1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Irvaine |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tím zanikol - Irvaine |
1 (25/112) |
2010-07-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - illgner |
1 (46/112) |
2010-07-22 |
Tím zanikol - illgner |
1 (47/112) |
2010-07-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pavanatti |
1 (69/112) |
2010-08-14 |
Tím zanikol - Pavanatti |
1 (74/112) |
2010-08-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - taynan |
1 (95/112) |
2010-09-09 |
Tím zanikol - taynan |
1 (108/112) |
2010-09-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - guh21 |
2 (19/112) |
2010-10-15 |
Tím zanikol - guh21 |
3 (26/112) |
2011-02-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - dkemerson |
3 (49/112) |
2011-03-06 |
Tím zanikol - dkemerson |
3 (62/112) |
2011-03-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - mateusnego |
3 (85/112) |
2011-04-11 |
Tím zanikol - mateusnego |
3 (95/112) |
2011-04-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - igorcesar |
4 (6/112) |
2011-05-14 |
Tím zanikol - igorcesar |
4 (23/112) |
2011-05-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - edsonneto |
4 (46/112) |
2011-06-23 |
Tím zanikol - edsonneto |
4 (47/112) |
2011-06-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - jonathanctistian |
4 (70/112) |
2011-07-17 |
Tím zanikol - jonathanctistian |
4 (87/112) |
2011-08-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - danielferreira |
4 (110/112) |
2011-08-26 |
Tím zanikol - danielferreira |
7 (37/112) |
2012-05-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - rodrigo 1992 |
7 (60/112) |
2012-06-07 |
Tím zanikol - rodrigo 1992 |
7 (60/112) |
2012-06-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Isah16 |
7 (84/112) |
2012-07-01 |
Tím zanikol - Isah16 |
7 (84/112) |
2012-07-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alanbelt |
7 (108/112) |
2012-07-25 |
Tím zanikol - Alanbelt |
7 (108/112) |
2012-07-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - kyron 103 |
8 (19/112) |
2012-08-17 |
Tím zanikol - kyron 103 |
8 (19/112) |
2012-08-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Léo PPM 5000 |
8 (34/112) |
2012-09-01 |
Tím zanikol - Léo PPM 5000 |
8 (45/112) |
2012-09-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - gosevil |
8 (71/112) |
2012-10-08 |
Tím zanikol - gosevil |
8 (74/112) |
2012-10-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Wiki100 |
8 (97/112) |
2012-11-03 |
Tím zanikol - Wiki100 |
8 (100/112) |
2012-11-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - lukcas |
9 (12/112) |
2012-11-30 |
Tím zanikol - lukcas |
9 (12/112) |
2012-11-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - victorjx |
9 (35/112) |
2012-12-23 |
Tím zanikol - victorjx |
9 (35/112) |
2012-12-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - paulor2 |
9 (58/112) |
2013-01-15 |
Tím zanikol - paulor2 |
9 (58/112) |
2013-01-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - joker12br |
9 (84/112) |
2013-02-10 |
Tím zanikol - joker12br |
9 (106/112) |
2013-03-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - matheus miranda10 |
10 (18/112) |
2013-03-28 |
Tím zanikol - matheus miranda10 |
10 (19/112) |
2013-03-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Leat |
10 (42/112) |
2013-04-21 |
Tím zanikol - Leat |
10 (45/112) |
2013-04-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - thiagorep |
10 (68/112) |
2013-05-17 |
Tím zanikol - thiagorep |
10 (68/112) |
2013-05-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - jeferson 123 |
10 (92/112) |
2013-06-10 |
Tím zanikol - jeferson 123 |
10 (92/112) |
2013-06-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ezequiel Carvalho |
11 (4/112) |
2013-07-04 |
Tím zanikol - Ezequiel Carvalho |
11 (7/112) |
2013-07-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - keipou |
11 (30/112) |
2013-07-30 |
Tím zanikol - keipou |
11 (30/112) |
2013-07-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - guilherme magalhaes |
11 (53/112) |
2013-08-22 |
Tím zanikol - guilherme magalhaes |
11 (53/112) |
2013-08-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Geneatorrex |
11 (76/112) |
2013-09-14 |
Tím zanikol - Geneatorrex |
11 (76/112) |
2013-09-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - alexrodrigues |
11 (99/112) |
2013-10-07 |
Tím zanikol - alexrodrigues |
11 (99/112) |
2013-10-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Douglas Bolan |
12 (10/112) |
2013-10-30 |
Tím zanikol - Douglas Bolan |
12 (11/112) |
2013-10-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - lucasfreire |
12 (35/112) |
2013-11-24 |
Tím zanikol - lucasfreire |
12 (35/112) |
2013-11-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - calmom |
12 (59/112) |
2013-12-18 |
Tím zanikol - calmom |
12 (70/112) |
2013-12-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Henrique Favero |
12 (94/112) |
2014-01-22 |
Tím zanikol - Henrique Favero |
14 (17/112) |
2014-06-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Leonardo Schuh |
14 (41/112) |
2014-07-12 |
Tím zanikol - Leonardo Schuh |
14 (41/112) |
2014-07-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - drow123 |
14 (64/112) |
2014-08-04 |
Tím zanikol - drow123 |
14 (64/112) |
2014-08-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gabriel Silveira Tti |
14 (87/112) |
2014-08-27 |
Tím zanikol - Gabriel Silveira Tti |
14 (89/112) |
2014-08-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - mateus da silva |
14 (112/112) |
2014-09-21 |
Tím zanikol - mateus da silva |
15 (66/112) |
2014-11-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - andrebjf |
15 (89/112) |
2014-12-19 |
Tím zanikol - andrebjf |
15 (93/112) |
2014-12-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - JhonatanGames |
16 (4/112) |
2015-01-15 |
Tím zanikol - JhonatanGames |
16 (8/112) |
2015-01-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Guilherme283 |
18 (35/112) |
2015-09-27 |
Tím zanikol - Guilherme283 |