1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - mrhitch |
1 (6/112) |
2010-06-12 |
Tím zanikol - mrhitch |
1 (14/112) |
2010-06-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - theman111 |
1 (35/112) |
2010-07-11 |
Tím zanikol - theman111 |
1 (48/112) |
2010-07-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - will38 |
1 (69/112) |
2010-08-14 |
Tím zanikol - will38 |
1 (74/112) |
2010-08-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - legendkidd55 |
1 (96/112) |
2010-09-10 |
Tím zanikol - legendkidd55 |
1 (102/112) |
2010-09-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - pattywagon1010 |
2 (14/112) |
2010-10-10 |
Tím zanikol - pattywagon1010 |
2 (26/112) |
2010-10-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - xiaoyu51002 |
2 (49/112) |
2010-11-14 |
Tím zanikol - xiaoyu51002 |
2 (56/112) |
2010-11-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - biznes2010r |
2 (82/112) |
2010-12-17 |
Tím zanikol - biznes2010r |
2 (83/112) |
2010-12-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - smag501 |
2 (106/112) |
2011-01-10 |
Tím zanikol - smag501 |
2 (111/112) |
2011-01-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Wareagle |
3 (22/112) |
2011-02-07 |
Tím zanikol - Wareagle |
3 (25/112) |
2011-02-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - teamamerica |
3 (49/112) |
2011-03-06 |
Tím zanikol - teamamerica |
3 (55/112) |
2011-03-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Chup |
3 (111/112) |
2011-05-07 |
Tím zanikol - Chup |
4 (16/112) |
2011-05-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - yoyobiggy |
4 (40/112) |
2011-06-17 |
Tím zanikol - yoyobiggy |
4 (40/112) |
2011-06-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - TXCLE |
4 (63/112) |
2011-07-10 |
Tím zanikol - TXCLE |
4 (64/112) |
2011-07-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - WolfHoundKing |
4 (96/112) |
2011-08-12 |
Tím zanikol - WolfHoundKing |
4 (111/112) |
2011-08-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - cpal |
5 (23/112) |
2011-09-20 |
Tím zanikol - cpal |
5 (23/112) |
2011-09-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - marcinfaf99 |
5 (50/112) |
2011-10-17 |
Tím zanikol - marcinfaf99 |
5 (112/112) |
2011-12-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - officialdevyn |
6 (23/112) |
2012-01-10 |
Tím zanikol - officialdevyn |
6 (30/112) |
2012-01-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - jdobbin |
10 (23/112) |
2013-04-02 |
Tím zanikol - jdobbin |