1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - nelinka5 |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tím zanikol - nelinka5 |
1 (11/112) |
2010-06-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - stanislaus |
1 (32/112) |
2010-07-08 |
Tím zanikol - stanislaus |
1 (37/112) |
2010-07-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - klobaska1161 |
1 (95/112) |
2010-09-09 |
Tím zanikol - klobaska1161 |
2 (1/112) |
2010-09-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Dávid Bartáky |
2 (24/112) |
2010-10-20 |
Tím zanikol - Dávid Bartáky |
2 (24/112) |
2010-10-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Hubka |
2 (47/112) |
2010-11-12 |
Tím zanikol - Hubka |
2 (52/112) |
2010-11-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Patko25 |
2 (75/112) |
2010-12-10 |
Tím zanikol - Patko25 |
2 (86/112) |
2010-12-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Santiago 7 |
2 (109/112) |
2011-01-13 |
Tím zanikol - Santiago 7 |
2 (109/112) |
2011-01-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - mark0 |
3 (30/112) |
2011-02-15 |
Tím zanikol - mark0 |
3 (35/112) |
2011-02-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Martin Bucka |
3 (58/112) |
2011-03-15 |
Tím zanikol - Martin Bucka |
4 (2/112) |
2011-05-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Toress28 |
4 (86/112) |
2011-08-02 |
Tím zanikol - Toress28 |
4 (95/112) |
2011-08-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - palievr |
5 (6/112) |
2011-09-03 |
Tím zanikol - palievr |
5 (6/112) |
2011-09-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - hkmzvolen11 |
7 (12/112) |
2012-04-20 |
Tím zanikol - hkmzvolen11 |