1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - oosterpark81 |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tím zanikol - oosterpark81 |
1 (29/112) |
2010-07-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - japie9 |
1 (50/112) |
2010-07-26 |
Tím zanikol - japie9 |
3 (8/112) |
2011-01-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - jwbig |
4 (15/112) |
2011-05-23 |
Tím zanikol - jwbig |
4 (17/112) |
2011-05-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - larsterwan |
4 (40/112) |
2011-06-17 |
Tím zanikol - larsterwan |
4 (44/112) |
2011-06-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - issam1234 |
4 (67/112) |
2011-07-14 |
Tím zanikol - issam1234 |
4 (71/112) |
2011-07-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - JustinDV |
4 (94/112) |
2011-08-10 |
Tím zanikol - JustinDV |
4 (94/112) |
2011-08-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Martijn Jongbloed |
5 (6/112) |
2011-09-03 |
Tím zanikol - Martijn Jongbloed |
5 (12/112) |
2011-09-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - brtje88 |
5 (35/112) |
2011-10-02 |
Tím zanikol - brtje88 |
5 (40/112) |
2011-10-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ckone1979 |
5 (63/112) |
2011-10-30 |
Tím zanikol - Ckone1979 |
5 (67/112) |
2011-11-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - sven1978 |
5 (90/112) |
2011-11-26 |
Tím zanikol - sven1978 |
5 (92/112) |
2011-11-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - lewwa |
6 (3/112) |
2011-12-21 |
Tím zanikol - lewwa |
6 (3/112) |
2011-12-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - dirkCB |
6 (26/112) |
2012-01-13 |
Tím zanikol - dirkCB |
6 (26/112) |
2012-01-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - testboy21 |
6 (49/112) |
2012-02-05 |
Tím zanikol - testboy21 |
6 (52/112) |
2012-02-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - emirpsvuzunic |
6 (75/112) |
2012-03-02 |
Tím zanikol - emirpsvuzunic |
6 (78/112) |
2012-03-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - RVDT |
6 (101/112) |
2012-03-28 |
Tím zanikol - RVDT |
7 (34/112) |
2012-05-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - svenvankempen |
7 (79/112) |
2012-06-26 |
Tím zanikol - svenvankempen |
7 (84/112) |
2012-07-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - kasperdegreeuw |
8 (8/112) |
2012-08-06 |
Tím zanikol - kasperdegreeuw |
8 (107/112) |
2012-11-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - mohammed2 |
9 (18/112) |
2012-12-06 |
Tím zanikol - mohammed2 |
9 (43/112) |
2012-12-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - remco221 |
9 (66/112) |
2013-01-23 |
Tím zanikol - remco221 |
9 (72/112) |
2013-01-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - daanios3 |
9 (95/112) |
2013-02-21 |
Tím zanikol - daanios3 |
9 (101/112) |
2013-02-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - tonloekie |
10 (12/112) |
2013-03-22 |
Tím zanikol - tonloekie |
10 (28/112) |
2013-04-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - jip12399 |
10 (51/112) |
2013-04-30 |
Tím zanikol - jip12399 |
10 (57/112) |
2013-05-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ahmet Murat |
10 (80/112) |
2013-05-29 |
Tím zanikol - Ahmet Murat |
10 (104/112) |
2013-06-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - arie213 |
11 (15/112) |
2013-07-15 |
Tím zanikol - arie213 |
11 (22/112) |
2013-07-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Joko Boot |
11 (45/112) |
2013-08-14 |
Tím zanikol - Joko Boot |
11 (106/112) |
2013-10-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - johanBVB |
12 (17/112) |
2013-11-06 |
Tím zanikol - johanBVB |
12 (18/112) |
2013-11-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - bram030 |
12 (41/112) |
2013-11-30 |
Tím zanikol - bram030 |
12 (44/112) |
2013-12-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - sezer071 |
12 (67/112) |
2013-12-26 |
Tím zanikol - sezer071 |
12 (70/112) |
2013-12-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - gwnlucas |
13 (4/112) |
2014-02-13 |
Tím zanikol - gwnlucas |
13 (4/112) |
2014-02-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ronnieboy1966 |
13 (38/112) |
2014-03-19 |
Tím zanikol - Ronnieboy1966 |
13 (61/112) |
2014-04-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - twanieboyyyy |
13 (84/112) |
2014-05-04 |
Tím zanikol - twanieboyyyy |
13 (91/112) |
2014-05-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - gabbernick |
14 (2/112) |
2014-06-03 |
Tím zanikol - gabbernick |
14 (3/112) |
2014-06-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - mangerkylian |
14 (26/112) |
2014-06-27 |
Tím zanikol - mangerkylian |
14 (27/112) |
2014-06-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - mitchel van den elzen |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tím zanikol - mitchel van den elzen |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - demorders |
14 (73/112) |
2014-08-13 |
Tím zanikol - demorders |
14 (76/112) |
2014-08-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Flevoboy |
14 (99/112) |
2014-09-08 |
Tím zanikol - Flevoboy |
14 (100/112) |
2014-09-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - mpro |
15 (11/112) |
2014-10-02 |
Tím zanikol - mpro |
15 (18/112) |
2014-10-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - man2146 |
15 (41/112) |
2014-11-01 |
Tím zanikol - man2146 |
15 (42/112) |
2014-11-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Goudvis |
15 (65/112) |
2014-11-25 |
Tím zanikol - Goudvis |
15 (70/112) |
2014-11-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - coolkart8 |
15 (93/112) |
2014-12-23 |
Tím zanikol - coolkart8 |
15 (101/112) |
2014-12-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - arjan134 |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tím zanikol - arjan134 |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - 14Philip14 |
16 (35/112) |
2015-02-15 |
Tím zanikol - 14Philip14 |
16 (35/112) |
2015-02-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - milogitaar |
16 (58/112) |
2015-03-10 |
Tím zanikol - milogitaar |
16 (67/112) |
2015-03-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - berend |
16 (90/112) |
2015-04-11 |
Tím zanikol - berend |
16 (94/112) |
2015-04-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Hendalcho |
17 (5/112) |
2015-05-08 |
Tím zanikol - Hendalcho |
17 (21/112) |
2015-05-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - bouke123 |
18 (44/112) |
2015-10-06 |
Tím zanikol - bouke123 |
18 (55/112) |
2015-10-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - tytytyt |
18 (78/112) |
2015-11-09 |
Tím zanikol - tytytyt |
18 (91/112) |
2015-11-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - sd davidon |
19 (2/112) |
2015-12-15 |
Tím zanikol - sd davidon |
19 (2/112) |
2015-12-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Shane van Herk |
19 (25/112) |
2016-01-07 |
Tím zanikol - Shane van Herk |
19 (70/112) |
2016-02-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - jorisfelix |
19 (93/112) |
2016-03-15 |
Tím zanikol - jorisfelix |
19 (99/112) |
2016-03-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kebabzaak |
20 (10/112) |
2016-04-13 |
Tím zanikol - Kebabzaak |
20 (15/112) |
2016-04-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marcel Dekker |
20 (38/112) |
2016-05-11 |
Tím zanikol - Marcel Dekker |
20 (82/112) |
2016-06-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - highlander14 |
22 (72/112) |
2017-01-24 |
Tím zanikol - highlander14 |