Sezóna | Dátum | Udalosť | 24 (51/112) | 2017-08-15 | Tím bol pridelený manažérovi - patrykooo21 | 24 (74/112) | 2017-09-07 | Tím zanikol - patrykooo21 | 24 (112/112) | 2017-10-15 | Tím bol pridelený manažérovi - Paweł Pukowiec | 25 (23/112) | 2017-11-07 | Tím zanikol - Paweł Pukowiec | 25 (41/112) | 2017-11-25 | Tím bol pridelený manažérovi - Taniasniper | 25 (64/112) | 2017-12-18 | Tím zanikol - Taniasniper | 25 (66/112) | 2017-12-20 | Tím bol pridelený manažérovi - kajetamlody21 | 25 (89/112) | 2018-01-12 | Tím zanikol - kajetamlody21 | 25 (90/112) | 2018-01-13 | Tím bol pridelený manažérovi - bodzisPL | 26 (1/112) | 2018-02-05 | Tím zanikol - bodzisPL | 26 (1/112) | 2018-02-05 | Tím bol pridelený manažérovi - maverickhilla1234 | 26 (24/112) | 2018-02-28 | Tím zanikol - maverickhilla1234 | 26 (24/112) | 2018-02-28 | Tím bol pridelený manažérovi - mythnick | 26 (47/112) | 2018-03-23 | Tím zanikol - mythnick | 26 (77/112) | 2018-04-22 | Tím bol pridelený manažérovi - tomek 360 | 26 (100/112) | 2018-05-15 | Tím zanikol - tomek 360 | 26 (103/112) | 2018-05-18 | Tím bol pridelený manažérovi - Olo580 | 27 (14/112) | 2018-06-10 | Tím zanikol - Olo580 | 27 (18/112) | 2018-06-14 | Tím bol pridelený manažérovi - mariuszhej | 27 (41/112) | 2018-07-07 | Tím zanikol - mariuszhej | 27 (42/112) | 2018-07-08 | Tím bol pridelený manažérovi - mietek124 | 28 (84/112) | 2018-12-09 | Tím zanikol - mietek124 | 28 (84/112) | 2018-12-09 | Tím bol pridelený manažérovi - Kamil1264 | 28 (107/112) | 2019-01-01 | Tím zanikol - Kamil1264 | 28 (108/112) | 2019-01-02 | Tím bol pridelený manažérovi - vexklb | 29 (19/112) | 2019-01-25 | Tím zanikol - vexklb | 29 (19/112) | 2019-01-25 | Tím bol pridelený manažérovi - ireq | 30 (104/112) | 2019-08-10 | Tím zanikol - ireq | 30 (108/112) | 2019-08-14 | Tím bol pridelený manažérovi - Zbik29 | 31 (19/112) | 2019-09-06 | Tím zanikol - Zbik29 | 31 (25/112) | 2019-09-12 | Tím bol pridelený manažérovi - Patryk Żmuda | 31 (48/112) | 2019-10-05 | Tím zanikol - Patryk Żmuda | 31 (81/112) | 2019-11-07 | Tím bol pridelený manažérovi - Cikowski Andrzej | 33 (53/112) | 2020-05-21 | Tím zanikol - Cikowski Andrzej |
Sezóna | Názov tímu | Výsledky |
33 | KS Gorce Nowy Targ† |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
16. miesto v Ligovom pohári. |
||
15. miesto v lige III.10. |
||
32 | KS Gorce Nowy Targ |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
15. miesto v Ligovom pohári. |
||
14. miesto v lige III.10. |
||
31 | KS Gorce Nowy Targ |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
20. miesto v lige III.10. |
||
30 | Gwarek Zabrze |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
11. miesto v Ligovom pohári. |
||
9. miesto v lige III.10. |
||
29 | Gwarek Zabrze |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
8. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy III.10. |
||
10. miesto v lige IV.2. |
||
28 | KFC FC |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
13. miesto v Ligovom pohári. |
||
9. miesto v lige IV.2. |
||
27 | lks petlofy |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
6. miesto v Ligovom pohári. |
||
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.2. |
||
8. miesto v lige IV.4. |
||
26 | Tottenham Hotspur |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
12. miesto v Ligovom pohári. |
||
10. miesto v lige IV.4. |
||
25 | Górnik Zabrze PL |
Tím vypadol v 1. kole Národného pohára. |
15. miesto v Ligovom pohári. |
||
14. miesto v lige IV.4. |
||
24 | Kurama† |
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.4. |
22. miesto v lige IV.32. |
||
23 | Team noname 128673 |
22. miesto v lige IV.32. |
22 | Team noname 128673 |
22. miesto v lige IV.32. |
21 | Team noname 128673 |
18. miesto v lige IV.32. |
20 | Team noname 128673 |
20. miesto v lige IV.32. |
19 | Team noname 128673 |
Tím vypadol v 2. kole Národného pohára. |
Tím bol futbalovou asociáciou preradený do ligy IV.32. |
||
Tím vypadol do ligy IV.18. |
||
21. miesto v lige III.2. |