1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tomich |
1 (89/112) |
2010-09-03 |
Tím zanikol - Tomich |
1 (92/112) |
2010-09-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - Muromec |
2 (48/112) |
2010-11-13 |
Tím zanikol - Muromec |
2 (63/112) |
2010-11-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Vopat |
2 (87/112) |
2010-12-22 |
Tím zanikol - Vopat |
2 (92/112) |
2010-12-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - 1943 |
3 (3/112) |
2011-01-19 |
Tím zanikol - 1943 |
3 (21/112) |
2011-02-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - rree |
3 (44/112) |
2011-03-01 |
Tím zanikol - rree |
3 (47/112) |
2011-03-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - EDSKOPA |
3 (71/112) |
2011-03-28 |
Tím zanikol - EDSKOPA |
3 (77/112) |
2011-04-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - KHR3b |
3 (100/112) |
2011-04-26 |
Tím zanikol - KHR3b |
3 (106/112) |
2011-05-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Docer |
4 (17/112) |
2011-05-25 |
Tím zanikol - Docer |
4 (17/112) |
2011-05-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - grek11 |
4 (40/112) |
2011-06-17 |
Tím zanikol - grek11 |
4 (57/112) |
2011-07-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - KIRILLAA |
4 (80/112) |
2011-07-27 |
Tím zanikol - KIRILLAA |
4 (98/112) |
2011-08-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Andrey78 |
5 (28/112) |
2011-09-25 |
Tím zanikol - Andrey78 |
5 (28/112) |
2011-09-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - AlexxPolin |
5 (51/112) |
2011-10-18 |
Tím zanikol - AlexxPolin |
5 (52/112) |
2011-10-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Eqwertys |
5 (75/112) |
2011-11-11 |
Tím zanikol - Eqwertys |
5 (76/112) |
2011-11-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Chip228 |
5 (99/112) |
2011-12-05 |
Tím zanikol - Chip228 |
5 (101/112) |
2011-12-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - AkBars94 |
6 (12/112) |
2011-12-30 |
Tím zanikol - AkBars94 |
6 (12/112) |
2011-12-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - StAiM |
6 (35/112) |
2012-01-22 |
Tím zanikol - StAiM |
6 (35/112) |
2012-01-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mankuneanec |
6 (58/112) |
2012-02-14 |
Tím zanikol - Mankuneanec |
6 (60/112) |
2012-02-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ilcha |
6 (83/112) |
2012-03-10 |
Tím zanikol - Ilcha |
6 (83/112) |
2012-03-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - pro100 win |
6 (107/112) |
2012-04-03 |
Tím zanikol - pro100 win |
6 (107/112) |
2012-04-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - POBEDA |
9 (40/112) |
2012-12-28 |
Tím zanikol - POBEDA |