18 (1/112) |
2015-08-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Renamed 1209929 |
18 (24/112) |
2015-09-16 |
Tím zanikol - Renamed 1209929 |
18 (24/112) |
2015-09-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - bonn1k |
18 (47/112) |
2015-10-09 |
Tím zanikol - bonn1k |
18 (53/112) |
2015-10-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - kpoxa58 |
18 (76/112) |
2015-11-07 |
Tím zanikol - kpoxa58 |
18 (76/112) |
2015-11-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - KONSTANTIN S |
18 (99/112) |
2015-11-30 |
Tím zanikol - KONSTANTIN S |
18 (101/112) |
2015-12-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Cazorla94 |
19 (12/112) |
2015-12-25 |
Tím zanikol - Cazorla94 |
19 (17/112) |
2015-12-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alex Bibilo |
19 (40/112) |
2016-01-22 |
Tím zanikol - Alex Bibilo |
19 (40/112) |
2016-01-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - carlol1 |
19 (63/112) |
2016-02-14 |
Tím zanikol - carlol1 |
19 (63/112) |
2016-02-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Clavik555 |
19 (86/112) |
2016-03-08 |
Tím zanikol - Clavik555 |
19 (86/112) |
2016-03-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - ashtcipras |
19 (109/112) |
2016-03-31 |
Tím zanikol - ashtcipras |
19 (109/112) |
2016-03-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - Dronuch42 |
20 (35/112) |
2016-05-08 |
Tím zanikol - Dronuch42 |
20 (35/112) |
2016-05-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - NikolayBelov |
21 (3/112) |
2016-07-27 |
Tím zanikol - NikolayBelov |
21 (7/112) |
2016-07-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - Daniil Kovalsky |
21 (30/112) |
2016-08-23 |
Tím zanikol - Daniil Kovalsky |
21 (30/112) |
2016-08-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - gerasim07 |
21 (53/112) |
2016-09-15 |
Tím zanikol - gerasim07 |
21 (77/112) |
2016-10-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - dan33333 |
21 (100/112) |
2016-11-01 |
Tím zanikol - dan33333 |
22 (6/112) |
2016-11-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - BELIY |
27 (20/112) |
2018-06-16 |
Tím zanikol - BELIY |