17 (22/112) |
2015-05-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - sapp |
17 (46/112) |
2015-06-18 |
Tím zanikol - sapp |
17 (46/112) |
2015-06-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Audrey Michel |
17 (70/112) |
2015-07-12 |
Tím zanikol - Audrey Michel |
17 (70/112) |
2015-07-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - Henrique0604 |
17 (94/112) |
2015-08-05 |
Tím zanikol - Henrique0604 |
17 (94/112) |
2015-08-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - BrunoMinetto |
18 (6/112) |
2015-08-29 |
Tím zanikol - BrunoMinetto |
18 (6/112) |
2015-08-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - ruanzão |
18 (30/112) |
2015-09-22 |
Tím zanikol - ruanzão |
18 (51/112) |
2015-10-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - fellipesoares13 |
18 (74/112) |
2015-11-05 |
Tím zanikol - fellipesoares13 |
18 (98/112) |
2015-11-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - guramao |
19 (10/112) |
2015-12-23 |
Tím zanikol - guramao |
19 (10/112) |
2015-12-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Linfer |
19 (34/112) |
2016-01-16 |
Tím zanikol - Linfer |
19 (34/112) |
2016-01-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jave Martins |
19 (57/112) |
2016-02-08 |
Tím zanikol - Jave Martins |
19 (57/112) |
2016-02-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Levy matias |
19 (84/112) |
2016-03-06 |
Tím zanikol - Levy matias |
19 (84/112) |
2016-03-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - almeidagui |
19 (107/112) |
2016-03-29 |
Tím zanikol - almeidagui |
19 (107/112) |
2016-03-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Matheus Louback Versiano |
20 (19/112) |
2016-04-22 |
Tím zanikol - Matheus Louback Versiano |
20 (19/112) |
2016-04-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Icaro Kelton |
20 (42/112) |
2016-05-15 |
Tím zanikol - Icaro Kelton |
20 (42/112) |
2016-05-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - crds |
20 (65/112) |
2016-06-07 |
Tím zanikol - crds |
20 (70/112) |
2016-06-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - minuel |
20 (93/112) |
2016-07-05 |
Tím zanikol - minuel |
20 (95/112) |
2016-07-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - zack006 |
21 (6/112) |
2016-07-30 |
Tím zanikol - zack006 |
21 (11/112) |
2016-08-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Valdivino Silva |
21 (34/112) |
2016-08-27 |
Tím zanikol - Valdivino Silva |
21 (37/112) |
2016-08-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - isaqueloures |
21 (60/112) |
2016-09-22 |
Tím zanikol - isaqueloures |
21 (64/112) |
2016-09-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - jralves10 |
21 (87/112) |
2016-10-19 |
Tím zanikol - jralves10 |
21 (92/112) |
2016-10-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - sr harrison |
22 (3/112) |
2016-11-16 |
Tím zanikol - sr harrison |
22 (16/112) |
2016-11-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - joaovitor g |
22 (39/112) |
2016-12-22 |
Tím zanikol - joaovitor g |
22 (39/112) |
2016-12-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - tralliw |
22 (63/112) |
2017-01-15 |
Tím zanikol - tralliw |
22 (63/112) |
2017-01-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Yuri jesus |
22 (86/112) |
2017-02-07 |
Tím zanikol - Yuri jesus |
22 (106/112) |
2017-02-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lucas Almeida da Costa |
23 (17/112) |
2017-03-22 |
Tím zanikol - Lucas Almeida da Costa |
23 (19/112) |
2017-03-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - haver20 |
23 (42/112) |
2017-04-16 |
Tím zanikol - haver20 |
23 (42/112) |
2017-04-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - thas02 |
23 (65/112) |
2017-05-09 |
Tím zanikol - thas02 |
23 (91/112) |
2017-06-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Caua Silva FC |
24 (2/112) |
2017-06-27 |
Tím zanikol - Caua Silva FC |
24 (23/112) |
2017-07-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Maicon vicente |
24 (46/112) |
2017-08-10 |
Tím zanikol - Maicon vicente |
24 (48/112) |
2017-08-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - ZUEVERALDO |
24 (71/112) |
2017-09-04 |
Tím zanikol - ZUEVERALDO |
24 (74/112) |
2017-09-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Alface90 |
24 (98/112) |
2017-10-01 |
Tím zanikol - Alface90 |
25 (31/112) |
2017-11-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - gohan viny |
25 (54/112) |
2017-12-08 |
Tím zanikol - gohan viny |
25 (57/112) |
2017-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marcos Vinicihus |
25 (80/112) |
2018-01-03 |
Tím zanikol - Marcos Vinicihus |
25 (80/112) |
2018-01-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - juanmacaulaygarcia2002 |
25 (103/112) |
2018-01-26 |
Tím zanikol - juanmacaulaygarcia2002 |
25 (103/112) |
2018-01-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - Emerson054 |
26 (15/112) |
2018-02-19 |
Tím zanikol - Emerson054 |
26 (15/112) |
2018-02-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Thiago Araujo 98 |
26 (39/112) |
2018-03-15 |
Tím zanikol - Thiago Araujo 98 |
26 (106/112) |
2018-05-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - alsnac |
30 (104/112) |
2019-08-10 |
Tím zanikol - alsnac |