1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - xxRacionaiSxx |
1 (2/112) |
2010-06-08 |
Tím zanikol - xxRacionaiSxx |
1 (4/112) |
2010-06-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - liosjunior |
1 (26/112) |
2010-07-02 |
Tím zanikol - liosjunior |
1 (30/112) |
2010-07-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - nisin |
1 (52/112) |
2010-07-28 |
Tím zanikol - nisin |
1 (83/112) |
2010-08-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - scaramuzzi |
1 (104/112) |
2010-09-18 |
Tím zanikol - scaramuzzi |
2 (6/112) |
2010-10-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - michael20 |
2 (29/112) |
2010-10-25 |
Tím zanikol - michael20 |
2 (32/112) |
2010-10-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - wesleyh |
2 (55/112) |
2010-11-20 |
Tím zanikol - wesleyh |
2 (57/112) |
2010-11-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - eliezer |
2 (80/112) |
2010-12-15 |
Tím zanikol - eliezer |
2 (88/112) |
2010-12-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - boneco de neve |
3 (10/112) |
2011-01-26 |
Tím zanikol - boneco de neve |
3 (26/112) |
2011-02-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - nathy |
3 (53/112) |
2011-03-10 |
Tím zanikol - nathy |
3 (63/112) |
2011-03-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jhonnatas |
3 (86/112) |
2011-04-12 |
Tím zanikol - Jhonnatas |
3 (105/112) |
2011-05-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - kauazinho |
4 (17/112) |
2011-05-25 |
Tím zanikol - kauazinho |
4 (79/112) |
2011-07-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - marcospoveda |
4 (102/112) |
2011-08-18 |
Tím zanikol - marcospoveda |
7 (40/112) |
2012-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Slipknot 10 |
7 (64/112) |
2012-06-11 |
Tím zanikol - Slipknot 10 |
7 (64/112) |
2012-06-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - allanbidinha |
7 (87/112) |
2012-07-04 |
Tím zanikol - allanbidinha |
7 (89/112) |
2012-07-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - fredericohot |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tím zanikol - fredericohot |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - heltinho paraiba |
8 (23/112) |
2012-08-21 |
Tím zanikol - heltinho paraiba |
8 (25/112) |
2012-08-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - izinhas2 |
8 (49/112) |
2012-09-16 |
Tím zanikol - izinhas2 |
8 (53/112) |
2012-09-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - AlexanderColorado |
8 (76/112) |
2012-10-13 |
Tím zanikol - AlexanderColorado |
8 (86/112) |
2012-10-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - otav |
8 (110/112) |
2012-11-16 |
Tím zanikol - otav |
8 (112/112) |
2012-11-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Samuell Braga |
9 (24/112) |
2012-12-12 |
Tím zanikol - Samuell Braga |
9 (24/112) |
2012-12-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - matheusvida |
9 (47/112) |
2013-01-04 |
Tím zanikol - matheusvida |
9 (47/112) |
2013-01-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jhosserff Silva |
9 (70/112) |
2013-01-27 |
Tím zanikol - Jhosserff Silva |
9 (70/112) |
2013-01-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gabriel Aragão |
9 (93/112) |
2013-02-19 |
Tím zanikol - Gabriel Aragão |
9 (93/112) |
2013-02-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - 15911 |
10 (4/112) |
2013-03-14 |
Tím zanikol - 15911 |
10 (6/112) |
2013-03-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - henrique021 |
10 (30/112) |
2013-04-09 |
Tím zanikol - henrique021 |
10 (34/112) |
2013-04-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - jose gusta |
10 (58/112) |
2013-05-07 |
Tím zanikol - jose gusta |
10 (58/112) |
2013-05-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - ureymar |
10 (82/112) |
2013-05-31 |
Tím zanikol - ureymar |
10 (82/112) |
2013-05-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - fabio jhonatas |
10 (105/112) |
2013-06-23 |
Tím zanikol - fabio jhonatas |
10 (105/112) |
2013-06-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Renato Panaro |
11 (16/112) |
2013-07-16 |
Tím zanikol - Renato Panaro |
11 (16/112) |
2013-07-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - drigo12345 |
11 (40/112) |
2013-08-09 |
Tím zanikol - drigo12345 |
11 (40/112) |
2013-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - mprpereira |
11 (63/112) |
2013-09-01 |
Tím zanikol - mprpereira |
11 (63/112) |
2013-09-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Rogerio Richard |
11 (86/112) |
2013-09-24 |
Tím zanikol - Rogerio Richard |
11 (86/112) |
2013-09-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - JPDPSC |
11 (109/112) |
2013-10-17 |
Tím zanikol - JPDPSC |
11 (109/112) |
2013-10-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - danidark1 |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tím zanikol - danidark1 |
12 (20/112) |
2013-11-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - salwador2013 |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tím zanikol - salwador2013 |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Uanderson jr |
12 (67/112) |
2013-12-26 |
Tím zanikol - Uanderson jr |
12 (67/112) |
2013-12-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - diogomm |
12 (90/112) |
2014-01-18 |
Tím zanikol - diogomm |
12 (90/112) |
2014-01-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Diego70 |
13 (1/112) |
2014-02-10 |
Tím zanikol - Diego70 |
13 (1/112) |
2014-02-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Chen Zi Kim |
13 (24/112) |
2014-03-05 |
Tím zanikol - Chen Zi Kim |
13 (24/112) |
2014-03-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - gislainesilva |
13 (47/112) |
2014-03-28 |
Tím zanikol - gislainesilva |
13 (47/112) |
2014-03-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - gustavo 1209 |
13 (70/112) |
2014-04-20 |
Tím zanikol - gustavo 1209 |
13 (70/112) |
2014-04-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - ednilsom |
13 (93/112) |
2014-05-13 |
Tím zanikol - ednilsom |
13 (93/112) |
2014-05-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - lucas552 |
14 (5/112) |
2014-06-06 |
Tím zanikol - lucas552 |
14 (5/112) |
2014-06-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Diones Bispo |
14 (28/112) |
2014-06-29 |
Tím zanikol - Diones Bispo |
14 (28/112) |
2014-06-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - weslei ribeiro |
14 (52/112) |
2014-07-23 |
Tím zanikol - weslei ribeiro |
14 (52/112) |
2014-07-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - DaniloMendes |
14 (75/112) |
2014-08-15 |
Tím zanikol - DaniloMendes |
15 (68/112) |
2014-11-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mr Edw |
15 (91/112) |
2014-12-21 |
Tím zanikol - Mr Edw |
15 (94/112) |
2014-12-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Yuri Braga |
16 (5/112) |
2015-01-16 |
Tím zanikol - Yuri Braga |
16 (6/112) |
2015-01-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jonas Pinto |
16 (30/112) |
2015-02-10 |
Tím zanikol - Jonas Pinto |
16 (31/112) |
2015-02-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gustavo Jock |
16 (54/112) |
2015-03-06 |
Tím zanikol - Gustavo Jock |
16 (57/112) |
2015-03-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Willian Fernandes |
16 (80/112) |
2015-04-01 |
Tím zanikol - Willian Fernandes |
16 (99/112) |
2015-04-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - carlos rentz |
17 (10/112) |
2015-05-13 |
Tím zanikol - carlos rentz |
17 (10/112) |
2015-05-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - eduardo002 |
17 (33/112) |
2015-06-05 |
Tím zanikol - eduardo002 |
17 (33/112) |
2015-06-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mrcelo17 |
17 (57/112) |
2015-06-29 |
Tím zanikol - Mrcelo17 |
17 (81/112) |
2015-07-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - 10Matheus Alves |
17 (104/112) |
2015-08-15 |
Tím zanikol - 10Matheus Alves |