18 (1/112) |
2015-08-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - GustavoHenriqueMachado |
18 (24/112) |
2015-09-16 |
Tím zanikol - GustavoHenriqueMachado |
18 (24/112) |
2015-09-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - eduardoja |
18 (48/112) |
2015-10-10 |
Tím zanikol - eduardoja |
18 (105/112) |
2015-12-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - HatakeHyuuga |
19 (16/112) |
2015-12-29 |
Tím zanikol - HatakeHyuuga |
19 (16/112) |
2015-12-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Éder Peixe |
19 (39/112) |
2016-01-21 |
Tím zanikol - Éder Peixe |
19 (39/112) |
2016-01-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Luana15 |
19 (62/112) |
2016-02-13 |
Tím zanikol - Luana15 |
19 (63/112) |
2016-02-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - GNMV |
19 (86/112) |
2016-03-08 |
Tím zanikol - GNMV |
19 (87/112) |
2016-03-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Joao Vitor Camargo |
19 (110/112) |
2016-04-01 |
Tím zanikol - Joao Vitor Camargo |
19 (111/112) |
2016-04-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Walber Cruzeiro |
20 (33/112) |
2016-05-06 |
Tím zanikol - Walber Cruzeiro |
20 (34/112) |
2016-05-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ricardo 2016 |
20 (58/112) |
2016-05-31 |
Tím zanikol - Ricardo 2016 |
20 (102/112) |
2016-07-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - krossk |
21 (13/112) |
2016-08-06 |
Tím zanikol - krossk |
21 (14/112) |
2016-08-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - nathannl |
21 (38/112) |
2016-08-31 |
Tím zanikol - nathannl |
21 (38/112) |
2016-08-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alvoro Santos da Rocha |
21 (61/112) |
2016-09-23 |
Tím zanikol - Alvoro Santos da Rocha |
21 (67/112) |
2016-09-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - CarlosGAbrieL7 |
21 (90/112) |
2016-10-22 |
Tím zanikol - CarlosGAbrieL7 |
21 (95/112) |
2016-10-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - guilherm4567 |
22 (6/112) |
2016-11-19 |
Tím zanikol - guilherm4567 |
22 (25/112) |
2016-12-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - marcosalviverde |
22 (49/112) |
2017-01-01 |
Tím zanikol - marcosalviverde |
22 (50/112) |
2017-01-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - miguel456551 |
22 (73/112) |
2017-01-25 |
Tím zanikol - miguel456551 |
22 (78/112) |
2017-01-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marcus L |
22 (102/112) |
2017-02-23 |
Tím zanikol - Marcus L |
22 (110/112) |
2017-03-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - RuanAraujo |
23 (22/112) |
2017-03-27 |
Tím zanikol - RuanAraujo |
23 (23/112) |
2017-03-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - rafael512 |
23 (46/112) |
2017-04-20 |
Tím zanikol - rafael512 |
23 (46/112) |
2017-04-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - edubacca1493 |
23 (69/112) |
2017-05-13 |
Tím zanikol - edubacca1493 |
23 (70/112) |
2017-05-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - joaovitorpr |
23 (93/112) |
2017-06-06 |
Tím zanikol - joaovitorpr |
23 (93/112) |
2017-06-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - igor biel |
24 (4/112) |
2017-06-29 |
Tím zanikol - igor biel |
24 (11/112) |
2017-07-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - TChampion10 |
24 (34/112) |
2017-07-29 |
Tím zanikol - TChampion10 |
24 (35/112) |
2017-07-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - arthurjam |
24 (59/112) |
2017-08-23 |
Tím zanikol - arthurjam |
24 (64/112) |
2017-08-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Xcruz |
24 (87/112) |
2017-09-20 |
Tím zanikol - Xcruz |
25 (32/112) |
2017-11-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Elton Guardiola |
25 (55/112) |
2017-12-09 |
Tím zanikol - Elton Guardiola |
25 (57/112) |
2017-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mstr Gamer BR |
25 (80/112) |
2018-01-03 |
Tím zanikol - Mstr Gamer BR |
25 (80/112) |
2018-01-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - emersonmorares |
25 (103/112) |
2018-01-26 |
Tím zanikol - emersonmorares |
25 (104/112) |
2018-01-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - flaviorangel |
26 (15/112) |
2018-02-19 |
Tím zanikol - flaviorangel |
26 (16/112) |
2018-02-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - deciopome |
26 (39/112) |
2018-03-15 |
Tím zanikol - deciopome |
26 (107/112) |
2018-05-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Erli Oliveira |
27 (19/112) |
2018-06-15 |
Tím zanikol - Erli Oliveira |
27 (20/112) |
2018-06-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Leo show |
27 (44/112) |
2018-07-10 |
Tím zanikol - Leo show |
27 (49/112) |
2018-07-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Edésio Júnior |
27 (72/112) |
2018-08-07 |
Tím zanikol - Edésio Júnior |
28 (7/112) |
2018-09-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - JHONSS |
28 (30/112) |
2018-10-16 |
Tím zanikol - JHONSS |
28 (46/112) |
2018-11-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - kauarodrigues |
28 (69/112) |
2018-11-24 |
Tím zanikol - kauarodrigues |
28 (74/112) |
2018-11-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Sciola |
28 (97/112) |
2018-12-22 |
Tím zanikol - Sciola |
28 (106/112) |
2018-12-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - Leyson Jesreel |
29 (17/112) |
2019-01-23 |
Tím zanikol - Leyson Jesreel |
29 (19/112) |
2019-01-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - guillaksk |
29 (42/112) |
2019-02-17 |
Tím zanikol - guillaksk |
29 (63/112) |
2019-03-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Baile de monique |
29 (86/112) |
2019-04-02 |
Tím zanikol - Baile de monique |
29 (111/112) |
2019-04-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Israel Herringer |
30 (23/112) |
2019-05-21 |
Tím zanikol - Israel Herringer |
30 (43/112) |
2019-06-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - kaneki1418 |
30 (66/112) |
2019-07-03 |
Tím zanikol - kaneki1418 |
30 (71/112) |
2019-07-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Enzo moreira |
30 (95/112) |
2019-08-01 |
Tím zanikol - Enzo moreira |
30 (95/112) |
2019-08-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alexnany |
31 (40/112) |
2019-09-27 |
Tím zanikol - Alexnany |
31 (40/112) |
2019-09-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - DIdico13 |
31 (63/112) |
2019-10-20 |
Tím zanikol - DIdico13 |
31 (79/112) |
2019-11-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Helio Bernardino |
31 (102/112) |
2019-11-28 |
Tím zanikol - Helio Bernardino |
32 (11/112) |
2019-12-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Igor sde |
32 (34/112) |
2020-01-11 |
Tím zanikol - Igor sde |
32 (42/112) |
2020-01-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - igor120896 |
32 (66/112) |
2020-02-12 |
Tím zanikol - igor120896 |
32 (106/112) |
2020-03-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - jow 1109 |
33 (17/112) |
2020-04-15 |
Tím zanikol - jow 1109 |
33 (19/112) |
2020-04-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pat3009 |
33 (44/112) |
2020-05-12 |
Tím zanikol - Pat3009 |
33 (57/112) |
2020-05-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jmtc Cunha |
33 (80/112) |
2020-06-17 |
Tím zanikol - Jmtc Cunha |
33 (102/112) |
2020-07-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - tiaguinho1001 |
34 (13/112) |
2020-08-01 |
Tím zanikol - tiaguinho1001 |
34 (13/112) |
2020-08-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - FulgoreNoob |
36 (15/112) |
2021-03-15 |
Tím zanikol - FulgoreNoob |