14 (54/112) |
2014-07-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - vitorxx |
14 (78/112) |
2014-08-18 |
Tím zanikol - vitorxx |
14 (78/112) |
2014-08-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - nicholasnike |
14 (101/112) |
2014-09-10 |
Tím zanikol - nicholasnike |
14 (106/112) |
2014-09-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Samuel Valerio |
15 (18/112) |
2014-10-09 |
Tím zanikol - Samuel Valerio |
15 (18/112) |
2014-10-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - GuilhermeBr |
15 (42/112) |
2014-11-02 |
Tím zanikol - GuilhermeBr |
15 (42/112) |
2014-11-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - BobEsponja45 |
15 (65/112) |
2014-11-25 |
Tím zanikol - BobEsponja45 |
15 (73/112) |
2014-12-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - leanr |
15 (96/112) |
2014-12-26 |
Tím zanikol - leanr |
15 (108/112) |
2015-01-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - RicardoSerra |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tím zanikol - RicardoSerra |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tím bol pridelený manažérovi - Sapelli |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tím zanikol - Sapelli |
16 (44/112) |
2015-02-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Matheus Palmeira |
16 (67/112) |
2015-03-19 |
Tím zanikol - Matheus Palmeira |
16 (67/112) |
2015-03-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - fabiomate |
16 (91/112) |
2015-04-12 |
Tím zanikol - fabiomate |
16 (91/112) |
2015-04-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - williany |
16 (95/112) |
2015-04-16 |
Tím zanikol - williany |
16 (95/112) |
2015-04-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedro545454 |
17 (7/112) |
2015-05-10 |
Tím zanikol - pedro545454 |
17 (7/112) |
2015-05-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - mateus di sousa |
17 (30/112) |
2015-06-02 |
Tím zanikol - mateus di sousa |
17 (30/112) |
2015-06-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - lucas 007 |
17 (53/112) |
2015-06-25 |
Tím zanikol - lucas 007 |
17 (60/112) |
2015-07-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - caiofgt |
17 (83/112) |
2015-07-25 |
Tím zanikol - caiofgt |
17 (83/112) |
2015-07-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - Espiritismo |
17 (87/112) |
2015-07-29 |
Tím zanikol - Espiritismo |
17 (98/112) |
2015-08-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - felipe frança |
18 (10/112) |
2015-09-02 |
Tím zanikol - felipe frança |
18 (10/112) |
2015-09-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - kilberth |
18 (34/112) |
2015-09-26 |
Tím zanikol - kilberth |
18 (34/112) |
2015-09-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - moacyr123 |
18 (57/112) |
2015-10-19 |
Tím zanikol - moacyr123 |
18 (58/112) |
2015-10-20 |
Tím bol pridelený manažérovi - Hadins |
18 (81/112) |
2015-11-12 |
Tím zanikol - Hadins |
20 (44/112) |
2016-05-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - DarkAllan |
20 (68/112) |
2016-06-10 |
Tím zanikol - DarkAllan |
20 (68/112) |
2016-06-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - gustavo337 |
20 (91/112) |
2016-07-03 |
Tím zanikol - gustavo337 |
20 (91/112) |
2016-07-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - phpdias |
21 (2/112) |
2016-07-26 |
Tím zanikol - phpdias |
21 (2/112) |
2016-07-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - jonny151 |
21 (25/112) |
2016-08-18 |
Tím zanikol - jonny151 |
21 (26/112) |
2016-08-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - leonardo verges |
21 (49/112) |
2016-09-11 |
Tím zanikol - leonardo verges |
21 (49/112) |
2016-09-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - pietromikail |
21 (72/112) |
2016-10-04 |
Tím zanikol - pietromikail |
21 (72/112) |
2016-10-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Renamed 1986382 |
21 (108/112) |
2016-11-09 |
Tím zanikol - Renamed 1986382 |
21 (110/112) |
2016-11-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - Guilherme Dantas Freitas |
22 (21/112) |
2016-12-04 |
Tím zanikol - Guilherme Dantas Freitas |
22 (23/112) |
2016-12-06 |
Tím bol pridelený manažérovi - isaiashauler |
22 (46/112) |
2016-12-29 |
Tím zanikol - isaiashauler |
22 (57/112) |
2017-01-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - Igor B ball |
22 (97/112) |
2017-02-18 |
Tím zanikol - Igor B ball |
22 (103/112) |
2017-02-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Dirce Cabral |
23 (15/112) |
2017-03-20 |
Tím zanikol - Dirce Cabral |
23 (16/112) |
2017-03-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Agripino Algusto Silva |
23 (40/112) |
2017-04-14 |
Tím zanikol - Agripino Algusto Silva |
23 (40/112) |
2017-04-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Victor Cauã |
23 (64/112) |
2017-05-08 |
Tím zanikol - Victor Cauã |
23 (66/112) |
2017-05-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Lucas Dantas dos santos |
23 (89/112) |
2017-06-02 |
Tím zanikol - Lucas Dantas dos santos |
23 (90/112) |
2017-06-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - Elivelton Bezerra |
24 (1/112) |
2017-06-26 |
Tím zanikol - Elivelton Bezerra |
24 (1/112) |
2017-06-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - gdsogamer |
24 (25/112) |
2017-07-20 |
Tím zanikol - gdsogamer |
24 (26/112) |
2017-07-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedrolopes3 |
24 (49/112) |
2017-08-13 |
Tím zanikol - pedrolopes3 |
24 (52/112) |
2017-08-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - joaovitorxt |
24 (75/112) |
2017-09-08 |
Tím zanikol - joaovitorxt |
24 (78/112) |
2017-09-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - kaust |
24 (102/112) |
2017-10-05 |
Tím zanikol - kaust |
24 (107/112) |
2017-10-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - tio luizão |
25 (18/112) |
2017-11-02 |
Tím zanikol - tio luizão |
25 (19/112) |
2017-11-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - gustavocandido |
25 (42/112) |
2017-11-26 |
Tím zanikol - gustavocandido |
25 (42/112) |
2017-11-26 |
Tím bol pridelený manažérovi - macerlo |
25 (65/112) |
2017-12-19 |
Tím zanikol - macerlo |
25 (65/112) |
2017-12-19 |
Tím bol pridelený manažérovi - guilherme oliveir |
25 (88/112) |
2018-01-11 |
Tím zanikol - guilherme oliveir |
25 (88/112) |
2018-01-11 |
Tím bol pridelený manažérovi - 4589986 lu |
25 (111/112) |
2018-02-03 |
Tím zanikol - 4589986 lu |
25 (111/112) |
2018-02-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - patiffi |
26 (23/112) |
2018-02-27 |
Tím zanikol - patiffi |
26 (23/112) |
2018-02-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - Chico Neto |
26 (47/112) |
2018-03-23 |
Tím zanikol - Chico Neto |
26 (57/112) |
2018-04-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - pedroalpha44 |
26 (80/112) |
2018-04-25 |
Tím zanikol - pedroalpha44 |
26 (84/112) |
2018-04-29 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pinheiro07 |
26 (108/112) |
2018-05-23 |
Tím zanikol - Pinheiro07 |
26 (109/112) |
2018-05-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - Sidney Hecht |
27 (20/112) |
2018-06-16 |
Tím zanikol - Sidney Hecht |
27 (20/112) |
2018-06-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kaio Henrique2007 |
27 (43/112) |
2018-07-09 |
Tím zanikol - Kaio Henrique2007 |
27 (44/112) |
2018-07-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Hades Gregorio |
27 (67/112) |
2018-08-02 |
Tím zanikol - Hades Gregorio |
27 (75/112) |
2018-08-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Edson Bezerra |
28 (53/112) |
2018-11-08 |
Tím zanikol - Edson Bezerra |
28 (53/112) |
2018-11-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - rafaelwolf143 |
28 (76/112) |
2018-12-01 |
Tím zanikol - rafaelwolf143 |
28 (76/112) |
2018-12-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - PalmeirasFc51 |
28 (100/112) |
2018-12-25 |
Tím zanikol - PalmeirasFc51 |
28 (100/112) |
2018-12-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - ivanildo costa |
29 (11/112) |
2019-01-17 |
Tím zanikol - ivanildo costa |
29 (17/112) |
2019-01-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - danilossousa |
29 (40/112) |
2019-02-15 |
Tím zanikol - danilossousa |
29 (50/112) |
2019-02-25 |
Tím bol pridelený manažérovi - andradecrf |
29 (74/112) |
2019-03-21 |
Tím zanikol - andradecrf |
29 (89/112) |
2019-04-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gabriel Nunes Rocha |
30 (2/112) |
2019-04-30 |
Tím zanikol - Gabriel Nunes Rocha |
30 (5/112) |
2019-05-03 |
Tím bol pridelený manažérovi - WesleyLP08 |
30 (29/112) |
2019-05-27 |
Tím zanikol - WesleyLP08 |
30 (57/112) |
2019-06-24 |
Tím bol pridelený manažérovi - AntonnyOliveira |
30 (80/112) |
2019-07-17 |
Tím zanikol - AntonnyOliveira |
30 (86/112) |
2019-07-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - brusk1002 |
30 (109/112) |
2019-08-15 |
Tím zanikol - brusk1002 |
30 (110/112) |
2019-08-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - Arthur Oliver Diniz |
31 (22/112) |
2019-09-09 |
Tím zanikol - Arthur Oliver Diniz |
31 (27/112) |
2019-09-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - ddbeuebe2 |
31 (51/112) |
2019-10-08 |
Tím zanikol - ddbeuebe2 |
31 (60/112) |
2019-10-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pedro Severo |
31 (71/112) |
2019-10-28 |
Tím zanikol - Pedro Severo |
31 (76/112) |
2019-11-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - Guilherme vinicios |
31 (100/112) |
2019-11-26 |
Tím zanikol - Guilherme vinicios |
31 (112/112) |
2019-12-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - neitan11 |
32 (23/112) |
2019-12-31 |
Tím zanikol - neitan11 |
32 (24/112) |
2020-01-01 |
Tím bol pridelený manažérovi - Thyago Cruz |
32 (47/112) |
2020-01-24 |
Tím zanikol - Thyago Cruz |
32 (63/112) |
2020-02-09 |
Tím bol pridelený manažérovi - gleison85 |
32 (86/112) |
2020-03-03 |
Tím zanikol - gleison85 |
32 (87/112) |
2020-03-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Ricardoleiloeiro |
32 (111/112) |
2020-03-28 |
Tím zanikol - Ricardoleiloeiro |
33 (1/112) |
2020-03-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Robson Santos dos santos |
33 (25/112) |
2020-04-23 |
Tím zanikol - Robson Santos dos santos |
33 (42/112) |
2020-05-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - ClauXavier |
33 (47/112) |
2020-05-15 |
Tím zanikol - ClauXavier |
33 (48/112) |
2020-05-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - RafaelDantas |
33 (71/112) |
2020-06-08 |
Tím zanikol - RafaelDantas |
33 (110/112) |
2020-07-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Cesar Sampaio |
34 (21/112) |
2020-08-09 |
Tím zanikol - Cesar Sampaio |
34 (26/112) |
2020-08-14 |
Tím bol pridelený manažérovi - Gustavo Rodrigueds |
34 (49/112) |
2020-09-06 |
Tím zanikol - Gustavo Rodrigueds |
34 (59/112) |
2020-09-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - jhonnygalhardo |
34 (82/112) |
2020-10-09 |
Tím zanikol - jhonnygalhardo |
34 (89/112) |
2020-10-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - feli893j |
34 (112/112) |
2020-11-08 |
Tím zanikol - feli893j |
35 (9/112) |
2020-11-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - dan430 |
35 (32/112) |
2020-12-10 |
Tím zanikol - dan430 |
35 (43/112) |
2020-12-21 |
Tím bol pridelený manažérovi - Kell99 |
35 (66/112) |
2021-01-13 |
Tím zanikol - Kell99 |
35 (91/112) |
2021-02-07 |
Tím bol pridelený manažérovi - Sir Samuel Sousa |
36 (2/112) |
2021-03-02 |
Tím zanikol - Sir Samuel Sousa |
36 (5/112) |
2021-03-05 |
Tím bol pridelený manažérovi - DeivBarros |
36 (31/112) |
2021-03-31 |
Tím zanikol - DeivBarros |
36 (33/112) |
2021-04-02 |
Tím bol pridelený manažérovi - DFontes |
36 (56/112) |
2021-04-25 |
Tím zanikol - DFontes |
36 (61/112) |
2021-04-30 |
Tím bol pridelený manažérovi - Arthui92 |
36 (102/112) |
2021-06-10 |
Tím zanikol - Arthui92 |
36 (102/112) |
2021-06-10 |
Tím bol pridelený manažérovi - Cyriel |
39 (74/112) |
2022-04-14 |
Tím zanikol - Cyriel |