14 (62/112) |
2014-08-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jhonbones0 |
14 (85/112) |
2014-08-25 |
Tím zanikol - Jhonbones0 |
14 (87/112) |
2014-08-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Itinho Vdk |
14 (111/112) |
2014-09-20 |
Tím zanikol - Itinho Vdk |
14 (111/112) |
2014-09-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - pe 105 |
15 (23/112) |
2014-10-14 |
Tím zanikol - pe 105 |
15 (23/112) |
2014-10-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Arthurthc |
15 (46/112) |
2014-11-06 |
Tím zanikol - Arthurthc |
15 (46/112) |
2014-11-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - mathew bruce |
15 (69/112) |
2014-11-29 |
Tím zanikol - mathew bruce |
15 (81/112) |
2014-12-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - MATHEUD |
15 (104/112) |
2015-01-03 |
Tím zanikol - MATHEUD |
15 (112/112) |
2015-01-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lukas Nascimento furtado |
16 (23/112) |
2015-02-03 |
Tím zanikol - Lukas Nascimento furtado |
16 (23/112) |
2015-02-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mikael18 |
16 (47/112) |
2015-02-27 |
Tím zanikol - Mikael18 |
16 (48/112) |
2015-02-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lopes gonza |
16 (71/112) |
2015-03-23 |
Tím zanikol - Lopes gonza |
16 (72/112) |
2015-03-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - carlosabreu |
16 (95/112) |
2015-04-16 |
Tím zanikol - carlosabreu |
16 (96/112) |
2015-04-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - casi34 |
17 (7/112) |
2015-05-10 |
Tím zanikol - casi34 |
17 (7/112) |
2015-05-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Dedoo |
17 (30/112) |
2015-06-02 |
Tím zanikol - Dedoo |
17 (30/112) |
2015-06-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - wanderson jorge |
17 (53/112) |
2015-06-25 |
Tím zanikol - wanderson jorge |
17 (53/112) |
2015-06-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - ralf 09 |
17 (76/112) |
2015-07-18 |
Tím zanikol - ralf 09 |
17 (76/112) |
2015-07-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - jose123matheus |
17 (99/112) |
2015-08-10 |
Tím zanikol - jose123matheus |
17 (101/112) |
2015-08-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - jprzanfa |
18 (12/112) |
2015-09-04 |
Tím zanikol - jprzanfa |
18 (12/112) |
2015-09-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - LuizSO |
18 (36/112) |
2015-09-28 |
Tím zanikol - LuizSO |
20 (35/112) |
2016-05-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Jefferson Sousa Lima |
20 (58/112) |
2016-05-31 |
Tím zanikol - Jefferson Sousa Lima |
20 (59/112) |
2016-06-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Davi Carvalho 2005 |
20 (82/112) |
2016-06-24 |
Tím zanikol - Davi Carvalho 2005 |
20 (82/112) |
2016-06-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - picocaio |
20 (105/112) |
2016-07-17 |
Tím zanikol - picocaio |
20 (105/112) |
2016-07-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - oxoford city |
21 (16/112) |
2016-08-09 |
Tím zanikol - oxoford city |
21 (16/112) |
2016-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - brunomoreno2010 |
21 (39/112) |
2016-09-01 |
Tím zanikol - brunomoreno2010 |
21 (39/112) |
2016-09-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - HadesH One |
21 (62/112) |
2016-09-24 |
Tím zanikol - HadesH One |
21 (62/112) |
2016-09-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - gabfriel custodio7 |
21 (85/112) |
2016-10-17 |
Tím zanikol - gabfriel custodio7 |
21 (85/112) |
2016-10-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - intelcraft |
21 (108/112) |
2016-11-09 |
Tím zanikol - intelcraft |
21 (108/112) |
2016-11-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - ghghh |
22 (20/112) |
2016-12-03 |
Tím zanikol - ghghh |
22 (20/112) |
2016-12-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Tou Tou |
22 (44/112) |
2016-12-27 |
Tím zanikol - Tou Tou |
22 (54/112) |
2017-01-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - madara14 |
22 (77/112) |
2017-01-29 |
Tím zanikol - madara14 |
22 (94/112) |
2017-02-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Mr Pedrão |
23 (5/112) |
2017-03-10 |
Tím zanikol - Mr Pedrão |
23 (5/112) |
2017-03-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Erick Kauan |
23 (28/112) |
2017-04-02 |
Tím zanikol - Erick Kauan |
23 (28/112) |
2017-04-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Bruno Souza de Marins |
23 (52/112) |
2017-04-26 |
Tím zanikol - Bruno Souza de Marins |
23 (53/112) |
2017-04-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - CoxinhY |
23 (80/112) |
2017-05-24 |
Tím zanikol - CoxinhY |
23 (102/112) |
2017-06-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - vinicius5578 |
24 (13/112) |
2017-07-08 |
Tím zanikol - vinicius5578 |
24 (15/112) |
2017-07-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - BioCravs |
24 (38/112) |
2017-08-02 |
Tím zanikol - BioCravs |
24 (39/112) |
2017-08-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Marcoos Robertto |
24 (63/112) |
2017-08-27 |
Tím zanikol - Marcoos Robertto |
24 (66/112) |
2017-08-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - VicenteTIMÃO |
24 (89/112) |
2017-09-22 |
Tím zanikol - VicenteTIMÃO |
25 (4/112) |
2017-10-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - abnerw1 |
25 (27/112) |
2017-11-11 |
Tím zanikol - abnerw1 |
25 (27/112) |
2017-11-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedrog142 |
25 (50/112) |
2017-12-04 |
Tím zanikol - pedrog142 |
25 (51/112) |
2017-12-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - caiooh1195 |
25 (74/112) |
2017-12-28 |
Tím zanikol - caiooh1195 |
25 (74/112) |
2017-12-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kayo Mauricio |
25 (97/112) |
2018-01-20 |
Tím zanikol - Kayo Mauricio |
25 (97/112) |
2018-01-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Eddu456 |
26 (9/112) |
2018-02-13 |
Tím zanikol - Eddu456 |
26 (9/112) |
2018-02-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - GoodLuckDark |
26 (32/112) |
2018-03-08 |
Tím zanikol - GoodLuckDark |
26 (32/112) |
2018-03-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - vitorhgj |
26 (55/112) |
2018-03-31 |
Tím zanikol - vitorhgj |
26 (70/112) |
2018-04-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lucas Da Silva Lopes |
26 (94/112) |
2018-05-09 |
Tím zanikol - Lucas Da Silva Lopes |
27 (42/112) |
2018-07-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - iagojesse |
27 (65/112) |
2018-07-31 |
Tím zanikol - iagojesse |
27 (67/112) |
2018-08-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - samuel8752 |
27 (90/112) |
2018-08-25 |
Tím zanikol - samuel8752 |
27 (90/112) |
2018-08-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - vivian98 |
28 (1/112) |
2018-09-17 |
Tím zanikol - vivian98 |
28 (3/112) |
2018-09-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - Leonardo Tas |
28 (27/112) |
2018-10-13 |
Tím zanikol - Leonardo Tas |
28 (27/112) |
2018-10-13 |
Tím bol pridelený manažérovi - Sandrewj10 |
28 (50/112) |
2018-11-05 |
Tím zanikol - Sandrewj10 |
28 (84/112) |
2018-12-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Adrieli Sarracent |
28 (107/112) |
2019-01-01 |
Tím zanikol - Adrieli Sarracent |
29 (23/112) |
2019-01-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lép Silva |
29 (46/112) |
2019-02-21 |
Tím zanikol - Lép Silva |