1 (24/112) |
2010-06-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - bvbbooyaka |
1 (45/112) |
2010-07-21 |
Tím zanikol - bvbbooyaka |
1 (47/112) |
2010-07-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pferdefreund |
1 (69/112) |
2010-08-14 |
Tím zanikol - Pferdefreund |
1 (69/112) |
2010-08-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - hakany96 |
1 (90/112) |
2010-09-04 |
Tím zanikol - hakany96 |
1 (90/112) |
2010-09-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - farotom |
1 (112/112) |
2010-09-26 |
Tím zanikol - farotom |
1 (112/112) |
2010-09-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - digga0 |
2 (23/112) |
2010-10-19 |
Tím zanikol - digga0 |
2 (23/112) |
2010-10-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - bigingo |
2 (46/112) |
2010-11-11 |
Tím zanikol - bigingo |
2 (49/112) |
2010-11-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - yannic1707 |
2 (72/112) |
2010-12-07 |
Tím zanikol - yannic1707 |
2 (73/112) |
2010-12-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - MartinZiege |
3 (12/112) |
2011-01-28 |
Tím zanikol - MartinZiege |
3 (13/112) |
2011-01-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Futti 96 |
3 (36/112) |
2011-02-21 |
Tím zanikol - Futti 96 |
3 (45/112) |
2011-03-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ritedater |
3 (68/112) |
2011-03-25 |
Tím zanikol - Ritedater |
3 (69/112) |
2011-03-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mr van de Pietz |
3 (92/112) |
2011-04-18 |
Tím zanikol - Mr van de Pietz |
3 (94/112) |
2011-04-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lörrach |
5 (19/112) |
2011-09-16 |
Tím zanikol - Lörrach |