1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - dedeseara |
1 (2/112) |
2010-06-08 |
Tím zanikol - dedeseara |
1 (4/112) |
2010-06-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - luisabreu |
1 (27/112) |
2010-07-03 |
Tím zanikol - luisabreu |
1 (41/112) |
2010-07-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - ivopires |
1 (62/112) |
2010-08-07 |
Tím zanikol - ivopires |
1 (63/112) |
2010-08-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - camaleaoazul |
1 (84/112) |
2010-08-29 |
Tím zanikol - camaleaoazul |
1 (85/112) |
2010-08-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Presidente da Junta |
1 (106/112) |
2010-09-20 |
Tím zanikol - Presidente da Junta |
1 (109/112) |
2010-09-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - ze512 |
2 (20/112) |
2010-10-16 |
Tím zanikol - ze512 |
2 (22/112) |
2010-10-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - 22diogo22 |
2 (45/112) |
2010-11-10 |
Tím zanikol - 22diogo22 |
2 (94/112) |
2010-12-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - gmmss1996 |
3 (6/112) |
2011-01-22 |
Tím zanikol - gmmss1996 |
3 (18/112) |
2011-02-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - bernas97 |
3 (41/112) |
2011-02-26 |
Tím zanikol - bernas97 |
3 (47/112) |
2011-03-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - kareaka |
3 (71/112) |
2011-03-28 |
Tím zanikol - kareaka |
3 (73/112) |
2011-03-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - jolopes |
3 (97/112) |
2011-04-23 |
Tím zanikol - jolopes |
4 (63/112) |
2011-07-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - maneltimoko |
4 (86/112) |
2011-08-02 |
Tím zanikol - maneltimoko |
4 (103/112) |
2011-08-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Fernando Pais |
5 (14/112) |
2011-09-11 |
Tím zanikol - Fernando Pais |
5 (15/112) |
2011-09-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Nuno Nicolau |
5 (38/112) |
2011-10-05 |
Tím zanikol - Nuno Nicolau |
5 (38/112) |
2011-10-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - rafael filipe |
5 (61/112) |
2011-10-28 |
Tím zanikol - rafael filipe |
5 (63/112) |
2011-10-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - luso1966 |
7 (93/112) |
2012-07-10 |
Tím zanikol - luso1966 |