1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - hamko13 |
1 (23/112) |
2010-06-29 |
Tím zanikol - hamko13 |
1 (37/112) |
2010-07-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Daloslav |
1 (58/112) |
2010-08-03 |
Tím zanikol - Daloslav |
1 (77/112) |
2010-08-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - nhl007 |
2 (20/112) |
2010-10-16 |
Tím zanikol - nhl007 |
2 (20/112) |
2010-10-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - marcelmerciak |
2 (43/112) |
2010-11-08 |
Tím zanikol - marcelmerciak |
2 (43/112) |
2010-11-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - dEFFEct |
2 (66/112) |
2010-12-01 |
Tím zanikol - dEFFEct |
2 (85/112) |
2010-12-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - weppyk |
2 (109/112) |
2011-01-13 |
Tím zanikol - weppyk |
2 (109/112) |
2011-01-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - svantky |
3 (20/112) |
2011-02-05 |
Tím zanikol - svantky |
3 (20/112) |
2011-02-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lukkyy |
3 (73/112) |
2011-03-30 |
Tím zanikol - Lukkyy |
4 (3/112) |
2011-05-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - brano5x |
4 (27/112) |
2011-06-04 |
Tím zanikol - brano5x |
4 (27/112) |
2011-06-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - štafetta |
4 (50/112) |
2011-06-27 |
Tím zanikol - štafetta |
4 (50/112) |
2011-06-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - iqac |
4 (73/112) |
2011-07-20 |
Tím zanikol - iqac |
4 (73/112) |
2011-07-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - WOLF TFK |
4 (96/112) |
2011-08-12 |
Tím zanikol - WOLF TFK |
4 (97/112) |
2011-08-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Delostrelec24 |
5 (8/112) |
2011-09-05 |
Tím zanikol - Delostrelec24 |
5 (8/112) |
2011-09-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - cejoSVK |
5 (31/112) |
2011-09-28 |
Tím zanikol - cejoSVK |
5 (34/112) |
2011-10-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - majo 81 |
7 (1/112) |
2012-04-09 |
Tím zanikol - majo 81 |