1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - ruvix |
1 (95/112) |
2010-09-09 |
Tím zanikol - ruvix |
2 (7/112) |
2010-10-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - kikiys |
3 (95/112) |
2011-04-21 |
Tím zanikol - kikiys |
3 (99/112) |
2011-04-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ulvis Berzins |
4 (10/112) |
2011-05-18 |
Tím zanikol - Ulvis Berzins |
4 (30/112) |
2011-06-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pulvers |
4 (61/112) |
2011-07-08 |
Tím zanikol - Pulvers |
4 (88/112) |
2011-08-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - viecha11 |
5 (7/112) |
2011-09-04 |
Tím zanikol - viecha11 |
5 (7/112) |
2011-09-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - bredato |
5 (45/112) |
2011-10-12 |
Tím zanikol - bredato |
5 (45/112) |
2011-10-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Artūrs Mucenieks |
5 (68/112) |
2011-11-04 |
Tím zanikol - Artūrs Mucenieks |
5 (70/112) |
2011-11-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - exis0 |
5 (112/112) |
2011-12-19 |
Tím zanikol - exis0 |
6 (83/112) |
2012-03-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - fanta2303 |
6 (106/112) |
2012-04-02 |
Tím zanikol - fanta2303 |
6 (107/112) |
2012-04-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - gorins7 |
7 (18/112) |
2012-04-26 |
Tím zanikol - gorins7 |
7 (19/112) |
2012-04-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - agrens7 |
7 (27/112) |
2012-05-05 |
Tím zanikol - agrens7 |
7 (27/112) |
2012-05-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - bendex40 |
7 (50/112) |
2012-05-28 |
Tím zanikol - bendex40 |
7 (51/112) |
2012-05-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Djbura |
7 (74/112) |
2012-06-21 |
Tím zanikol - Djbura |
7 (75/112) |
2012-06-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - patriks 12 |
7 (98/112) |
2012-07-15 |
Tím zanikol - patriks 12 |
7 (98/112) |
2012-07-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Sandris Trēziņš |
9 (2/112) |
2012-11-20 |
Tím zanikol - Sandris Trēziņš |