1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - MicheDuga |
1 (2/112) |
2010-06-08 |
Tím zanikol - MicheDuga |
1 (35/112) |
2010-07-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - camp10 |
1 (56/112) |
2010-08-01 |
Tím zanikol - camp10 |
1 (59/112) |
2010-08-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - felype |
1 (86/112) |
2010-08-31 |
Tím zanikol - felype |
1 (90/112) |
2010-09-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Salitoox |
1 (112/112) |
2010-09-26 |
Tím zanikol - Salitoox |
2 (5/112) |
2010-10-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - saulo096 |
2 (31/112) |
2010-10-27 |
Tím zanikol - saulo096 |
2 (34/112) |
2010-10-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - fawkes94 |
2 (57/112) |
2010-11-22 |
Tím zanikol - fawkes94 |
2 (59/112) |
2010-11-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - EgonnVittor |
2 (83/112) |
2010-12-18 |
Tím zanikol - EgonnVittor |
2 (85/112) |
2010-12-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - umlemos |
2 (109/112) |
2011-01-13 |
Tím zanikol - umlemos |
4 (21/112) |
2011-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marafoni |
4 (45/112) |
2011-06-22 |
Tím zanikol - Marafoni |
4 (49/112) |
2011-06-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - lascotee |
4 (77/112) |
2011-07-24 |
Tím zanikol - lascotee |
4 (77/112) |
2011-07-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Silvio Ito |
5 (8/112) |
2011-09-05 |
Tím zanikol - Silvio Ito |
5 (9/112) |
2011-09-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - kjosek |
5 (33/112) |
2011-09-30 |
Tím zanikol - kjosek |
5 (33/112) |
2011-09-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - kaiokkk |
5 (57/112) |
2011-10-24 |
Tím zanikol - kaiokkk |
5 (60/112) |
2011-10-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - leozinhuanjos |
5 (84/112) |
2011-11-20 |
Tím zanikol - leozinhuanjos |
5 (104/112) |
2011-12-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - fut col uner |
6 (15/112) |
2012-01-02 |
Tím zanikol - fut col uner |
6 (16/112) |
2012-01-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - brunovictorss |
6 (40/112) |
2012-01-27 |
Tím zanikol - brunovictorss |
6 (40/112) |
2012-01-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - joao 12 |
6 (63/112) |
2012-02-19 |
Tím zanikol - joao 12 |
6 (65/112) |
2012-02-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Diegho |
6 (88/112) |
2012-03-15 |
Tím zanikol - Diegho |
6 (89/112) |
2012-03-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - hudson23 |
6 (112/112) |
2012-04-08 |
Tím zanikol - hudson23 |
7 (34/112) |
2012-05-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Eduardo Schmitz |
7 (58/112) |
2012-06-05 |
Tím zanikol - Eduardo Schmitz |
7 (59/112) |
2012-06-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Morfeu |
7 (82/112) |
2012-06-29 |
Tím zanikol - Morfeu |
7 (101/112) |
2012-07-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - grdn |
8 (13/112) |
2012-08-11 |
Tím zanikol - grdn |
8 (27/112) |
2012-08-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - PowerPlayGo |
8 (51/112) |
2012-09-18 |
Tím zanikol - PowerPlayGo |
8 (76/112) |
2012-10-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - nicsan |
8 (99/112) |
2012-11-05 |
Tím zanikol - nicsan |
9 (27/112) |
2012-12-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - golllllllllllll |
9 (50/112) |
2013-01-07 |
Tím zanikol - golllllllllllll |
9 (50/112) |
2013-01-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - lindorenato |
9 (73/112) |
2013-01-30 |
Tím zanikol - lindorenato |
9 (73/112) |
2013-01-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - euben10 |
9 (96/112) |
2013-02-22 |
Tím zanikol - euben10 |
9 (96/112) |
2013-02-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - domthaylan |
10 (8/112) |
2013-03-18 |
Tím zanikol - domthaylan |
10 (12/112) |
2013-03-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Dududosantos |
10 (35/112) |
2013-04-14 |
Tím zanikol - Dududosantos |
10 (53/112) |
2013-05-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - endriu kucker |
10 (76/112) |
2013-05-25 |
Tím zanikol - endriu kucker |
10 (76/112) |
2013-05-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - kalaki |
10 (100/112) |
2013-06-18 |
Tím zanikol - kalaki |
10 (107/112) |
2013-06-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gusttavo30 |
11 (19/112) |
2013-07-19 |
Tím zanikol - Gusttavo30 |
11 (22/112) |
2013-07-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - antoniio48 |
11 (45/112) |
2013-08-14 |
Tím zanikol - antoniio48 |
11 (47/112) |
2013-08-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - fjk |
11 (70/112) |
2013-09-08 |
Tím zanikol - fjk |
11 (70/112) |
2013-09-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Chrystian Kauê |
12 (2/112) |
2013-10-22 |
Tím zanikol - Chrystian Kauê |
12 (5/112) |
2013-10-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - kyuul |
12 (28/112) |
2013-11-17 |
Tím zanikol - kyuul |
12 (29/112) |
2013-11-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Guilherme Souza |
12 (52/112) |
2013-12-11 |
Tím zanikol - Guilherme Souza |
12 (52/112) |
2013-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Cristiano Deraldo |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tím zanikol - Cristiano Deraldo |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - emerosn15 |
12 (99/112) |
2014-01-27 |
Tím zanikol - emerosn15 |
12 (101/112) |
2014-01-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - patrick199 |
13 (13/112) |
2014-02-22 |
Tím zanikol - patrick199 |
13 (13/112) |
2014-02-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - hablle2 |
13 (36/112) |
2014-03-17 |
Tím zanikol - hablle2 |
13 (42/112) |
2014-03-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Italo Santos |
13 (65/112) |
2014-04-15 |
Tím zanikol - Italo Santos |
13 (66/112) |
2014-04-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - thomas brito |
13 (90/112) |
2014-05-10 |
Tím zanikol - thomas brito |
13 (105/112) |
2014-05-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - PedroMoreira1230 |
14 (16/112) |
2014-06-17 |
Tím zanikol - PedroMoreira1230 |
14 (16/112) |
2014-06-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - klewes |
14 (39/112) |
2014-07-10 |
Tím zanikol - klewes |
14 (39/112) |
2014-07-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - mateus sylva |
14 (63/112) |
2014-08-03 |
Tím zanikol - mateus sylva |
15 (72/112) |
2014-12-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - gygyugb |
15 (96/112) |
2014-12-26 |
Tím zanikol - gygyugb |
15 (102/112) |
2015-01-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - willyan2014 |
16 (13/112) |
2015-01-24 |
Tím zanikol - willyan2014 |
16 (13/112) |
2015-01-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - fengas |
16 (36/112) |
2015-02-16 |
Tím zanikol - fengas |
16 (36/112) |
2015-02-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - khelff |
16 (59/112) |
2015-03-11 |
Tím zanikol - khelff |
16 (60/112) |
2015-03-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - luiz jose |
16 (84/112) |
2015-04-05 |
Tím zanikol - luiz jose |
16 (84/112) |
2015-04-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vinicius Moraes |
16 (107/112) |
2015-04-28 |
Tím zanikol - Vinicius Moraes |
16 (107/112) |
2015-04-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Igor Arantes L |
17 (18/112) |
2015-05-21 |
Tím zanikol - Igor Arantes L |
17 (18/112) |
2015-05-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lays Ofrede |
17 (41/112) |
2015-06-13 |
Tím zanikol - Lays Ofrede |
17 (51/112) |
2015-06-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - dsouza2015 |
17 (74/112) |
2015-07-16 |
Tím zanikol - dsouza2015 |
17 (91/112) |
2015-08-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - nao sei |
18 (3/112) |
2015-08-26 |
Tím zanikol - nao sei |
18 (3/112) |
2015-08-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Daniel Mito |
18 (26/112) |
2015-09-18 |
Tím zanikol - Daniel Mito |
18 (28/112) |
2015-09-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - guto3108 |
18 (51/112) |
2015-10-13 |
Tím zanikol - guto3108 |
18 (59/112) |
2015-10-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - senilo |
21 (45/112) |
2016-09-07 |
Tím zanikol - senilo |