1 (33/112) |
2010-07-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - facucap |
1 (54/112) |
2010-07-30 |
Tím zanikol - facucap |
1 (58/112) |
2010-08-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - nicosaura |
1 (79/112) |
2010-08-24 |
Tím zanikol - nicosaura |
2 (11/112) |
2010-10-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - gia |
2 (34/112) |
2010-10-30 |
Tím zanikol - gia |
2 (34/112) |
2010-10-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - maxipetter |
2 (58/112) |
2010-11-23 |
Tím zanikol - maxipetter |
2 (86/112) |
2010-12-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - iñajoa |
2 (109/112) |
2011-01-13 |
Tím zanikol - iñajoa |
3 (4/112) |
2011-01-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luquitas Bolsilludo |
3 (28/112) |
2011-02-13 |
Tím zanikol - Luquitas Bolsilludo |
3 (28/112) |
2011-02-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - nico feli juan |
3 (51/112) |
2011-03-08 |
Tím zanikol - nico feli juan |
3 (59/112) |
2011-03-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - gonza1234 |
3 (83/112) |
2011-04-09 |
Tím zanikol - gonza1234 |
3 (92/112) |
2011-04-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - leonqazwsx |
4 (8/112) |
2011-05-16 |
Tím zanikol - leonqazwsx |
4 (43/112) |
2011-06-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - pablito 22 |
4 (67/112) |
2011-07-14 |
Tím zanikol - pablito 22 |
4 (71/112) |
2011-07-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - FerLacava |
4 (94/112) |
2011-08-10 |
Tím zanikol - FerLacava |
4 (99/112) |
2011-08-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Roxneck |
5 (10/112) |
2011-09-07 |
Tím zanikol - Roxneck |
5 (11/112) |
2011-09-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vale Banega |
5 (54/112) |
2011-10-21 |
Tím zanikol - Vale Banega |
6 (88/112) |
2012-03-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - MANUCAPO9 |
6 (112/112) |
2012-04-08 |
Tím zanikol - MANUCAPO9 |
7 (25/112) |
2012-05-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - elias kumbiero22 |
7 (49/112) |
2012-05-27 |
Tím zanikol - elias kumbiero22 |
7 (49/112) |
2012-05-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - diego fio |
7 (72/112) |
2012-06-19 |
Tím zanikol - diego fio |
7 (98/112) |
2012-07-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Matias Almeyda |
8 (10/112) |
2012-08-08 |
Tím zanikol - Matias Almeyda |
8 (12/112) |
2012-08-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - lisievicz |
8 (36/112) |
2012-09-03 |
Tím zanikol - lisievicz |
8 (41/112) |
2012-09-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - leitodelnew |
8 (65/112) |
2012-10-02 |
Tím zanikol - leitodelnew |
8 (69/112) |
2012-10-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - yonat |
8 (93/112) |
2012-10-30 |
Tím zanikol - yonat |
8 (94/112) |
2012-10-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - JACK MEDISON |
9 (12/112) |
2012-11-30 |
Tím zanikol - JACK MEDISON |
9 (12/112) |
2012-11-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luis Morquio |
9 (36/112) |
2012-12-24 |
Tím zanikol - Luis Morquio |
9 (41/112) |
2012-12-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Federico Silveira |
9 (64/112) |
2013-01-21 |
Tím zanikol - Federico Silveira |
9 (71/112) |
2013-01-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - diego nicolas sobrino |
9 (94/112) |
2013-02-20 |
Tím zanikol - diego nicolas sobrino |
9 (94/112) |
2013-02-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Magnokapo |
10 (5/112) |
2013-03-15 |
Tím zanikol - Magnokapo |
10 (92/112) |
2013-06-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - chriisduarte |
11 (3/112) |
2013-07-03 |
Tím zanikol - chriisduarte |
11 (10/112) |
2013-07-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - johan 12 |
11 (33/112) |
2013-08-02 |
Tím zanikol - johan 12 |
11 (36/112) |
2013-08-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - SantiiA |
11 (59/112) |
2013-08-28 |
Tím zanikol - SantiiA |
12 (52/112) |
2013-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - GarmendiaFan13 |
12 (76/112) |
2014-01-04 |
Tím zanikol - GarmendiaFan13 |
12 (84/112) |
2014-01-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - nici 1793 |
12 (108/112) |
2014-02-05 |
Tím zanikol - nici 1793 |
12 (112/112) |
2014-02-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - NikoVillar |
13 (24/112) |
2014-03-05 |
Tím zanikol - NikoVillar |
13 (42/112) |
2014-03-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - fede barboza |
13 (66/112) |
2014-04-16 |
Tím zanikol - fede barboza |
13 (71/112) |
2014-04-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - fernando mora |
13 (95/112) |
2014-05-15 |
Tím zanikol - fernando mora |
14 (7/112) |
2014-06-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - agustin silba |
14 (31/112) |
2014-07-02 |
Tím zanikol - agustin silba |
14 (32/112) |
2014-07-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - salmonalmendra |
14 (56/112) |
2014-07-27 |
Tím zanikol - salmonalmendra |
14 (56/112) |
2014-07-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - gkldhgflrfhed nvg |
14 (79/112) |
2014-08-19 |
Tím zanikol - gkldhgflrfhed nvg |
14 (79/112) |
2014-08-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - juan1268 |
14 (104/112) |
2014-09-13 |
Tím zanikol - juan1268 |
14 (105/112) |
2014-09-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - nicolasseller |
15 (16/112) |
2014-10-07 |
Tím zanikol - nicolasseller |
15 (39/112) |
2014-10-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luis Montero |
15 (63/112) |
2014-11-23 |
Tím zanikol - Luis Montero |
15 (72/112) |
2014-12-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Valentin Machado |
15 (95/112) |
2014-12-25 |
Tím zanikol - Valentin Machado |
15 (106/112) |
2015-01-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - gregory calleros |
16 (17/112) |
2015-01-28 |
Tím zanikol - gregory calleros |
16 (19/112) |
2015-01-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - AgustinxD13 |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tím zanikol - AgustinxD13 |
16 (52/112) |
2015-03-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - agustincito coiti |
16 (75/112) |
2015-03-27 |
Tím zanikol - agustincito coiti |
16 (81/112) |
2015-04-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - culodepato |
16 (105/112) |
2015-04-26 |
Tím zanikol - culodepato |
16 (108/112) |
2015-04-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - facundodelcap |
17 (19/112) |
2015-05-22 |
Tím zanikol - facundodelcap |
17 (60/112) |
2015-07-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nahu10 |
17 (83/112) |
2015-07-25 |
Tím zanikol - Nahu10 |
20 (101/112) |
2016-07-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - maximo01 |
21 (13/112) |
2016-08-06 |
Tím zanikol - maximo01 |
21 (15/112) |
2016-08-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - felipe322222222222222244 |
21 (39/112) |
2016-09-01 |
Tím zanikol - felipe322222222222222244 |
21 (48/112) |
2016-09-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jhonuruguay2 |
21 (71/112) |
2016-10-03 |
Tím zanikol - Jhonuruguay2 |
21 (104/112) |
2016-11-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - enanobrandon |
22 (15/112) |
2016-11-28 |
Tím zanikol - enanobrandon |
22 (19/112) |
2016-12-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - BrianBabon3 |
22 (43/112) |
2016-12-26 |
Tím zanikol - BrianBabon3 |
22 (88/112) |
2017-02-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Thomas Gonzalez |
22 (111/112) |
2017-03-04 |
Tím zanikol - Thomas Gonzalez |
23 (37/112) |
2017-04-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Agustin Gugelmeier |
23 (60/112) |
2017-05-04 |
Tím zanikol - Agustin Gugelmeier |
23 (81/112) |
2017-05-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - fer200417 |
23 (104/112) |
2017-06-17 |
Tím zanikol - fer200417 |
24 (35/112) |
2017-07-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - facudeldortmund |
24 (58/112) |
2017-08-22 |
Tím zanikol - facudeldortmund |
24 (74/112) |
2017-09-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - yoel baez |
24 (98/112) |
2017-10-01 |
Tím zanikol - yoel baez |
24 (108/112) |
2017-10-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - diegogerman21 |
25 (1/112) |
2017-10-16 |
Tím zanikol - diegogerman21 |
25 (2/112) |
2017-10-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nicolaas Ponce |
25 (25/112) |
2017-11-09 |
Tím zanikol - Nicolaas Ponce |
25 (45/112) |
2017-11-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pokero97 |
25 (68/112) |
2017-12-22 |
Tím zanikol - Pokero97 |
25 (109/112) |
2018-02-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - dafiaris |
26 (20/112) |
2018-02-24 |
Tím zanikol - dafiaris |
27 (41/112) |
2018-07-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - giancascasso |
27 (64/112) |
2018-07-30 |
Tím zanikol - giancascasso |
27 (65/112) |
2018-07-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - thiagopereira |
27 (89/112) |
2018-08-24 |
Tím zanikol - thiagopereira |
27 (89/112) |
2018-08-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - rusomanya |
27 (112/112) |
2018-09-16 |
Tím zanikol - rusomanya |