112) |
2012-04-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Hasan Çelik |
7 (16/112) |
2012-04-24 |
Tím zanikol - Hasan Çelik |
9 (20/112) |
2012-12-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - yegin34 |
9 (44/112) |
2013-01-01 |
Tím zanikol - yegin34 |
9 (44/112) |
2013-01-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alper Sözütok |
9 (67/112) |
2013-01-24 |
Tím zanikol - Alper Sözütok |
9 (67/112) |
2013-01-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - evrenbyz |
9 (90/112) |
2013-02-16 |
Tím zanikol - evrenbyz |
9 (90/112) |
2013-02-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - hasip33 |
10 (1/112) |
2013-03-11 |
Tím zanikol - hasip33 |
10 (1/112) |
2013-03-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - emirhanarda |
10 (24/112) |
2013-04-03 |
Tím zanikol - emirhanarda |
10 (48/112) |
2013-04-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - aytunc26 |
10 (71/112) |
2013-05-20 |
Tím zanikol - aytunc26 |
10 (73/112) |
2013-05-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - arslanhuseyin |
10 (96/112) |
2013-06-14 |
Tím zanikol - arslanhuseyin |
10 (105/112) |
2013-06-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - ozgur2002 |
11 (16/112) |
2013-07-16 |
Tím zanikol - ozgur2002 |
11 (17/112) |
2013-07-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - alperen çiçek |
11 (40/112) |
2013-08-09 |
Tím zanikol - alperen çiçek |
11 (43/112) |
2013-08-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Fatih Doğruya |
11 (66/112) |
2013-09-04 |
Tím zanikol - Fatih Doğruya |
11 (71/112) |
2013-09-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Muhammet Akay |
11 (94/112) |
2013-10-02 |
Tím zanikol - Muhammet Akay |
11 (101/112) |
2013-10-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - 535935 |
12 (12/112) |
2013-11-01 |
Tím zanikol - 535935 |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - 06samet |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tím zanikol - 06samet |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - raskoln43 |
14 (61/112) |
2014-08-01 |
Tím zanikol - raskoln43 |
14 (62/112) |
2014-08-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - marazali01 |
14 (85/112) |
2014-08-25 |
Tím zanikol - marazali01 |
14 (90/112) |
2014-08-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - bllyns17 |
16 (8/112) |
2015-01-19 |
Tím zanikol - bllyns17 |