1 (38/112) |
2010-07-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - kayak100 |
1 (59/112) |
2010-08-04 |
Tím zanikol - kayak100 |
1 (65/112) |
2010-08-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Glum3tzu |
1 (86/112) |
2010-08-31 |
Tím zanikol - Glum3tzu |
1 (87/112) |
2010-09-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - vic11tor |
2 (61/112) |
2010-11-26 |
Tím zanikol - vic11tor |
2 (69/112) |
2010-12-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - ralucaa |
2 (103/112) |
2011-01-07 |
Tím zanikol - ralucaa |
2 (104/112) |
2011-01-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alexza |
3 (69/112) |
2011-03-26 |
Tím zanikol - Alexza |
3 (90/112) |
2011-04-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Danezul |
3 (112/112) |
2011-05-09 |
Tím zanikol - Danezul |
4 (7/112) |
2011-05-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - danydogaru7 |
4 (30/112) |
2011-06-07 |
Tím zanikol - danydogaru7 |
4 (32/112) |
2011-06-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - danutz409 |
4 (55/112) |
2011-07-02 |
Tím zanikol - danutz409 |
4 (56/112) |
2011-07-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - dariusuclu |
4 (79/112) |
2011-07-26 |
Tím zanikol - dariusuclu |
4 (101/112) |
2011-08-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - kye |
5 (27/112) |
2011-09-24 |
Tím zanikol - kye |
5 (41/112) |
2011-10-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - laur10 |
5 (64/112) |
2011-10-31 |
Tím zanikol - laur10 |
5 (65/112) |
2011-11-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - angheluta98 |
6 (3/112) |
2011-12-21 |
Tím zanikol - angheluta98 |
6 (4/112) |
2011-12-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tammuz |
6 (27/112) |
2012-01-14 |
Tím zanikol - Tammuz |
6 (27/112) |
2012-01-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pasaliu Marius |
6 (50/112) |
2012-02-06 |
Tím zanikol - Pasaliu Marius |
6 (53/112) |
2012-02-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - gogaie9911 |
6 (76/112) |
2012-03-03 |
Tím zanikol - gogaie9911 |
7 (35/112) |
2012-05-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - salexs |
7 (58/112) |
2012-06-05 |
Tím zanikol - salexs |
8 (104/112) |
2012-11-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - dannysan |
9 (15/112) |
2012-12-03 |
Tím zanikol - dannysan |
9 (15/112) |
2012-12-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - radu2001 |
9 (38/112) |
2012-12-26 |
Tím zanikol - radu2001 |
9 (38/112) |
2012-12-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - LiKe A BoSs 132 |
9 (61/112) |
2013-01-18 |
Tím zanikol - LiKe A BoSs 132 |
9 (61/112) |
2013-01-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - reghe ferguson |
9 (69/112) |
2013-01-26 |
Tím zanikol - reghe ferguson |
9 (69/112) |
2013-01-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - nicolae m |
9 (92/112) |
2013-02-18 |
Tím zanikol - nicolae m |
9 (92/112) |
2013-02-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bogdanplayer79 |
10 (3/112) |
2013-03-13 |
Tím zanikol - Bogdanplayer79 |
10 (4/112) |
2013-03-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - archimina |
10 (27/112) |
2013-04-06 |
Tím zanikol - archimina |
10 (27/112) |
2013-04-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - david488 |
10 (50/112) |
2013-04-29 |
Tím zanikol - david488 |
10 (50/112) |
2013-04-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - ionut28 |
10 (73/112) |
2013-05-22 |
Tím zanikol - ionut28 |
10 (74/112) |
2013-05-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - grasanul |
10 (97/112) |
2013-06-15 |
Tím zanikol - grasanul |
10 (97/112) |
2013-06-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - byby99 |
11 (8/112) |
2013-07-08 |
Tím zanikol - byby99 |
11 (8/112) |
2013-07-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - stefanz |
11 (31/112) |
2013-07-31 |
Tím zanikol - stefanz |
11 (34/112) |
2013-08-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - spanu |
11 (57/112) |
2013-08-26 |
Tím zanikol - spanu |
11 (74/112) |
2013-09-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - mircea679 |
12 (24/112) |
2013-11-13 |
Tím zanikol - mircea679 |
12 (27/112) |
2013-11-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - rares100 |
12 (50/112) |
2013-12-09 |
Tím zanikol - rares100 |
12 (52/112) |
2013-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - DoruKLM |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tím zanikol - DoruKLM |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ionut Alexandru99 |
13 (12/112) |
2014-02-21 |
Tím zanikol - Ionut Alexandru99 |
13 (12/112) |
2014-02-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - ovi342 |
13 (35/112) |
2014-03-16 |
Tím zanikol - ovi342 |
13 (42/112) |
2014-03-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - emilbaeram13PIRATUL |
20 (2/112) |
2016-04-05 |
Tím zanikol - emilbaeram13PIRATUL |