1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - aldereon |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tím zanikol - aldereon |
1 (30/112) |
2010-07-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - jamesmvp |
1 (59/112) |
2010-08-04 |
Tím zanikol - jamesmvp |
1 (72/112) |
2010-08-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - brasilglobo |
1 (93/112) |
2010-09-07 |
Tím zanikol - brasilglobo |
1 (98/112) |
2010-09-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - freeszneto |
2 (8/112) |
2010-10-04 |
Tím zanikol - freeszneto |
2 (19/112) |
2010-10-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - gupinguim |
2 (42/112) |
2010-11-07 |
Tím zanikol - gupinguim |
2 (43/112) |
2010-11-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - danilovilla |
2 (66/112) |
2010-12-01 |
Tím zanikol - danilovilla |
2 (92/112) |
2010-12-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - viihmachadomv |
3 (3/112) |
2011-01-19 |
Tím zanikol - viihmachadomv |
3 (20/112) |
2011-02-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - gleisinho |
3 (43/112) |
2011-02-28 |
Tím zanikol - gleisinho |
3 (46/112) |
2011-03-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bruna franciely |
3 (69/112) |
2011-03-26 |
Tím zanikol - Bruna franciely |
3 (72/112) |
2011-03-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Joaoao |
3 (96/112) |
2011-04-22 |
Tím zanikol - Joaoao |
3 (99/112) |
2011-04-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - felipessumyk |
4 (11/112) |
2011-05-19 |
Tím zanikol - felipessumyk |
4 (16/112) |
2011-05-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - sirjoka |
4 (40/112) |
2011-06-17 |
Tím zanikol - sirjoka |
4 (49/112) |
2011-06-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - davidcesar |
4 (73/112) |
2011-07-20 |
Tím zanikol - davidcesar |
4 (75/112) |
2011-07-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - aleex14 |
4 (99/112) |
2011-08-15 |
Tím zanikol - aleex14 |
5 (69/112) |
2011-11-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gutinho |
5 (93/112) |
2011-11-29 |
Tím zanikol - Gutinho |
5 (95/112) |
2011-12-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Zepovinho |
6 (6/112) |
2011-12-24 |
Tím zanikol - Zepovinho |
6 (7/112) |
2011-12-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - efleko |
6 (31/112) |
2012-01-18 |
Tím zanikol - efleko |
6 (37/112) |
2012-01-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - renanxxx |
6 (60/112) |
2012-02-16 |
Tím zanikol - renanxxx |
6 (77/112) |
2012-03-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - aquilalanga |
6 (100/112) |
2012-03-27 |
Tím zanikol - aquilalanga |
6 (102/112) |
2012-03-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - 150899 |
7 (14/112) |
2012-04-22 |
Tím zanikol - 150899 |
7 (15/112) |
2012-04-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Geovany1970 |
7 (23/112) |
2012-05-01 |
Tím zanikol - Geovany1970 |
7 (35/112) |
2012-05-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - coisadeira |
7 (66/112) |
2012-06-13 |
Tím zanikol - coisadeira |
7 (92/112) |
2012-07-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - muriloalcarde |
8 (105/112) |
2012-11-11 |
Tím zanikol - muriloalcarde |
10 (6/112) |
2013-03-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - lucas pinheiro de miranda |
10 (30/112) |
2013-04-09 |
Tím zanikol - lucas pinheiro de miranda |
10 (35/112) |
2013-04-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - YuriOxor154 |
10 (59/112) |
2013-05-08 |
Tím zanikol - YuriOxor154 |
10 (61/112) |
2013-05-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - gustavo mül |
10 (84/112) |
2013-06-02 |
Tím zanikol - gustavo mül |
10 (84/112) |
2013-06-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pedro Henrike |
10 (107/112) |
2013-06-25 |
Tím zanikol - Pedro Henrike |
11 (2/112) |
2013-07-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - andrés iniestas2 |
11 (25/112) |
2013-07-25 |
Tím zanikol - andrés iniestas2 |
11 (26/112) |
2013-07-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - erik mateus gonçalves |
11 (49/112) |
2013-08-18 |
Tím zanikol - erik mateus gonçalves |
11 (53/112) |
2013-08-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - andersonkleber |
11 (76/112) |
2013-09-14 |
Tím zanikol - andersonkleber |
11 (84/112) |
2013-09-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - vinikohler |
11 (107/112) |
2013-10-15 |
Tím zanikol - vinikohler |
12 (1/112) |
2013-10-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - sorimak |
12 (24/112) |
2013-11-13 |
Tím zanikol - sorimak |
12 (25/112) |
2013-11-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - gabrocao |
12 (48/112) |
2013-12-07 |
Tím zanikol - gabrocao |
12 (48/112) |
2013-12-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - teaguito25 |
12 (71/112) |
2013-12-30 |
Tím zanikol - teaguito25 |
12 (73/112) |
2014-01-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - amaraljessica1 |
12 (96/112) |
2014-01-24 |
Tím zanikol - amaraljessica1 |
13 (87/112) |
2014-05-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - ajk10 |
13 (94/112) |
2014-05-14 |
Tím zanikol - ajk10 |
13 (98/112) |
2014-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - gadernal22 |
14 (10/112) |
2014-06-11 |
Tím zanikol - gadernal22 |
14 (10/112) |
2014-06-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - daniel da si |
14 (33/112) |
2014-07-04 |
Tím zanikol - daniel da si |
14 (33/112) |
2014-07-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - SuelenCF |
14 (56/112) |
2014-07-27 |
Tím zanikol - SuelenCF |
14 (56/112) |
2014-07-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - ricardosm |
14 (79/112) |
2014-08-19 |
Tím zanikol - ricardosm |
14 (109/112) |
2014-09-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - lukas de deus |
15 (21/112) |
2014-10-12 |
Tím zanikol - lukas de deus |
15 (21/112) |
2014-10-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Fredericooo |
15 (44/112) |
2014-11-04 |
Tím zanikol - Fredericooo |
15 (44/112) |
2014-11-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - DROF |
15 (67/112) |
2014-11-27 |
Tím zanikol - DROF |
15 (81/112) |
2014-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Orotilda Raimundo |
15 (104/112) |
2015-01-03 |
Tím zanikol - Orotilda Raimundo |
15 (112/112) |
2015-01-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - josemar da silva |
16 (23/112) |
2015-02-03 |
Tím zanikol - josemar da silva |
16 (23/112) |
2015-02-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bruno Leivas |
16 (47/112) |
2015-02-27 |
Tím zanikol - Bruno Leivas |
16 (48/112) |
2015-02-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - José0707 |
16 (71/112) |
2015-03-23 |
Tím zanikol - José0707 |
16 (71/112) |
2015-03-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - yuri20 |
16 (95/112) |
2015-04-16 |
Tím zanikol - yuri20 |
16 (95/112) |
2015-04-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Messias Nascimento |
17 (7/112) |
2015-05-10 |
Tím zanikol - Messias Nascimento |
17 (7/112) |
2015-05-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Wenderson Martins |
17 (30/112) |
2015-06-02 |
Tím zanikol - Wenderson Martins |
17 (30/112) |
2015-06-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - leonardovezzaro |
17 (53/112) |
2015-06-25 |
Tím zanikol - leonardovezzaro |
17 (53/112) |
2015-06-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pedrinho988 |
17 (76/112) |
2015-07-18 |
Tím zanikol - Pedrinho988 |
17 (76/112) |
2015-07-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - kgjdjkld |
17 (99/112) |
2015-08-10 |
Tím zanikol - kgjdjkld |
17 (101/112) |
2015-08-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - LucasGamer |
18 (12/112) |
2015-09-04 |
Tím zanikol - LucasGamer |
18 (12/112) |
2015-09-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - João Vitor Mariano |
18 (36/112) |
2015-09-28 |
Tím zanikol - João Vitor Mariano |
20 (35/112) |
2016-05-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Livan Martins |
20 (58/112) |
2016-05-31 |
Tím zanikol - Livan Martins |
20 (60/112) |
2016-06-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - maylon33 |
20 (83/112) |
2016-06-25 |
Tím zanikol - maylon33 |
20 (83/112) |
2016-06-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - RafaelX54 |
20 (106/112) |
2016-07-18 |
Tím zanikol - RafaelX54 |
20 (106/112) |
2016-07-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Davi Vitor |
21 (17/112) |
2016-08-10 |
Tím zanikol - Davi Vitor |
21 (17/112) |
2016-08-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - hjyhyghgh |
21 (40/112) |
2016-09-02 |
Tím zanikol - hjyhyghgh |
21 (41/112) |
2016-09-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Joao Pedro Soares Gomes |
21 (64/112) |
2016-09-26 |
Tím zanikol - Joao Pedro Soares Gomes |
21 (65/112) |
2016-09-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - RwuanCarlos1 |
21 (88/112) |
2016-10-20 |
Tím zanikol - RwuanCarlos1 |
21 (88/112) |
2016-10-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - kleiyton |
21 (111/112) |
2016-11-12 |
Tím zanikol - kleiyton |
21 (112/112) |
2016-11-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - JokerGames |
22 (23/112) |
2016-12-06 |
Tím zanikol - JokerGames |
22 (30/112) |
2016-12-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jaciana Zanelatto de Lima |
22 (54/112) |
2017-01-06 |
Tím zanikol - Jaciana Zanelatto de Lima |
22 (54/112) |
2017-01-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - ViniciusMadrid |
26 (61/112) |
2018-04-06 |
Tím zanikol - ViniciusMadrid |