1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Maxswell |
1 (64/112) |
2010-08-09 |
Tím zanikol - Maxswell |
1 (84/112) |
2010-08-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - george the best |
1 (105/112) |
2010-09-19 |
Tím zanikol - george the best |
1 (107/112) |
2010-09-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - sergioangorrilla |
2 (18/112) |
2010-10-14 |
Tím zanikol - sergioangorrilla |
2 (47/112) |
2010-11-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - martinpolla |
2 (70/112) |
2010-12-05 |
Tím zanikol - martinpolla |
3 (3/112) |
2011-01-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - jorgete20 |
3 (26/112) |
2011-02-11 |
Tím zanikol - jorgete20 |
3 (29/112) |
2011-02-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - querales |
3 (52/112) |
2011-03-09 |
Tím zanikol - querales |
3 (56/112) |
2011-03-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - CarlowinPto |
3 (79/112) |
2011-04-05 |
Tím zanikol - CarlowinPto |
3 (84/112) |
2011-04-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Samuel Fdez |
4 (1/112) |
2011-05-10 |
Tím zanikol - Samuel Fdez |
4 (10/112) |
2011-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - arron312 |
4 (33/112) |
2011-06-10 |
Tím zanikol - arron312 |
4 (59/112) |
2011-07-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - mi2 |
4 (82/112) |
2011-07-29 |
Tím zanikol - mi2 |
4 (82/112) |
2011-07-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gran F |
4 (105/112) |
2011-08-21 |
Tím zanikol - Gran F |
4 (106/112) |
2011-08-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedroperez |
5 (17/112) |
2011-09-14 |
Tím zanikol - pedroperez |
5 (19/112) |
2011-09-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kriistiian Ceppero |
5 (42/112) |
2011-10-09 |
Tím zanikol - Kriistiian Ceppero |
5 (44/112) |
2011-10-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - juampe |
5 (100/112) |
2011-12-06 |
Tím zanikol - juampe |
6 (15/112) |
2012-01-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - brugui |
6 (41/112) |
2012-01-28 |
Tím zanikol - brugui |
6 (41/112) |
2012-01-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - juanmarco |
6 (64/112) |
2012-02-20 |
Tím zanikol - juanmarco |
6 (69/112) |
2012-02-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Xuss |
6 (92/112) |
2012-03-19 |
Tím zanikol - Xuss |
6 (92/112) |
2012-03-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Axier Gisasola |
7 (3/112) |
2012-04-11 |
Tím zanikol - Axier Gisasola |
7 (4/112) |
2012-04-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Riven Taker |
7 (27/112) |
2012-05-05 |
Tím zanikol - Riven Taker |
7 (27/112) |
2012-05-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luissao |
7 (50/112) |
2012-05-28 |
Tím zanikol - Luissao |
7 (50/112) |
2012-05-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - carlitosguapo |
7 (73/112) |
2012-06-20 |
Tím zanikol - carlitosguapo |
7 (76/112) |
2012-06-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - jcancam |
7 (104/112) |
2012-07-21 |
Tím zanikol - jcancam |
7 (105/112) |
2012-07-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - CELANOVA2011 |
8 (16/112) |
2012-08-14 |
Tím zanikol - CELANOVA2011 |
8 (19/112) |
2012-08-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - fumanal |
8 (42/112) |
2012-09-09 |
Tím zanikol - fumanal |
8 (46/112) |
2012-09-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - AlexSM |
8 (69/112) |
2012-10-06 |
Tím zanikol - AlexSM |
8 (71/112) |
2012-10-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - sergi541 |
8 (99/112) |
2012-11-05 |
Tím zanikol - sergi541 |
8 (102/112) |
2012-11-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - mickelgon |
8 (110/112) |
2012-11-16 |
Tím zanikol - mickelgon |
8 (112/112) |
2012-11-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - molaman555 |
9 (23/112) |
2012-12-11 |
Tím zanikol - molaman555 |
9 (45/112) |
2013-01-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - elkin3 |
9 (68/112) |
2013-01-25 |
Tím zanikol - elkin3 |
9 (79/112) |
2013-02-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - jonas el mejor |
9 (102/112) |
2013-02-28 |
Tím zanikol - jonas el mejor |
10 (9/112) |
2013-03-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - walltter |
10 (32/112) |
2013-04-11 |
Tím zanikol - walltter |
10 (40/112) |
2013-04-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - koeman1993 |
10 (63/112) |
2013-05-12 |
Tím zanikol - koeman1993 |
10 (102/112) |
2013-06-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - xeste |
11 (13/112) |
2013-07-13 |
Tím zanikol - xeste |
11 (13/112) |
2013-07-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedrofer |
11 (36/112) |
2013-08-05 |
Tím zanikol - pedrofer |
11 (37/112) |
2013-08-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - WweyFutbol |
11 (60/112) |
2013-08-29 |
Tím zanikol - WweyFutbol |
11 (60/112) |
2013-08-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - danisanqui10 |
11 (83/112) |
2013-09-21 |
Tím zanikol - danisanqui10 |
11 (83/112) |
2013-09-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - manuquero96 |
11 (106/112) |
2013-10-14 |
Tím zanikol - manuquero96 |
11 (106/112) |
2013-10-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - gremnio |
12 (17/112) |
2013-11-06 |
Tím zanikol - gremnio |
12 (17/112) |
2013-11-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - sergiosergitosergio |
12 (40/112) |
2013-11-29 |
Tím zanikol - sergiosergitosergio |
12 (41/112) |
2013-11-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Iker Muniain Goñi |
12 (64/112) |
2013-12-23 |
Tím zanikol - Iker Muniain Goñi |
12 (74/112) |
2014-01-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - cata019 |
12 (97/112) |
2014-01-25 |
Tím zanikol - cata019 |
12 (101/112) |
2014-01-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - SBCUEE |
13 (12/112) |
2014-02-21 |
Tím zanikol - SBCUEE |
13 (12/112) |
2014-02-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - javier4619672 |
13 (35/112) |
2014-03-16 |
Tím zanikol - javier4619672 |
13 (35/112) |
2014-03-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - LuciBP2002 |
13 (58/112) |
2014-04-08 |
Tím zanikol - LuciBP2002 |
13 (58/112) |
2014-04-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - adnanmadrid |
13 (81/112) |
2014-05-01 |
Tím zanikol - adnanmadrid |
13 (81/112) |
2014-05-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - franeus |
13 (104/112) |
2014-05-24 |
Tím zanikol - franeus |
13 (104/112) |
2014-05-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ramos4Andrea |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tím zanikol - Ramos4Andrea |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - eva leyend |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tím zanikol - eva leyend |
14 (39/112) |
2014-07-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - luisru93 |
14 (62/112) |
2014-08-02 |
Tím zanikol - luisru93 |
14 (62/112) |
2014-08-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - osdara |
14 (85/112) |
2014-08-25 |
Tím zanikol - osdara |
14 (90/112) |
2014-08-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - alvarolg10 |
14 (95/112) |
2014-09-04 |
Tím zanikol - alvarolg10 |