1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - thiagoviana |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tím zanikol - thiagoviana |
1 (22/112) |
2010-06-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - DANYLLO |
1 (44/112) |
2010-07-20 |
Tím zanikol - DANYLLO |
1 (53/112) |
2010-07-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - cesar23456 |
1 (74/112) |
2010-08-19 |
Tím zanikol - cesar23456 |
1 (99/112) |
2010-09-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - danlu |
2 (9/112) |
2010-10-05 |
Tím zanikol - danlu |
2 (22/112) |
2010-10-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - denerbatera |
2 (45/112) |
2010-11-10 |
Tím zanikol - denerbatera |
3 (26/112) |
2011-02-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - julioaugusto |
3 (50/112) |
2011-03-07 |
Tím zanikol - julioaugusto |
3 (52/112) |
2011-03-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - bezolima |
3 (75/112) |
2011-04-01 |
Tím zanikol - bezolima |
3 (90/112) |
2011-04-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Felipe555 |
3 (112/112) |
2011-05-09 |
Tím zanikol - Felipe555 |
4 (3/112) |
2011-05-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - liperibeiro |
4 (26/112) |
2011-06-03 |
Tím zanikol - liperibeiro |
4 (31/112) |
2011-06-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - esqueletoumano |
4 (59/112) |
2011-07-06 |
Tím zanikol - esqueletoumano |
4 (64/112) |
2011-07-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - MMarchioro |
4 (87/112) |
2011-08-03 |
Tím zanikol - MMarchioro |
4 (91/112) |
2011-08-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - ravenols |
5 (2/112) |
2011-08-30 |
Tím zanikol - ravenols |
5 (2/112) |
2011-08-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - leandro123789 |
5 (26/112) |
2011-09-23 |
Tím zanikol - leandro123789 |
5 (26/112) |
2011-09-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - tiospire |
5 (49/112) |
2011-10-16 |
Tím zanikol - tiospire |
5 (49/112) |
2011-10-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - danielzito |
5 (72/112) |
2011-11-08 |
Tím zanikol - danielzito |
5 (72/112) |
2011-11-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Veeh |
5 (96/112) |
2011-12-02 |
Tím zanikol - Veeh |
5 (101/112) |
2011-12-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Biell |
6 (12/112) |
2011-12-30 |
Tím zanikol - Biell |
6 (12/112) |
2011-12-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - weling |
6 (35/112) |
2012-01-22 |
Tím zanikol - weling |
6 (35/112) |
2012-01-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - wlp22 |
6 (58/112) |
2012-02-14 |
Tím zanikol - wlp22 |
6 (58/112) |
2012-02-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - gatuso123 |
6 (96/112) |
2012-03-23 |
Tím zanikol - gatuso123 |
6 (96/112) |
2012-03-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - junior da silva |
7 (8/112) |
2012-04-16 |
Tím zanikol - junior da silva |
7 (20/112) |
2012-04-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - osvaldo98 |
7 (43/112) |
2012-05-21 |
Tím zanikol - osvaldo98 |
7 (43/112) |
2012-05-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - luan1234 |
7 (66/112) |
2012-06-13 |
Tím zanikol - luan1234 |
7 (68/112) |
2012-06-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - viisfdd |
7 (92/112) |
2012-07-09 |
Tím zanikol - viisfdd |
7 (93/112) |
2012-07-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mario Luciano |
8 (5/112) |
2012-08-03 |
Tím zanikol - Mario Luciano |
8 (7/112) |
2012-08-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Juuca |
8 (31/112) |
2012-08-29 |
Tím zanikol - Juuca |
8 (33/112) |
2012-08-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - kaioskate11 |
8 (56/112) |
2012-09-23 |
Tím zanikol - kaioskate11 |
8 (57/112) |
2012-09-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Matheus64cloud |
8 (80/112) |
2012-10-17 |
Tím zanikol - Matheus64cloud |
8 (83/112) |
2012-10-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - igor nunes |
8 (107/112) |
2012-11-13 |
Tím zanikol - igor nunes |
8 (111/112) |
2012-11-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - galdofini |
9 (22/112) |
2012-12-10 |
Tím zanikol - galdofini |
9 (22/112) |
2012-12-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - cristyan naragio |
9 (45/112) |
2013-01-02 |
Tím zanikol - cristyan naragio |
9 (45/112) |
2013-01-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - effols |
9 (68/112) |
2013-01-25 |
Tím zanikol - effols |
9 (68/112) |
2013-01-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - yanjp |
9 (91/112) |
2013-02-17 |
Tím zanikol - yanjp |
9 (91/112) |
2013-02-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Peedrin CR7 |
10 (3/112) |
2013-03-13 |
Tím zanikol - Peedrin CR7 |
10 (5/112) |
2013-03-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - al4 |
10 (28/112) |
2013-04-07 |
Tím zanikol - al4 |
10 (28/112) |
2013-04-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - isaias1000 |
10 (51/112) |
2013-04-30 |
Tím zanikol - isaias1000 |
10 (52/112) |
2013-05-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - RenanFaria |
10 (76/112) |
2013-05-25 |
Tím zanikol - RenanFaria |
10 (76/112) |
2013-05-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alef da Silva 123 |
10 (99/112) |
2013-06-17 |
Tím zanikol - Alef da Silva 123 |
10 (100/112) |
2013-06-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pjunior |
11 (25/112) |
2013-07-25 |
Tím zanikol - Pjunior |
11 (33/112) |
2013-08-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mateus G |
11 (57/112) |
2013-08-26 |
Tím zanikol - Mateus G |
11 (60/112) |
2013-08-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - igormetz |
11 (84/112) |
2013-09-22 |
Tím zanikol - igormetz |
11 (86/112) |
2013-09-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - kelvinmlkzika123 |
11 (109/112) |
2013-10-17 |
Tím zanikol - kelvinmlkzika123 |
12 (1/112) |
2013-10-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - bruno tarico |
12 (24/112) |
2013-11-13 |
Tím zanikol - bruno tarico |
12 (26/112) |
2013-11-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Deivid nascimento |
12 (49/112) |
2013-12-08 |
Tím zanikol - Deivid nascimento |
12 (50/112) |
2013-12-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - lagartixa voadora |
12 (73/112) |
2014-01-01 |
Tím zanikol - lagartixa voadora |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vitor Mateus Effting |
12 (98/112) |
2014-01-26 |
Tím zanikol - Vitor Mateus Effting |
12 (99/112) |
2014-01-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - stephann |
13 (10/112) |
2014-02-19 |
Tím zanikol - stephann |
13 (10/112) |
2014-02-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - SirAlex77 |
13 (34/112) |
2014-03-15 |
Tím zanikol - SirAlex77 |
13 (34/112) |
2014-03-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - LucasWickbolt |
13 (85/112) |
2014-05-05 |
Tím zanikol - LucasWickbolt |
13 (85/112) |
2014-05-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - matador baiano |
13 (109/112) |
2014-05-29 |
Tím zanikol - matador baiano |
13 (109/112) |
2014-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - inacio07 |
14 (20/112) |
2014-06-21 |
Tím zanikol - inacio07 |
14 (20/112) |
2014-06-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - eduardo izidoro |
14 (73/112) |
2014-08-13 |
Tím zanikol - eduardo izidoro |
15 (62/112) |
2014-11-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - cufvfiuvfjuv |
15 (86/112) |
2014-12-16 |
Tím zanikol - cufvfiuvfjuv |
15 (89/112) |
2014-12-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - leonardo valory |
15 (112/112) |
2015-01-11 |
Tím zanikol - leonardo valory |