15 (68/112) |
2014-11-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Michael Gqtenkurt |
15 (91/112) |
2014-12-21 |
Tím zanikol - Michael Gqtenkurt |
15 (92/112) |
2014-12-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Michael Kelsch |
16 (3/112) |
2015-01-14 |
Tím zanikol - Michael Kelsch |
16 (4/112) |
2015-01-15 |
Tím bol pridelený manažérovi - Zockerfan90 |
16 (35/112) |
2015-02-15 |
Tím zanikol - Zockerfan90 |
16 (36/112) |
2015-02-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - DeBonja |
16 (63/112) |
2015-03-15 |
Tím zanikol - DeBonja |
16 (71/112) |
2015-03-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - Wood Bee |
16 (94/112) |
2015-04-15 |
Tím zanikol - Wood Bee |
17 (15/112) |
2015-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Detlev Ma |
17 (38/112) |
2015-06-10 |
Tím zanikol - Detlev Ma |
17 (40/112) |
2015-06-12 |
Tím bol pridelený manažérovi - jan8667 |
17 (63/112) |
2015-07-05 |
Tím zanikol - jan8667 |
17 (66/112) |
2015-07-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - Hassan messi mardona |
17 (89/112) |
2015-07-31 |
Tím zanikol - Hassan messi mardona |
17 (97/112) |
2015-08-08 |
Tím bol pridelený manažérovi - ThehardGunner |
18 (8/112) |
2015-08-31 |
Tím zanikol - ThehardGunner |
18 (30/112) |
2015-09-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Pająk Leon |
18 (53/112) |
2015-10-15 |
Tím zanikol - Pająk Leon |
18 (54/112) |
2015-10-16 |
Tím bol pridelený manažérovi - iuliz |
18 (77/112) |
2015-11-08 |
Tím zanikol - iuliz |
19 (9/112) |
2015-12-22 |
Tím bol pridelený manažérovi - Trose |
19 (45/112) |
2016-01-27 |
Tím zanikol - Trose |
19 (46/112) |
2016-01-28 |
Tím bol pridelený manažérovi - Grobschnitt |
20 (45/112) |
2016-05-18 |
Tím zanikol - Grobschnitt |
20 (45/112) |
2016-05-18 |
Tím bol pridelený manažérovi - Musahnrw |
20 (49/112) |
2016-05-22 |
Tím zanikol - Musahnrw |
20 (50/112) |
2016-05-23 |
Tím bol pridelený manažérovi - andrej 707 |
20 (74/112) |
2016-06-16 |
Tím zanikol - andrej 707 |
20 (105/112) |
2016-07-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - Capello40 |
21 (17/112) |
2016-08-10 |
Tím zanikol - Capello40 |
21 (24/112) |
2016-08-17 |
Tím bol pridelený manažérovi - HansMoser |
21 (47/112) |
2016-09-09 |
Tím zanikol - HansMoser |
21 (103/112) |
2016-11-04 |
Tím bol pridelený manažérovi - Robert Zvirac |
22 (14/112) |
2016-11-27 |
Tím zanikol - Robert Zvirac |
22 (14/112) |
2016-11-27 |
Tím bol pridelený manažérovi - jackda |
24 (8/112) |
2017-07-03 |
Tím zanikol - jackda |