1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - jonesmcaiel |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tím zanikol - jonesmcaiel |
1 (18/112) |
2010-06-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - leodais |
1 (39/112) |
2010-07-15 |
Tím zanikol - leodais |
1 (41/112) |
2010-07-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - tohn |
1 (62/112) |
2010-08-07 |
Tím zanikol - tohn |
1 (90/112) |
2010-09-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - viniciusk |
1 (112/112) |
2010-09-26 |
Tím zanikol - viniciusk |
3 (2/112) |
2011-01-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - rafabacate |
3 (25/112) |
2011-02-10 |
Tím zanikol - rafabacate |
3 (27/112) |
2011-02-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Opaiva |
3 (50/112) |
2011-03-07 |
Tím zanikol - Opaiva |
3 (52/112) |
2011-03-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bruno Seena |
3 (75/112) |
2011-04-01 |
Tím zanikol - Bruno Seena |
3 (78/112) |
2011-04-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Maylon12 |
3 (101/112) |
2011-04-27 |
Tím zanikol - Maylon12 |
4 (20/112) |
2011-05-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Iano Gabriel Gabriel |
4 (44/112) |
2011-06-21 |
Tím zanikol - Iano Gabriel Gabriel |
4 (48/112) |
2011-06-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - maykon12 |
4 (71/112) |
2011-07-18 |
Tím zanikol - maykon12 |
4 (83/112) |
2011-07-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Saimon Stronda |
4 (107/112) |
2011-08-23 |
Tím zanikol - Saimon Stronda |
7 (41/112) |
2012-05-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - tales14 |
7 (64/112) |
2012-06-11 |
Tím zanikol - tales14 |
7 (65/112) |
2012-06-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - denis6585 |
7 (88/112) |
2012-07-05 |
Tím zanikol - denis6585 |
7 (88/112) |
2012-07-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - j alisson2012 |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tím zanikol - j alisson2012 |
7 (112/112) |
2012-07-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - hugo fraga |
8 (24/112) |
2012-08-22 |
Tím zanikol - hugo fraga |
8 (27/112) |
2012-08-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - murilo moreira |
8 (50/112) |
2012-09-17 |
Tím zanikol - murilo moreira |
8 (52/112) |
2012-09-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - reichardson |
8 (75/112) |
2012-10-12 |
Tím zanikol - reichardson |
8 (78/112) |
2012-10-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Davizetii |
8 (101/112) |
2012-11-07 |
Tím zanikol - Davizetii |
8 (105/112) |
2012-11-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Zuyu010 |
9 (16/112) |
2012-12-04 |
Tím zanikol - Zuyu010 |
9 (16/112) |
2012-12-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - RoSantos |
9 (39/112) |
2012-12-27 |
Tím zanikol - RoSantos |
9 (39/112) |
2012-12-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - gabrielhandebollaura |
9 (62/112) |
2013-01-19 |
Tím zanikol - gabrielhandebollaura |
9 (62/112) |
2013-01-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - felipe rodrigues |
9 (85/112) |
2013-02-11 |
Tím zanikol - felipe rodrigues |
9 (85/112) |
2013-02-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - HerbertMesquita |
9 (108/112) |
2013-03-06 |
Tím zanikol - HerbertMesquita |
9 (108/112) |
2013-03-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Rodriguim |
10 (19/112) |
2013-03-29 |
Tím zanikol - Rodriguim |
10 (19/112) |
2013-03-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - gugudengo |
10 (43/112) |
2013-04-22 |
Tím zanikol - gugudengo |
10 (44/112) |
2013-04-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - therockjr |
10 (67/112) |
2013-05-16 |
Tím zanikol - therockjr |
10 (67/112) |
2013-05-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - psgxnilk8 |
10 (90/112) |
2013-06-08 |
Tím zanikol - psgxnilk8 |
10 (90/112) |
2013-06-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jhonny Holf |
11 (2/112) |
2013-07-02 |
Tím zanikol - Jhonny Holf |
11 (2/112) |
2013-07-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - thiguili |
11 (25/112) |
2013-07-25 |
Tím zanikol - thiguili |
11 (25/112) |
2013-07-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - corinthianss |
11 (49/112) |
2013-08-18 |
Tím zanikol - corinthianss |
11 (49/112) |
2013-08-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - lucas 12341 |
11 (73/112) |
2013-09-11 |
Tím zanikol - lucas 12341 |
11 (74/112) |
2013-09-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - oliverdan123 |
11 (98/112) |
2013-10-06 |
Tím zanikol - oliverdan123 |
11 (98/112) |
2013-10-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Felipe Santos E Santos |
12 (9/112) |
2013-10-29 |
Tím zanikol - Felipe Santos E Santos |
12 (9/112) |
2013-10-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - mrmichel |
12 (28/112) |
2013-11-17 |
Tím zanikol - mrmichel |
12 (28/112) |
2013-11-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - vini monstro |
12 (52/112) |
2013-12-11 |
Tím zanikol - vini monstro |
12 (52/112) |
2013-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Juninho12354 |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tím zanikol - Juninho12354 |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - kibi9597 |
12 (98/112) |
2014-01-26 |
Tím zanikol - kibi9597 |
12 (98/112) |
2014-01-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - klevinho |
13 (9/112) |
2014-02-18 |
Tím zanikol - klevinho |
13 (9/112) |
2014-02-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - joao pedro novaes arruda |
13 (32/112) |
2014-03-13 |
Tím zanikol - joao pedro novaes arruda |
13 (33/112) |
2014-03-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - DANIELSILVA12 |
13 (57/112) |
2014-04-07 |
Tím zanikol - DANIELSILVA12 |
13 (58/112) |
2014-04-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Prepeut |
13 (81/112) |
2014-05-01 |
Tím zanikol - Prepeut |
13 (81/112) |
2014-05-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - atalantathiago |
13 (104/112) |
2014-05-24 |
Tím zanikol - atalantathiago |
13 (104/112) |
2014-05-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - roger2244 |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tím zanikol - roger2244 |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - lucas mota flores |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tím zanikol - lucas mota flores |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Boreal |
14 (61/112) |
2014-08-01 |
Tím zanikol - Boreal |
15 (69/112) |
2014-11-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - LIONEO MESSE |
15 (92/112) |
2014-12-22 |
Tím zanikol - LIONEO MESSE |
15 (101/112) |
2014-12-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jonathas Dantas |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tím zanikol - Jonathas Dantas |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - iProLiipeh |
16 (35/112) |
2015-02-15 |
Tím zanikol - iProLiipeh |
16 (35/112) |
2015-02-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - dutesilva |
16 (58/112) |
2015-03-10 |
Tím zanikol - dutesilva |
16 (60/112) |
2015-03-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - thigo pulg |
16 (83/112) |
2015-04-04 |
Tím zanikol - thigo pulg |
16 (83/112) |
2015-04-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - matheuz bonamente |
16 (107/112) |
2015-04-28 |
Tím zanikol - matheuz bonamente |
16 (107/112) |
2015-04-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - luniom |
17 (18/112) |
2015-05-21 |
Tím zanikol - luniom |
17 (18/112) |
2015-05-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Welbens54 |
17 (42/112) |
2015-06-14 |
Tím zanikol - Welbens54 |
17 (54/112) |
2015-06-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - paulo rocha123 |
17 (77/112) |
2015-07-19 |
Tím zanikol - paulo rocha123 |
17 (79/112) |
2015-07-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mauricio Pellini |
17 (102/112) |
2015-08-13 |
Tím zanikol - Mauricio Pellini |
17 (102/112) |
2015-08-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - willams gomes |
18 (14/112) |
2015-09-06 |
Tím zanikol - willams gomes |
18 (14/112) |
2015-09-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - gustavo360 |
18 (37/112) |
2015-09-29 |
Tím zanikol - gustavo360 |
18 (47/112) |
2015-10-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Andrev Raschovich |
18 (70/112) |
2015-11-01 |
Tím zanikol - Andrev Raschovich |
18 (106/112) |
2015-12-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luã Fontenele |
19 (17/112) |
2015-12-30 |
Tím zanikol - Luã Fontenele |
19 (17/112) |
2015-12-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Romulo barros |
19 (40/112) |
2016-01-22 |
Tím zanikol - Romulo barros |
19 (40/112) |
2016-01-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ana Carolyne Silverio |
19 (64/112) |
2016-02-15 |
Tím zanikol - Ana Carolyne Silverio |
19 (64/112) |
2016-02-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jhonatas Rodrigues |
19 (88/112) |
2016-03-10 |
Tím zanikol - Jhonatas Rodrigues |
19 (88/112) |
2016-03-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Paulogalan |
19 (111/112) |
2016-04-02 |
Tím zanikol - Paulogalan |
19 (111/112) |
2016-04-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - limavictor |
20 (22/112) |
2016-04-25 |
Tím zanikol - limavictor |
20 (24/112) |
2016-04-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - LLazaroDeJS |
20 (48/112) |
2016-05-21 |
Tím zanikol - LLazaroDeJS |
20 (53/112) |
2016-05-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - swb |
20 (76/112) |
2016-06-18 |
Tím zanikol - swb |
20 (101/112) |
2016-07-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Titonic1 |
21 (13/112) |
2016-08-06 |
Tím zanikol - Titonic1 |